POLIMEXMS > Polimex-Mostostal SA (PXM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Zygmunt Wiceprezes Zarządu 2005-07-14 Szkopek Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2003-11-19 Puławski Mieczysław Członek RN 2010-06-30 Woźniak Jan Członek RN 2010-06-30 Szumański Andrzej Członek RN 2007-06-28 Kseń (...)POLNA > Polna SA (PLA) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) objęcia stanowiska Piwowar Wiesław Przewodniczący RN 2004-02-20 Kotar Grażyna Członek RN 2008-06-30 Iwaniec Jarosław Członek RN 2008-06-30 Świetlicki Adam Wiceprzewodniczący RN 2008-06-30 Piszcz Andrzej (...)PRAGMAINK > Pragma Inkaso SA (PRI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -10-27 Ledwoń, Marek Andrzej Członek RN 2010-05-24 (...)GALERIA: Pożegnalna walka Andrzeja Gołoty z Danellem Nicholsonem
PRIMAMODA > Prima Moda SA (PMA) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wiceprezes Zarządu Kmieciak Krzysztof Przewodniczący RN Pasak Arkadiusz Wiceprzewodniczący RN Borla Andrzej Sekretarz RN Magnowski Maciej Członek RN Pasquale Lupoli Członek RN (...)PUŁAWY > Puławy SA (ZAP) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 2010/2011, wynika z wypowiedzi wiceprezesa spółki Andrzeja Kopcia, odpowiedzialnego za finanse Puław. 2011-02-28 12:23:39 ZA Puławy szukają finansowania na przejęcie GZNF Fosfory Zakłady Azotowe Puławy (...)PZU > PZU SA (PZU) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) głosów Skarb Państwa 39020483 45,18 39020483 45,18 2010-05-12 2010-05-12 Maj Waldemar 30 0,00 30 0,00 2010-11-15 2010-04-13 Ludzie: PZU SA (PZU) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Klesyk Andrzej (...)PZU > PZU SA (PZU) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) ) Pełna nazwa firmy Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Adres Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa Telefon +48 22 5822100 NIP 526-025-10-49 Regon 10001345 Prezes Klesyk Andrzej numer EKD 65.12 EKD działalność (...)QUERCUS > Quercus TFI SA (QRS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Przewodniczący RN 2007-08-21 Fierla Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2007-08-21 Lubianiec Jerzy Sekretarz RN 2007-08-21 Cieślik Jerzy Członek RN 2007-08-21 Radziwiłł Maciej Członek RN 2007-08-21 Dębski Wiesław (...)RADPOL > Radpol SA (RDL) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 2011-03-10 13:20:45 Radpol liczy na co najmniej 30 proc. wzrost wyników Radpol chce wzrosnąć organicznie w tym roku o co najmniej 30 proc. - powiedział na konferencji Andrzej Sielski, prezes spółki. 2010 (...)RADPOL > Radpol SA (RDL) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) -20 0 0.00 0.00 seria D - prywatna subskrypcja 2010-02-19 1739478 6.22 0.03 2010-11-05 umorzenie akcji 2010-02-19 -500884 0.00 0.03 zmiana numeracji akcji 2010-02-19 0 0.00 0.00 seria C - Andrzej (...)RADPOL > Radpol SA (RDL) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Andrzej numer EKD 2524 EKD produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Fax +48 59 8342551 WWW www.radpol.com.pl E-mail radpol@radpol.com.pl Audytor HLB Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska sp (...)REMAK > Remak SA (RMK) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Vegas Członek RN 2005-04-21 Gronkiewicz Barbara Członek RN 2005-04-21 Sitkiewicz Andrzej Członek RN 2007-11-20 Cudek Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2008-12-01 Wilczyński Wiesław Członek RN 2009-10-21 (...)RESBUD > Resbud SA (RES) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek Zarządu 2009-12-07 Łagowska Genowefa Prezes Zarządu 2009-12-07 Starzyk Adam Członek RN 2010-06-29 Matera Sebastian Członek RN 2010-06-29 Wąsik Andrzej Członek Zarządu 2011-05-02 Federowicz (...)RONSON > Ronson Europe N.V. (RON) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) stanowiska Dori Uri Przewodniczący RN 2007-09-28 Shilhav Yair Członek RN 2007-09-28 Sharoni Reuven Członek RN 2008-06-23 Łapiński Tomasz Członek Zarządu Dyrektor Finansowy 2008-06-23 Gutowski Andrzej Członek (...)SIMPLE > Simple SA (SME) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -14 2000-12-15 Simple SA 2755 0,13 2755 0,09 2010-06-25 2000-12-15 Ludzie: Simple SA (SME) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Bogucki Andrzej Sekretarz RN 2008-09-10 Kuroś Jacek Członek RN 2008-09 (...)wstecz | 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| ... +10| +25| +100| 449 | dalej |