ARTEFE > Artman SA (ART) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Piechocki Marek Prezes Zarządu 2008-11-17 Pachla Dariusz Wiceprezes Zarządu 2008-11-17 Lubianiec Jerzy Przewodniczący RN 2008-11-17 Dreliszak Stanisław Członek RN 2008-11-17 Milińska Alicja Członek RN 2008-11 (...)ARTEFE > Artman SA (ART) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) -06-956 Regon 350783695 Prezes Piechocki Marek numer EKD 51.42 EKD sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Fax +48 12 2525020 WWW www.artman.pl E-mail artman@artman.pl Audytor Grant Thornton Frąckowiak Sp (...)ASBIS > ASBISc Enterprises PLC (ASB) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) jakości, marketing oraz hurtową dystrybucję sprzętu komputerowego własnych marek (Canyon i Prestigio). Produkty te są jednocześnie dystrybuowane przez podmioty zależne działające pod firmami ASBIS oraz ISA (...)GALERIA: Luxury China Expo: Targi marek luksusowych w Pekinie
ASSECOSLO > Asseco Central Europe a.s. (ACS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2008-02-12 Navrátil Michał Członek Zarządu 2009-05-28 Marek Panek Członek RN 2009-11-04 Klein Jozef Prezes Zarządu 2009-12-10 Morávek Martin Członek Zarządu 2009-12-10 (...)ASSECOPOL > Asseco Poland SA (ACP) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Zarządu 2004-01-16 Marek Panek Wiceprezes Zarządu 2006-11-08 Pomianek Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2006-11-08 Sęczkowski Przemysław Wiceprezes Zarządu 2004-01-16 Smułkowski Robert Wiceprezes Zarządu 2006-06 (...)BBICAPNFI > BBI Capital NFI SA (BBC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek RN 2009-04-09 Szostak Andrzej Członek RN 2010-09-21 Turno Paweł Wiceprzewodniczący RN 2010-09-22 Popiołek Michał Sekretarz RN 2010-09-22 Nowiński Krzysztof Prezes Zarządu 2010-10-01 Piątkowski Marek (...)BOMI > Bomi SA (BMI) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) NIP 593-10-07-159 Regon 190863162 Prezes Romanowski Marek numer EKD 52.11 EKD sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywości, napojów i wyrobów tytoniowych Fax +48 58 6273461 (...)BSCDRUK > BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Przewodniczący RN 2008-01-01 Kehren Henrik Członek RN 2008-01-01 Katzer, Hans Jürgen Członek RN 2008-01-01 Bestehorn Stephan Członek RN 2008-01-01 Schwark Anna Członek RN 2008-01-01 Łysiak Marek Członek RN 2008-01 (...)BUDVARCEN > Budvar Centrum SA (BDV) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 730353650 Prezes Trzciński Marek numer EKD 25.23 EKD Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa Fax +48 43 8243133 WWW www.budvar.pl E-mail info@budvar.pl Audytor Biuro Biegłych Rewidantów Eko (...)CENTKLIMA > Centrum Klima SA (CKL) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Marek numer EKD NULL EKD NULL Fax +48 22 2505060 WWW www.centrumklima.pl E-mail klient@centrumklima.pl Audytor PKF Audyt sp. z o.o. ISIN PLCNKLM00016 KRS 0000299712 Centrum Klima SA (CKL): Podsumowanie (...)CITYINTER > City Interactive SA (CIA) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Żupnicza 17, 03-821 Warszawa Telefon +48 22 6198590 NIP 118-158-57-59 Regon 17186320 Prezes Tymiński Marek numer EKD 36.50 EKD produkcja gier elektronicznych, w tym komputerowych Fax +48 22 6199935 WWW (...)COGNOR > Cognor SA (COG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -14 Janiszewski, Hubert Andrzej Członek RN 2011-03-14 Kak, Jerzy Jan Członek RN 2011-03-14 Freyberg Piotr Członek RN 2011-03-14 Łapiński Zbigniew Członek RN 2011-03-14 Rocki Marek Członek RN 2011-03-14 (...)CPENERGIA > CP Energia SA (CPE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -02-29 2011-05-04 Ludzie: CP Energia SA (CPE) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Swół Michał Wiceprezes Zarządu 2009-11-18 Caliński Mariusz Prezes Zarządu 2011-04-07 Zierhoffer Marek Członek (...)DGA > DGA SA (DGA) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Andrzej Prezes Zarządu 1995-05-18 Szymańska Anna Wiceprezes Zarządu 1995-05-18 Marek Mirosław Wiceprezes Zarządu 2007-02-01 Gosieniecki Piotr Przewodniczący RN 2007-08-17 Komornicki, Leon Stanisław Członek (...)IDMSAPL > DM IDM SA (IDM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) zmiany ogólnej liczby głosów Leszczyński Grzegorz 21816405 9,99 21816405 10,41 2010-11-30 2009-06-05 Falenta Marek 20979714 9,61 20979714 10,16 2010-08-31 2009-06-05 Abratański Rafał 18873304 8,65 18873304 (...)wstecz | 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| ... +10| +25| +100| 725 | dalej |