RN KGHM powołała Herberta Wirtha na szefa spółki. To wiceprezes KGHM pod rządami Mirosława Krutina. Dotąd pełnił obowiązki prezesa spółki.
Pierwszy w półfinałach (przesłuchiwany w sobotę jako pierwszy z 15 półfinalistów konkursu), ostatni w dzisiejszym finale (rada nadzorcza spotkała się z nim jako ostatnim kandydatem), ale skuteczny. Nadzorcy KGHM powołali p.o. prezesa KGHM na szefa spółki.
Oto życiorys menedżera (za stroną internetową spółki):
Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:
- Wyższe: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, specjalność: geologia złóż rud i geologia matematyczna (1981);
- Studia doktoranckie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - doktor nauk technicznych;
- Studia podyplomowe - Zarządzanie w warunkach umiędzynarodowienia gospodarki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawo ochrony środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzanie projektami według standardu PMI The George Washington University.
Uprawnienia:
- CUG w zakresie prowadzenia prac geologicznych złóż kopalin stałych;
- Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie postępowania wodnoprawnego;
- Biegłego w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko (WD – 051);
- Biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (WD – 090);
- Audytora wiodącego systemu zarządzania wg norm ISO 9000, 14 000, 18000 i OHSAS.
Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
- 17.03.2006 - 23.04.2008 - KGHM CUPRUM CBR Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu;
- 10.01.2002 – 17.03.2006 - Biuro Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Departamentu Nowych Przedsięwzięć i Zarządzania Projektami;
- 01.04.1998 – 10.01.2002 - Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „CUPRUM” sp. z o.o., kierownik Zakładu studiów i analiz geologicznych;
- 01.05.1993 - 30.11.1998 - proGEO Sp. z o.o we Wrocławiu, kierownik i konsultant firmy;
- 01.07.1992 - 30.04.1993 - G.E.O.S. GmbH Freiberg (Niemcy), praktyka w zakresie geologii środowiska, ochrony środowiska i ekonomii;
- 01.10.1990 - 31.08.1992 - Szkoła Podstawowa nr 37 we Wrocławiu, nauczyciel matematyki i języka niemieckiego;
- 1981 - 30.04.1991 - Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu, członek zespołu a następnie samodzielny geolog i zastępca kierownika działu.
---------------------------------
Co tu dużo mówić, trzeba się cieszyć bo chyba nie głupi chłop.. :)