2016-10-13Everest Capital przydzielił obligacje serii J o wartości 20 mln zł
(...) Finanse oraz Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K. S.A., podano także. "Długa obecność na rynku pożyczkowym, dobra sytuacja finansowa grupy Everest Finanse oraz strategia obrana przez zarząd spółki przekonały (...)2017-02-14Zysk netto Synektika wzrósł r/r do 0,61 mln zł w IV kw. 2016 r.
(...) sprzedaży prac badawczo rozwojowych prowadzonych w należącym do Podmiotu Dominującego CBR do spółki zależnej Iason Sp. z o.o." - czytamy także. W okresie I-IV kw. 2016 r. spółka miała 0,43 mln zł (...)2016-04-04Wojas kupił białoruską spółkę Wojas Bel celem rozwijania sieci sklepów
(...) Warszawa, 04.04.2016 (ISBnews) - Wojas nabył 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Wojas Bel sp. z o.o. zarejestrowaną według prawa białoruskiego. Cena nabycia (...)GALERIA: Maja Włoszczowska i Mercedes GLK
2016-04-04Przegląd informacji ze spółek
(...) Dayli Polska złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego, podała spółka. Hawe oraz Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe sp. z o.o. (ORSS (...)2015-11-20Przegląd informacji ze spółek
(...) mln zł netto, podała spółka. Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp. k. (PD6), spółka zależna BBI Development, zawarła umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego dwóch (...)2015-11-20BBI sprzedało część nieruchomości w Koneserze współinwestorowi za 24,9 mln zł
(...) Realty 3 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 6 sp. k. (PD6), spółka zależna BBI Development, zawarła umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości na terenie (...)2016-04-01Rozwiń swój biznes na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Europie
(...) , Prezes BARTEK S.A.; Ryszard Florek, Prezes Fakro Sp. z o.o.; Krzysztof Domarecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Selena; Romuald Kinda, Prezes Zarządu Navimor International S.A.; Paweł Paradowski (...)2016-03-31Hawe odwoła się od wniosku ARP ws. zarządy do wykonywania praw korporacyjnych
(...) udziałowych wynikających z 1 001 udziałów przysługujących emitentowi w spółce pod firmą: Hawe Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką zależną od emitenta stanowiących 100% głosów (...)2016-03-31Oferta publiczna Biura Inwestycji Kapitałowych zostanie wznowiona 11 kwietnia
(...) ich właścicieli do wykonywania łącznie 16,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Aktualnie 100% akcji Biura Inwestycji Kapitałowych S.A. jest własnością Belancor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (...)2016-03-31Grupa Larq prognozuje 9,5 mln zł zysku EBITDA i 68,2 mln zł przychodów w 2016 r.
(...) wzrost przychodów i EBITDA Synergic oraz dwucyfrowy przyrost liczby klientów Brand24" - powiedział Chruszczewski, cytowany w komunikacie. Dla Nextbike Polska sp. z o.o. - największego w Polsce dostawcy (...)2016-03-30ARP złożyła wniosek o ustanowienie w Hawe zarządcy do wykonywania praw korpo.
(...) egzekucyjnym: - praw udziałowych wynikających z 1 001 udziałów przysługujących emitentowi w spółce pod firmą: Hawe Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką zależną od emitenta stanowiących (...)2017-02-09Przegląd informacji ze spółek
(...) spółka. Ośrodek zostanie dodany do systemów rezerwacji i sprzedaży AccorHotels w 2017 roku. Spółka zależna Enter Air - Enter Air sp. z o.o. i Itaka Holding zawarły aneks do umowy charteru (Air Charter (...)2017-02-07Euronet objął obsługą serwisowo-gotówkową sieć bankomatów Raiffeisen Polbanku
(...) . Z perspektywy klienta natomiast to większa dostępność urządzeń i szersza paleta usług.- powiedział prezes Marek Szafirski, cytowany w komunikacie. Euronet Polska Sp. z o.o. jest częścią Euronet Worldwide (...)2017-02-07Przegląd informacji ze spółek
(...) "Wola-Med" Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wola Wiązowa w województwie łódzkim, podała Neuca. Grupa Baltona zanotowała w styczniu br. wzrost skonsolidowanych przychodów o 20% r/r do 28,3 mln zł (...)2017-02-07Neuca Med kupiła NZOZ Wola-Med, powiększyła sieć do 56 przychodni
(...) Warszawa, 07.02.2017 (ISBnews) - Neuca Med, spółka zależna Neuki nabyła 100% udziałów przedsiębiorstwa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wola-Med" Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wola (...)wstecz | 242| 243| 244| 245| 246| 247| 248| 249| 250| 251| ... +10| +25| +100| 351 | dalej |