Emerytury > Pocztylion, Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion, OFE
(...) Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski jest najwyższym zgromadzeniem reprezentującym Kościół Katolicki w Polsce. Prezes Zarządu Towarzystwa Eugeniusz Wojciech Wincek Przewodniczący rady nadzorczej Ewa (...)Emerytury > Pocztylion, Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion, OFE
(...) Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski jest najwyższym zgromadzeniem reprezentującym Kościół Katolicki w Polsce. Prezes Zarządu Towarzystwa Eugeniusz Wojciech Wincek Przewodniczący rady nadzorczej Ewa (...)Novo FIO Subfundusz Novo Akcji - Zarząd i akcjonariusze - TFI, Fundusze inwestycyjne w Money.pl
(...) i akcjonariusze funduszu : Novo FIO Subfundusz Novo Akcji Zarządzający funduszem Piotr Sieradzan Prezes zarządu Ewa Małyszko Kapitał akcyjny firmy zarządzającej 38400000 PLN Akcjonariusze 100% SEB - Skandinaviska (...)GALERIA: Gala finałowa Miss Polski 2014. Ewa Mielnicka zwyciężczynią
4FUNMEDIA > 4Fun Media SA (4FM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Supernowa Fund SA 233000 5,73 233000 5,73 2011-02-16 2010-11-30 Kubacki Cezary 2500 0,06 2500 0,06 2010-12-02 2010-11-30 Ludzie: 4Fun Media SA (4FM) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Czekała Ewa Prezes (...)4FUNMEDIA > 4Fun Media SA (4FM) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) oraz Internet. Szczegółowe informacje: 4Fun Media SA (4FM) Pełna nazwa firmy 4Fun Media SA Adres ul. Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa Telefon +48 22 4884300 NIP 951-20-85-470 Regon 15547050 Prezes Czekała Ewa (...)DRAGOWSKI > AD. Drągowski SA (ADD) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Prezes Zarządu 2009-06-29 Drągowski Łukasz Przewodniczący RN 2009-06-30 Ewa Janik Członek RN 2009-06-30 Małgorzata Montwiłł Członek RN 2009-06-30 Ślusarek Danuta Wiceprzewodniczący RN 2009-06-30 (...)AZOTYTARNOW > Azoty Tarnów SA (ATT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wiceprezes Zarządu Bernat Franciszek Członek Zarządu Lis Ewa Członek RN Piszczek Marzena Przewodniczący RN 2008-10-10 Skolmowski Andrzej Wiceprezes Zarządu 2009-03-26 Doroszkiewicz Agnieszka Członek RN 2010-06 (...)ECARD > eCard SA (ECD) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) firmy eCARD SA Adres ul. Królewska 16, 00-950 Warszawa Telefon +48 22 4934490 NIP 521-31-03-040 Regon 16341786 Prezes Bereśniewicz-Kozłowska, Ewa numer EKD 65.20 EKD pozostałe pośrednictwo finansowe Fax (...)GINOROSSI > Gino Rossi SA (GRI) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) akcji serii A 2006-02-09 0 0.00 10.00 2006-07-26 seria C - publiczna subskrypcja 2006-02-09 3000000 12.00 1.00 2006-07-26 seria D - Gherardo Iannelli 2006-02-09 150000 12.00 1.00 2006-10-06 seria E - Ewa (...)LOTOS > Grupa Lotos SA (LTS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Michał Członek RN 2010-02-11 Wardziński Rafał Członek RN 2010-02-11 Pawłowski Oskar Sekretarz RN 2010-02-11 Sibrecht-Ośka Ewa Członek RN 2010-06-28 Lorek Rafał Członek RN 2010-06-28 (...)IGROUP > Internet Group SA (IGR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) RN 2010-06-28 Duda Ewa Członek RN 2011-02-16 Pietrzyk Jacek Członek RN 2011-02-16 Płomiński Jarosław Członek RN 2011-02-16 (...)KOMPUTRON > Komputronik SA (KOM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) aktualizacji pakietu Data zmiany ogólnej liczby głosów Buczkowski Wojciech 2790433 29,15 2790433 29,15 2010-12-31 2010-12-14 Buczkowski Krzysztof 1459914 15,25 1459914 15,25 2009-03-06 2010-12-14 Buczkowska Ewa (...)BOGDANKA > LW Bogdanka SA (LWB) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Krystyna Wiceprezes Zarządu 2008-04-26 Bernaciak Waldemar Wiceprezes Zarządu 2007-08-27 Stopa Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2007-05-31 Lulek Andrzej Członek RN 2010-06-10 Pawluczuk Ewa Członek RN 2010-06-10 (...)NETIA > Netia SA (NET) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -07 Nesterowicz Piotr Członek Zarządu 2008-09-15 Abbeloos Stan Członek RN 2009-04-09 Maguin Nicolas Członek RN 2009-04-09 Pawluczuk Ewa Członek RN 2009-04-09 Esz Grzegorz Członek Zarządu 2009-10-01 (...)EMF > NFI EMF SA (EMF) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 6631297 6,37 6631297 6,37 2010-09-30 2010-03-05 BZ WBK AIB Asset Management SA 5399578 5,19 5399578 5,19 2010-09-30 2010-03-05 Dyjas Maciej 650924 0,62 650924 0,62 2011-01-21 2010-03-05 Podgórska Ewa 80335 (...)wstecz | 204| 205| 206| 207| 208| 209| 210| 211| 212| 213| | dalej |