MIRBUD > Mirbud SA (MRB) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek RN Gola Marek Wiceprzewodniczący RN Bujnowska, Agnieszka Maria Sekretarz RN Kosonóg Wiesław Przewodniczący RN 2009-05-12 (...)NORTCOAST > North Coast SA (NCT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Zarządu 2005-08-30 Pezzolato Giorgio Wiceprezes Zarządu 2005-08-30 Czaja Jan Przewodniczący RN 2005-08-30 Skłodowski Robert Członek RN 2005-08-30 Federowicz-Gałczyńska, Agnieszka Marta Sekretarz RN 2005-08 (...)ORZBIALY > Orzeł Biały SA (OBL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Józef Wiceprezes Zarządu 2006-05-25 Błażejewska Agnieszka Sekretarz RN 2005-05-12 Wojtaszek, Tomasz Jakub Wiceprezes Zarządu 2008-01-09 Bogucki Marek Członek RN 2008-02-05 Mellinger Pierre Członek RN 2008 (...)GALERIA: New Mono Design - stylowe i unikalne meble Agnieszki Bąk
PGNIG > PGNiG SA (PGN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Marcin Wiceprzewodniczący RN 2006-06-19 Szubski Michał Prezes Zarządu 2008-03-12 Chmielarz Agnieszka Członek RN 2008-04-28 Siergiej Jolanta Członek RN 2008-04-28 Hinc Sławomir Wiceprezes Zarządu 2008-03-12 (...)SEKO > Seko SA (SEK) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Kustra, Kazimierz Marian Prezes Zarządu Kustra, Tomasz Piotr Wiceprezes Zarządu Szymczak, Joanna Katarzyna Wiceprezes Zarządu Szymczak, Piotr Jan Członek RN Kustra, Karolina Agnieszka Członek RN Kustra (...)SELENAFM > Selena FM SA (SEL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Przewodniczący RN Kozłowska Anna Członek RN Kozłowski Andrzej Członek RN Forczek Grzegorz Członek RN Godoś Maria Członek RN Przełomski Kazimierz Wiceprezes Zarządu 2009-03-01 Szymańska, Elżbieta Agnieszka Członek (...)STORMM > Stormm SA (STM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek RN 2007-05-31 Marton Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2007-05-31 Niebrzydowski Krzysztof Sekretarz RN 2007-05-31 Parkot Agnieszka Wiceprezes Zarządu 2007-09-01 Kuś Artur Przewodniczący RN 2009-02-20 (...)TAURONPE > Tauron Polska Energia SA (TPE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2008-03-08 Zawadzki Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2009-08-21 Tajduś Antoni Przewodniczący RN 2008-01-31 Trzaskalska Agnieszka Wiceprzewodniczący RN 2007-12-11 Luty Włodzimierz Członek RN 2008-01-31 (...)TRANSPOL > Trans Polonia SA (TRN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Zbigniew Członek RN 2008-05-26 Czerniewski Paweł Członek RN 2008-05-26 Dobrzyniecki Maciej Członek RN 2008-07-30 Meler Agnieszka Wiceprzewodniczący RN 2008-05-26 Luks Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2010-12-21 (...)WIKANA > Wikana SA (WIK) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) na realizację 3.000 mieszkań. 2009-04-30 23:05:12 Zobacz po ile możesz sprzedać akcje Wikany Adam i Agnieszka Buchajscy wezwali do sprzedaży 429.887.395 akcji Wikany, stanowiących 25,58 proc. kapitału i głosów (...)ZNTKLAPY > ZNTK Łapy SA (ZNT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -29 Magierski Bartłomiej Członek Zarządu 2010-01-08 Łastowski Artur Członek RN 2010-01-21 Bardadin Mikołaj Członek RN 2010-01-21 Magierska Agnieszka Członek RN 2010-01-21 Twardy Anna Członek RN 2010-01 (...)ZREMB > Zremb-Chojnice SA (ZRE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -Brzeziński, Roman 4000 0,01 4000 0,01 2010-06-30 2010-12-16 Ludzie: Zremb-Chojnice SA (ZRE) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Parkot Agnieszka Członek RN 2007-05-29 Cemka, Kazimierz Stanisław Wiceprezes (...)APLISENS - Skonsolidowany raport kwartalny QSr - 1/2011 > Wyniki finansowe > Giełda
(...) reprezentujących spółkę Data Nazwisko Stanowisko 2011-05-11 Adam Żurawski Prezes Zarządu 2011-05-11 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu 2011-05-11 Agnieszka Machnikowska-Żóltek Główna Księgowa (...)Ludzie > Manager.Money.pl - Inne strony zarządzania
(...) pieniądze. W OnlyHer to wiedzą Kiedy zaczynała, klientki przymierzały bieliznę w jej prywatnej łazience. Dziś Agnieszka Socha ma dwa butiki w Zabrzu i we Wrocławiu i właśnie wypuszcza na rynek autorski model (...)wstecz | 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| ... +10| +25| 91 | dalej |