INTROL > Introl SA (INL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) , Wiesław Józef Przewodniczący RN 2006-12-31 Rybicki Piotr Członek RN 2007-07-12 Dudek Piotr Członek RN 2008-06-25 Bodziony, Katarzyna Alicja Członek RN 2006-12-31 Zyguła, Krzysztof Andrzej Wiceprzewodniczący (...)JUPITER > Jupiter NFI SA (JPR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) RN 2009-03-11 Hajdarowicz Dorota Wiceprzewodniczący RN 2009-03-11 Łysek Piotr Członek RN 2009-03-11 Leśniak Dariusz Prezes Zarządu 2009-04-08 Rawski Artur Wiceprezes Zarządu 2009-10-01 Zdebski Andrzej (...)KRAKCHEM > Krakchemia SA (KCH) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 9,50 950000 9,50 2008-02-29 2007-08-23 Ludzie: Krakchemia SA (KCH) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Mazgaj Jerzy Przewodniczący RN Wojdon Mariusz Członek RN 2007-04-17 Zdebski Andrzej Prezes Zarządu (...)GALERIA: Pożegnalna walka Andrzeja Gołoty z Danellem Nicholsonem
KRAKCHEM > Krakchemia SA (KCH) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) : Krakchemia SA (KCH) Pełna nazwa firmy Krakchemia SA Adres ul. Płk. Dąbka 10, 30-832 Kraków Telefon +48 12 6522000 NIP 945-19-23-562 Regon 357220430 Prezes Zdebski Andrzej numer EKD 51.70 EKD pozostały handel (...)KREDYTB > Kredyt Bank SA (KRB) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2006-07-24 Witkowski Andrzej Przewodniczący RN 2007-10-01 Bardan Maciej Prezes Zarządu 2008-03-01 Mampaey Dirk Członek RN 2009-05-27 Rammeloo Gert Wiceprezes Zarządu 2009-05-29 Delchambre Ronny Członek (...)KREDYTIN > Kredyt Inkaso SA (KRI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -05-28 Buchajski Adam Wiceprzewodniczący RN 2010-05-28 Chadaj, Ireneusz Andrzej Członek RN 2008-03-05 (...)KROSNO > Krosno SA, Tarnów (KRS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Data objęcia stanowiska Mischerak Martin Anthony Członek RN 2009-07-09 Wójcik, Ryszard Janusz Członek RN 2009-07-09 Wyglądała, Andrzej Janusz Członek RN 2009-07-09 Nowakowski Maciej Członek RN 2009-07-09 (...)LIBET > Libet SA (LBT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2010-12-06 Gronostaj Ireneusz Członek Zarządu 2010-12-06 Gabrielczyk Jerzy Członek RN 2010-12-06 Geenen Heinz Członek RN 2010-12-06 Magnuszewska Magdalena Członek RN 2010-12-06 Bartos Andrzej Członek RN (...)LSISOFT > LSI Software SA (LSI) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Żychskiego i Andrzeja Ziółkowskiego, dotychczasowych udziałowców i członków zarządu tej spółki. 2006-12-15 14:11:18 Redukcja zapisów na LSI - 93,8 proc. W piątek w transzy małych inwestorów w ofercie LSI (...)LUSATIA > LST Capital SA (LST) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) , Wojciech Członek RN 2007-08-06 Misiak Krzysztof Członek RN 2007-08-06 Sędzielski Władysław Wiceprezes Zarządu 2009-03-06 Krakówka Andrzej Członek RN 2010-01-12 Woźniak Piotr Wiceprezes Zarządu 2011-05-01 (...)LUBAWA > Lubawa SA (LBW) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Górski Wojciech Członek RN 2010-02-18 Ostaszewski Piotr Prezes Zarządu 2010-06-01 Kubica Marcin Wiceprzewodniczący RN 2009-08-03 Tacik Henryk Sekretarz RN 2008-08-20 Fonfara Andrzej Członek RN 2010-12-14 (...)BOGDANKA > LW Bogdanka SA (LWB) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Krystyna Wiceprezes Zarządu 2008-04-26 Bernaciak Waldemar Wiceprezes Zarządu 2007-08-27 Stopa Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2007-05-31 Lulek Andrzej Członek RN 2010-06-10 Pawluczuk Ewa Członek RN 2010-06-10 (...)PROTEKTOR > LZPS Protektor SA (PRT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 10,29 1957939 10,29 2007-06-24 2008-04-30 Flak Andrzej 1037574 5,45 1037574 5,45 2009-05-21 2008-04-30 Skrzyński Piotr 14477 0,07 14477 0,07 2010-01-21 2008-04-30 Strączyński Paweł 4998 0,02 4998 0,02 2010-11-15 (...)MARVIPOL > Marvipol SA (MVP) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Marvipol SA (MVP) Pełna nazwa firmy Marvipol SA Adres ul. Stawki 3A, 00-193 Warszawa Telefon +48 22 5365000 NIP 526-12-11-046 Regon 11927062 Prezes Nizio Andrzej numer EKD 70.11 EKD (...)MIRBUD > Mirbud SA (MRB) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 234572 0,31 234572 0,31 2010-11-02 2010-07-23 Ludzie: Mirbud SA (MRB) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Bojdo Hubert Członek RN 2009-10-23 Mirgos, Halina Zofia Prezes Zarządu Zakrzewski Andrzej (...)wstecz | 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| ... +10| +25| +100| 449 | dalej |