SWARZEDZ > Swarzędz SA (SWZ) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek RN 2006-08-28 Szułdrzyński Andrzej Członek RN 2007-06-29 Cioban Paweł Członek RN 2010-06-08 Sarnowski Dariusz Przewodniczący RN 2007-06-29 Swolkień Anna Członek RN 2010-12-13 Jakubowski Jerzy (...)TPSA > Telekomunikacja Polska SA (TPS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek RN 2007-09-20 Koźmiński, Andrzej K. Przewodniczący RN 2006-04-28 Muszyński Piotr Członek Zarządu 2008-09-25 Faure Olivier Sekretarz RN 2008-09-25 Lambert Marie-Christine Członek RN 2009-04-23 Lobry (...)TIM > TIM SA (TIM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Zarządu 1995-06-15 Kusz Andrzej Członek RN Wieczorkowski Krzysztof Przewodniczący RN 2003-06-28 Koelner Radosław Członek RN 2007-01-26 Dzik Grzegorz Członek RN 2007-06-11 Nowjalis Piotr Członek RN 2010-04 (...)GALERIA: Pożegnalna walka Andrzeja Gołoty z Danellem Nicholsonem
TRION > Trion SA (TIN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Żołędowski Jarosław Prezes Zarządu 2010-05-27 Drogoń Maciej Członek RN 2010-07-01 Behnke Peter Członek RN 2010-11-04 Bilski Andrzej Członek RN 2010-11-04 Bytner Józef Członek RN 2010-11-04 Tutak Piotr Członek (...)TRITON > Triton Development SA (TRI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) aktualizacji pakietu Data zmiany ogólnej liczby głosów Szmagalski Andrzej 6974100 27,39 18373380 42,27 2009-10-12 2007-10-19 Szmagalska Magdalena 3488506 13,70 6088466 14,01 2008-05-14 2007-10-19 Dzienio Romuald (...)TVN > TVN SA (TVN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) SA (TVN) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Fanconi Romano Członek RN 2004-07-02 Gricuk Paweł Członek RN 2005-05-10 Bahlmann Arnold Członek RN 2005-05-10 Rybicki Andrzej Członek RN 2006-06-08 (...)ULMA > Ulma SA (ULM) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Regon 11201520 Prezes Kozłowski Andrzej numer EKD 45.23 EKD budowa i przebudowa dróg i lotnisk, budownictwo lądowe Fax +48 22 8143131 WWW www.ulma-c.pl E-mail info@ulma-c.pl Audytor KPMG Audyt sp. z o.o (...)WIELTON > Wielton SA (WLT) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 932842826 Prezes Szczepek, Jarosław Andrzej numer EKD 34.20 EKD Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep Fax +48 43 8431273 WWW www.wielton.com.pl E-mail info@wielton.com.pl (...)WILBO > Wilbo SA (WLB) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Luniak Andrzej numer EKD 15.20 EKD przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa Fax +48 58 6741466 WWW www.wilbo.com.pl E-mail biuro@wilbo.pl Audytor AB Audyt sp. z o.o. ISIN PLWILBO00019 KRS (...)YAWAL > Yawal SA (YWL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Zarządu 2010-02-17 Kaszczyński Andrzej Wiceprezes Zarządu 2010-04-15 Michałowski Marek Członek RN 2010-08-06 Wiatr, Dariusz Krzysztof Przewodniczący RN 2010-08-06 Paliga Janusz Członek Zarządu 2010-12-13 (...)ZEG > ZEG SA (ZEG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Prezes Zarządu 2009-07-23 Pawlik Wiktor Sekretarz RN 2008-05-05 Meder Andrzej Członek RN 2010-09-09 Kasprzyk Krzysztof Członek Zarządu 2010-09-10 (...)ZELMER > Zelmer SA (ZLR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2009-12-01 McCloskey Eric Członek RN 2009-12-18 M.A. Potters, Cornelis Członek RN 2009-12-18 Zdebski Andrzej Członek RN 2010-12-10 (...)HERMAN > ZM Herman SA (HER) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Przewodniczący RN 2004-02-05 Mirosław, Marian Mieczysław Członek RN 2004-02-05 Frączek Tadeusz Prezes Zarządu 2008-06-01 Aleszczyk, Józef Andrzej Członek RN 2008-08-27 Ruszel Sławomir Wiceprzewodniczący RN 2004-02 (...)PUE > ZPUE SA (PUE) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa Telefon +48 41 3881000 NIP 656-14-94-014 Regon 290780734 Prezes Grzybek Andrzej numer EKD 31.20 EKD produkcja aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej Fax +48 (...)DGA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr - 1/2011 > Wyniki finansowe > Giełda
(...) reprezentujących spółkę Data Nazwisko Stanowisko 2011-05-11 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu 2011-05-11 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu 2011-05-11 Mirosław Marek Wiceprezes Zarządu (...)wstecz | 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| ... +10| +25| +100| 449 | dalej |