SANWIL > Sanwil SA (SNW) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) stanowiska Misiak Krzysztof Przewodniczący RN 2003-05-29 Zawiślak Piotr Członek RN 2008-06-13 Pawełczuk Jarosław Członek RN Kwaśniewski Piotr Prezes Zarządu 2009-01-02 Bogacki Sylwester Wiceprzewodniczący RN (...)SELENAFM > Selena FM SA (SEL) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Domarecki Krzysztof numer EKD 24 EKD Produkcja wyrobów chemicznych Fax +48 71 7838291 WWW www.selenafm.com E-mail selenafm@selena.pl Audytor Ernst & Young Audit sp. z o.o., Warszawa ISIN PLSELNA00010 KRS (...)SONEL > Sonel SA (SON) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 884-00-33-448 Regon Prezes Wieczorkowski Krzysztof numer EKD 33.20 EKD produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu (...)GALERIA: Krzysztof Diablo Włodarczyk przed walką z Rachimem Czakijewem
SWARZEDZ > Swarzędz SA (SWZ) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Data zmiany ogólnej liczby głosów Baraniewski Krzysztof 20527740 11,74 20527740 11,74 2010-09-03 2007-07-30 Ludzie: Swarzędz SA (SWZ) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Niedzielska-Czyż, Katarzyna (...)TIM > TIM SA (TIM) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) sukcesem - poinformował Krzysztof Folta, prezes spółki. 2009-04-29 09:44:51 TIM spodziewa się dużego spadku sprzedaży Spółka podziewa się dużego spadku sprzedaży i marży w pierwszym półroczu tego roku (...)TIM > TIM SA (TIM) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Krzysztof numer EKD 51.70 EKD pozostała sprzedaż hurtowa Fax +48 71 3761620 WWW www.tim.pl E-mail zarzad@tim.pl Audytor HLB M2 Audyt sp. z o.o. ISIN PLTIM0000016 KRS 0000022407 TIM SA (TIM): Podsumowanie (...)TUEUROPA > TU Europa SA (ERP) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wiceprezes Zarządu 2003-06-27 Podoba Jacek Prezes Zarządu 2007-09-04 Baliński Remigiusz Wiceprzewodniczący RN 2008-04-10 Stefurak Radosław Sekretarz RN 2008-04-10 Mędrala Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2010-01 (...)ULMA > Ulma SA (ULM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Krzysztof Członek Zarządu 2005-09-21 Lasa, Jose Irizar Członek Zarządu 2005-12-12 Aguirre, Jose Ramon Anduaga Członek Zarządu Sterczyński Andrzej Członek Zarządu 2007-10-15 Esperesate Gutierrez, Felix Członek (...)UNIBEP > Unibep SA (UNI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Krzysztof Członek RN 2011-04-27 (...)UNIMA > Unima 2000 SA (U2K) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA Adres ul. Skrarżyńskiego 14, 31-866 Kraków Telefon +48 12 6222111 NIP 677-20-87-174 Regon 351570688 Prezes Kniszner Krzysztof numer EKD 64.20 EKD telekomunikacja (...)WIKANA > Wikana SA (WIK) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Buchajski Adam Członek RN 2009-01-12 Bogacki Sylwester Prezes Zarządu 2009-02-16 Misiak Krzysztof Członek RN 2009-01-12 Filipiak Tomasz Członek RN 2010-08-02 Zawiślak Piotr Członek RN 2010-09-08 Grodzki (...)YAWAL > Yawal SA (YWL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Zarządu 2010-02-17 Kaszczyński Andrzej Wiceprezes Zarządu 2010-04-15 Michałowski Marek Członek RN 2010-08-06 Wiatr, Dariusz Krzysztof Przewodniczący RN 2010-08-06 Paliga Janusz Członek Zarządu 2010-12-13 (...)ZELMER > Zelmer SA (ZLR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Siwicki Jacek Przewodniczący RN 2006-06-29 Pióro Krzysztof Członek RN 2006-06-29 Nachyła Monika Członek RN 2007-10-12 Chabowski Zdzisław Wiceprzewodniczący RN 2007-10-12 Bartoś Magdalena Członek Zarządu (...)BYTOM > ZO Bytom SA (BTM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 0,70 500000 0,70 2011-03-10 2011-02-22 Ludzie: ZO Bytom SA (BTM) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Wójcik Michał Prezes Zarządu 2010-07-29 Koterwa Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2010-07-29 Bajołek Krzysztof (...)ZREMB > Zremb-Chojnice SA (ZRE) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Budowy Maszyn Zremb-Chojnice SA Adres ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice Telefon +48 52 3973419 NIP 555-15-64-913 Regon 91343195 Prezes Kosiorek-Sobolewski, Krzysztof numer EKD 28.21 EKD produkcja cystern (...)wstecz | 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| ... +10| +25| +100| 367 | dalej |