ABG > ABG SA (ABG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Musioł Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2007-05-31 Zdrzałka Jerzy Członek RN 2007-05-31 Nowotnik Jadwiga Wiceprezes Zarządu 2008-04-03 Piwowar Paweł Wiceprezes Zarządu 2008-06-03 (...)AGORA > Agora SA (AGO) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) RN 2005-12-19 Szlęzak Andrzej Przewodniczący RN 2005-12-19 Bąk Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2002-11-20 Niemczycki Piotr Prezes Zarządu 2008-11-13 Józefacki Tomasz Członek Zarządu 2008-11-13 Kossakowski (...)ALMA > Alma Market SA (ALM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek RN 2008-06-28 Wyroba Anna Członek RN 2009-06-19 Moska Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2010-06-21 Mazgaj Wojciech Sekretarz RN 2010-06-30 Wyrobiec Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2010-06-30 (...)GALERIA: Pożegnalna walka Andrzeja Gołoty z Danellem Nicholsonem
AMICA > Amica Wronki SA (AMC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 7,15 555952 5,21 2010-12-30 2010-08-19 Querrcus TFI SA 538661 6,92 538661 5,04 2010-09-29 2010-08-19 Kadziński Andrzej 4600 0,05 4600 0,04 2006-06-30 2010-08-19 Rynarzewski Tomasz 400 0,00 400 0,00 2006-06-30 (...)ASSECOSEE > Asseco South Eastern Europe SA (ASE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -04-10 Barseti Calin Członek Zarządu Mirčetić Miodrag Członek Zarządu Pehar Draľen Członek Zarządu Petreski Mihail Członek RN Mauberg Andrzej Członek RN 2010-04-27 Duch Jacek Członek RN 2010-04-27 Ayas (...)ATMGRUPA > ATM Grupa SA (ATG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Barbara Członek RN 2006-05-25 Chmielewski Marcin Członek RN 2008-01-04 Grzywaczewski Maciej Wiceprezes Zarządu 2007-03-14 Stępniak Piotr Członek RN 2008-05-30 Muszyński Andrzej Wiceprezes Zarządu 2009-12-07 (...)ATM > ATM SA (ATM) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) :8 2007-11-09 0 0.00 0.95 2008-01-10 seria G - Leszek Wilk, Tomasz Paszta, Krzysztof Zyguła, Andrzej Słodczyk, Krzysztof Jendryka 2006-11-22 68602 119.61 7.60 2007-04-23 seria H - prawo poboru 2006-11 (...)ATREM > Atrem SA (ATR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Korytowski Marek Wiceprezes Zarządu Kalupa Łukasz Członek Zarządu Dyrektor ds. Ekonomicznych Kowalski Tadeusz Przewodniczący RN Krawczyńska Hanna Wiceprzewodniczący RN Rybarczyk Andrzej Członek RN Kuśpik (...)AWBUD > Awbud SA (AWB) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -10-06 2010-09-29 Ludzie: Awbud SA (AWB) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Abratański Rafał Członek RN 2010-01-15 Nowiński Krzysztof Członek RN 2010-12-20 Witkowski Andrzej Przewodniczący RN 2011 (...)AZOTYTARNOW > Azoty Tarnów SA (ATT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wiceprezes Zarządu Bernat Franciszek Członek Zarządu Lis Ewa Członek RN Piszczek Marzena Przewodniczący RN 2008-10-10 Skolmowski Andrzej Wiceprezes Zarządu 2009-03-26 Doroszkiewicz Agnieszka Członek RN 2010-06 (...)B3SYSTEM > B3System SA (B3S) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Zarządu 2010-10-01 Kolankowski Jarosław Wiceprezes Zarządu 2010-10-01 Sędzielski Władysław Przewodniczący RN 2010-09-30 Czajkowski Wojciech Wiceprzewodniczący RN 2010-09-30 Woźniakowski Andrzej Członek RN (...)PEKAO > Bank Pekao SA (PEO) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Woźnicki Jerzy Przewodniczący RN 2006-06-05 Pawłowski Krzysztof Członek RN 2007-07-25 Piwowar Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2007-11-14 Ważyński Marian Wiceprezes Zarządu 2007-11-14 Kopyrski Andrzej Wiceprezes (...)BBICAPNFI > BBI Capital NFI SA (BBC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek RN 2009-04-09 Szostak Andrzej Członek RN 2010-09-21 Turno Paweł Wiceprzewodniczący RN 2010-09-22 Popiołek Michał Sekretarz RN 2010-09-22 Nowiński Krzysztof Prezes Zarządu 2010-10-01 Piątkowski Marek (...)BBIZENNFI > BBI Zeneris NFI SA (BBZ) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Mariusz Członek RN 2007-11-12 Nowacki Paweł Członek RN 2008-02-27 Bender Robert Prezes Zarządu 2008-04-08 Jóźwiak Marek Członek Zarządu 2008-04-08 Matuszczak Marcin Sekretarz RN 2007-11-12 Soczek, Andrzej (...)FORTISPL > BNP Paribas Bank Polska SA (FTS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2010-04-29 Oracz Marta Członek Zarządu 2010-06-01 Bednarek Monika Członek RN 2010-07-01 Wojtyna Andrzej Członek RN 2010-07-01 Deullin Jean Członek RN 2010-07-01 Rodes Stéphane Członek Zarządu 2010-07-01 (...)wstecz | 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| ... +10| +25| +100| 449 | dalej |