INTERBUD > Interbud-Lublin SA (ITB) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) - subskrypcja publiczna 2010-02-23 2000000 0.00 0.10 seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-12-19 501600 0.00 0.10 seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-12-19 2006400 0.00 0.10 seria C (...)KPPD > KPPD SA (KPD) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) głosów Drembo sp. z o.o., Szczecinek 576508 35,53 576508 35,53 2011-05-02 1998-03-30 Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. 352241 21,71 352241 21,71 2008-04-28 1998-03-30 TLH Verwaltungs, Beteiligungs GmBH (...)MISPOL > Mispol SA (MIP) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) w Czechach). W skład grupy kapitałowej Mispol wchodzą m.in.: Mispol SA (podmiot dominujący), PPH Mispol-Dystrybucja Sp. z o.o., Agrovita Sp. z o.o., Grodex Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje: Mispol SA (MIP (...)GALERIA: Detroit Electric SP:01
NETIA > Netia SA (NET) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) 1.00 1.00 połączenie z UMTS s.k.a. 2009-10-06 0 0.00 0.00 połączenie z Netia UMTS Sp. z o.o. 2009-10-06 0 0.00 0.00 połączenie z Tele2 Polska Sp. z o.o. 2009-02-11 0 0.00 0.00 połaczenie z Netia Wimax SA 2008-09-09 0 (...)SANWIL > Sanwil SA (SNW) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) działalność alokowana jest do następujących segmentów operacyjnych: produkcja wyrobów powlekanych - Sanwil Polska Sp. z o.o. oraz Winisan Sp. z o.o.; sprzedaż obuwia, wyrobów skórzanych i włókienniczych (...)praca przez internet - oferty pracy w Money.pl - strona 1/66
(...) osoby na stanowisko: BRAND MANAGER AGENCJI SOCIAL... 2011-09-20 SPECJALISTA DS. E-COMMERCE Yves Rocher Polska Warszawa SPECJALISTA DS. E-COMMERCE Yves Rocher Polska Yves Rocher Polska Sp. z o.o. (http (...)2017-04-18Mercor nabył 82% udziałów w SP Zero
(...) Mercor nabył 82% udziału w kapitale zakładowym SP Zero od dwóch osób fizycznych, podała spółka. Łączna cena nabycia udziałów to 8 200 zł, przy czym Mercor zamierza dokapitalizować nabytą spółkę (...)BGŻ Leasing Sp. z o.o. > Baza leasingodawców > Wszystko o leasingu > Serwis dla firm MSP.MONEY.PL
(...) BGŻ Leasing Sp. z o.o. > Baza leasingodawców > Wszystko o leasingu > Serwis dla firm MSP.MONEY.PL BGŻ Leasing Sp. z o.o. Nazwa: BGŻ Leasing Sp. z o.o. Zarząd: Prezes: Marek Lozia Adres: 00-867 (...)BRE Leasing Sp. z o.o. > Baza leasingodawców > Wszystko o leasingu > Serwis dla firm MSP.MONEY.PL
(...) BRE Leasing Sp. z o.o. > Baza leasingodawców > Wszystko o leasingu > Serwis dla firm MSP.MONEY.PL BRE Leasing Sp. z o.o. Nazwa: BRE Leasing Sp. z o.o. Zarząd: Prezes: Mieczysław Groszek Adres: 00-963 (...)Corpo Flota Sp. z o.o. > Baza leasingodawców > Wszystko o leasingu > Serwis dla firm MSP.MONEY.PL
(...) Corpo Flota Sp. z o.o. > Baza leasingodawców > Wszystko o leasingu > Serwis dla firm MSP.MONEY.PL Corpo Flota Sp. z o.o. Nazwa: Corpo Flota Sp. z o.o. Zarząd: Prezes: Aleksander Kopestyński Adres: 01 (...)Fraikin Polska Sp. z o.o. > Baza leasingodawców > Wszystko o leasingu > Serwis dla firm MSP.MONEY.PL
(...) Fraikin Polska Sp. z o.o. > Baza leasingodawców > Wszystko o leasingu > Serwis dla firm MSP.MONEY.PL Fraikin Polska Sp. z o.o. Nazwa: Fraikin Polska Sp. z o.o. Zarząd: Dyrektor Generalny: Artur (...)wstecz | 94| 95| 96| 97| 98| 99| 100| 101| 102| 103| ... +10| +25| +100| 404 | dalej |