LUSATIA > LST Capital SA (LST) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) aktualizacji pakietu Data zmiany ogólnej liczby głosów Totmes SA 12931141 29,36 12931141 29,36 2009-05-13 2010-05-13 Janus, Dariusz Stanisław 7156454 16,24 7156454 16,24 2010-11-25 2010-05-13 Sławiński Artur (...)MEWA > Mewa SA (MEW) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Artur Członek RN 2009-06-26 Piebiak Ryszard Członek RN 2009-06-26 Jadczyszyn Zbigniew Wiceprzewodniczący RN 2009-06-26 Kenicer Dorota Prezes Zarządu 2009-06-26 Kiszka Józef Wiceprezes Zarządu 2009-06-26 (...)NETMEDIA > Netmedia SA (NEM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) objęcia stanowiska Wierzba Andrzej Prezes Zarządu Pszczoła Michał Wiceprezes Zarządu Wójcik, Ryszard Janusz Przewodniczący RN Kopyt Jarosław Wiceprzewodniczący RN Banasiak Tomasz Sekretarz RN Bar Artur (...)NOVITUS > Novitus SA (NVS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2005-07-01 Stanasiuk Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2005-07-01 Wawer Andrzej Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych 2005-06-01 Tarasek Artur Członek RN 2006-03-02 Papaj Jacek Przewodniczący RN 2006-03-02 (...)ORBIS > Orbis SA (ORB) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Rouvrais Yannick Członek Zarządu Moscheni Claude Przewodniczący RN 2004-05-25 Szymański Jarosław Członek RN 2007-06-28 Gabor Artur Członek RN 2007-06-29 Karaoglanian Christian Członek RN 2007-06-28 Procajło (...)PEP > PEP SA (PEP) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2011-03-16 Olszewski Artur Przewodniczący RN 2006-04-27 Klein Stephen Richard Członek RN 2008-07-01 (...)POLIMEXMS > Polimex-Mostostal SA (PXM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Jacek Wiceprzewodniczący RN 2010-06-30 Jędrzejewski, Artur Piotr Sekretarz RN 2009-06-16 (...)RUBICON > Rubicon Partners NFI SA (RBC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 5,01 4000000 5,01 2010-03-08 2010-04-29 Ludzie: Rubicon Partners NFI SA (RBC) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Łuczyński Tomasz Sekretarz RN 2009-04-28 Olszewski Artur Członek RN 2009-06-12 Wasiluk (...)SECOGROUP > Seco/Warwick SA (SWG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -14 Modrzyk Wojciech Członek Zarządu 2008-05-01 Przybysz Leszek Prezes Zarządu 2009-03-01 Boswell Jeffrey Przewodniczący RN 2009-04-29 Pilarski Henryk Wiceprzewodniczący RN 2009-06-18 Rusiecki Artur (...)STORMM > Stormm SA (STM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek RN 2007-05-31 Marton Andrzej Wiceprzewodniczący RN 2007-05-31 Niebrzydowski Krzysztof Sekretarz RN 2007-05-31 Parkot Agnieszka Wiceprezes Zarządu 2007-09-01 Kuś Artur Przewodniczący RN 2009-02-20 (...)VARIANT > Variant SA (VRT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -30 Kołodziej Joanna Wiceprzewodniczący RN 2004-06-30 Olejnik Artur Członek RN 2010-06-16 (...)ZNTKLAPY > ZNTK Łapy SA (ZNT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -29 Magierski Bartłomiej Członek Zarządu 2010-01-08 Łastowski Artur Członek RN 2010-01-21 Bardadin Mikołaj Członek RN 2010-01-21 Magierska Agnieszka Członek RN 2010-01-21 Twardy Anna Członek RN 2010-01 (...)STAPORKOW > ZUK Stąporków SA (ZUK) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Mączyński Artur Członek RN 2007-02-20 Pargieła, Stanisław Juliusz Członek RN 2007-02-20 Pargieła, Andrzej Piotr Sekretarz RN 2007-02-20 Kosierkiewicz Konrad Członek RN 2008-05-29 Pasturczak, Grzegorz Jacek (...)TIM - Raport kwartalny Q - 1/2011 > Wyniki finansowe > Giełda
(...) _10.05.2011r.rtf KOMENTARZ_Q__I-_2011_raport_10.05.2011r.rtf Podpisy osób reprezentujących spółkę Data Nazwisko Stanowisko 2011-05-10 Krzysztof Folta Prezes Zarządu 2011-05-10 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu (...)Ceny, rynek nieruchomości w Money.pl
(...) : -0.11 % tydzień: +0.52 % Statystyki obliczane na podstawie ogłoszeń pochodzących z serwisów: Szybko.pl Sp. Z o.o., Melog.com Sp. Z o.o., Agora S.A., MediaRoll, Partner Artur Pach, KRN media Sp. Z o.o., WGN (...)wstecz | 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| ... +10| +25| 76 | dalej |