ENERGOPN > Energomontaż-Północ SA (EPN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Przewodniczący RN 2006-10-18 Wilomski Wojciech Wiceprzewodniczący RN 2006-10-18 Bogucki Marian Sekretarz RN 2007-06-12 Białogłowski Mirosław Członek Zarządu d/s rynku i rozwoju biznesu 2006-02-02 Orliński Andrzej (...)ENERGOPLD > Energomontaż-Południe SA (EPD) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) oraz rezerwowy. 2010-05-28 21:40:31 Prezes Energomontażu-Południe ma mniej akcji spółki Prezes Energomontażu-Południe Andrzeja Hołda zmniejszył swój udział w spółce do 100.138 akcji stanowiących 0,14 proc (...)EUIMPLANT > Euroimplant SA (EUI) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Adres ul. Krucza 13, 05-090 Rybie Telefon +48 22 8861568 NIP 5342344389 Regon 240053602 Prezes Kisieliński Andrzej numer EKD 73.10 EKD prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, Fax (...)GALERIA: Pożegnalna walka Andrzeja Gołoty z Danellem Nicholsonem
FARMACOL > Farmacol SA (FCL) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) SA Adres ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice Telefon +48 32 2080700 NIP 634-00-23-629 Regon 273352747 Prezes Smuga Andrzej numer EKD 51.46 EKD sprzedaż hurtowa artykułów farmaceutycznych, sprzedaż hurtowa (...)FASING > Fasing SA (FSG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Maksymilian Wiceprezes Zarządu 2006-11-29 Matczewski Andrzej Członek RN 2007-09-01 Grudzień Włodzimierz Wiceprzewodniczący RN 2003-06-24 Bik Stanisław Sekretarz RN 2009-06-29 Kluza Krzysztof Członek RN 2009-12 (...)JAGO > FH Jago SA (JAG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2007-05-31 Warmuz Jakub Członek RN 2009-11-16 Niebrzydowski Krzysztof Członek Zarządu 2010-03-15 Kuś Artur Przewodniczący RN 2007-05-18 Marton Andrzej Członek RN 2010-11-10 Buta Sylwia Członek RN 2011-04 (...)GANT > Gant Development SA (GNT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Antkowiak Karol Prezes Zarządu 2010-08-01 Szornak Andrzej Wiceprezes Zarządu 2010-08-01 Małaszkiewicz Dariusz Członek RN 2010-08-01 Wołczański Piotr Członek Zarządu 2010-10-23 Kadłubowski Mirosław Członek (...)GINOROSSI > Gino Rossi SA (GRI) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) 2009-09-02 18216600 0.00 1.00 2010-03-16 seria F - Lidia Kalita, Andrzej Kalita, Marzena Palma, Michał Palma 2006-11-24 449496 0.00 1.00 2007-07-02 split 1:10 2006-02-09 0 0.00 1.00 seria B - konwersja (...)HARPER > Harper Hygienics SA (HRP) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Stachowicz Mirosław Członek RN 2007-06-17 Kacperski Andrzej Członek RN 2007-06-17 Cetnar Krzysztof Członek RN 2010-09-30 Frys Michał Wiceprzewodniczący RN 2010-09-30 Masłowska Agnieszka Członek Zarządu 2011-01 (...)HAWE > Hawe SA (HWE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wiceprzewodniczący RN 2010-07-09 Kleszczewski Andrzej Członek RN 2010-12-30 Gierałt Arkadiusz Członek RN 2011-02-21 Podkański Lesław Członek RN 2011-02-21 Ryński Jacek Członek RN 2011-02-21 Falenta Waldemar (...)HTLSTREFA > HTL-Strefa SA (HTL) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) :39:06 Czernecki odchodzi z HTL-Strefa Andrzej Czernecki, prezes spółki HTL-Strefa, producenta nakłuwaczy bezpiecznych i lancetów personalnych złożył rezygnację z pełnionej funkcji. 2009-12-09 12:51:15 (...)IMPEL > Impel SA (IPL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wojciech Wiceprezes Zarządu 2007-07-01 Urbańczyk Piotr Członek RN 2008-05-19 Dzik Jakub Członek RN 2009-06-29 Czajka Danuta Członek Zarządu 2009-07-01 Malinowski Andrzej Członek RN Biegaj Józef Wiceprezes (...)INSTALKRK > Instal Kraków SA (INK) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek Zarządu 2006-06-23 Szybiński Jan Członek Zarządu 2006-06-23 Juszczyk Piotr Prezes Zarządu 2006-06-23 Wężyk Piotr Sekretarz RN 2005-05-20 Kowalski Andrzej (EPK) Wiceprzewodniczący RN Mańko Dariusz (...)INTAKUS > Intakus SA (ITK) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 18,49 2011-04-20 2010-03-05 Ludzie: Intakus SA (ITK) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Ślipek Jarosław Prezes Zarządu 2009-01-12 Aleksandrowicz Andrzej Członek Zarządu 2007-09-27 Ludkowski Bogdan (...)INTERNITY > Interia.pl SA (INT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Paweł Członek Zarządu 2004-10-08 Mazurkiewicz Dariusz Wiceprezes Zarządu 2006-10-16 Woźniak Witold Przewodniczący RN 2008-01-10 Bollmann Eckart Wiceprzewodniczący RN 2008-01-10 Choynowski Andrzej Członek (...)wstecz | 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| ... +10| +25| +100| 449 | dalej |