2016-12-12PGNiG Obrót Detaliczny pozyskuje średniomies. 11mln m3 sprzedaży gazu w tym roku
(...) PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak. "Postawiliśmy na wyniki sprzedaży. Stworzyliśmy nowe zespoły odpowiedzialne za grupy klientów, nowe promocje i produkty. W efekcie pozyskujemy do sprzedaży (...)2016-12-09PHN i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna nawiązują współpracę
(...) udogodnienia finansowe" - powiedział prezes PHN Maciej Jankiewicz, cytowany w komunikacie. "Nawiązana współpraca to kolejny krok naprzód, w realizacji nowej polityki przemysłowej. Sądzę, że ten rodzaj kooperacji (...)2015-11-01Wielkie plany deweloperskie PKP. Czym chcą przyciągnąć inwestorów?
(...) . Ona jest najważniejsza dla projektu i my ją zapewniamy â mówi agencji Newseria Maciej Król, prezes zarządu Xcity Investment. PKP SA jest właścicielem 100 tys. nieruchomości w Polsce. Wśród nich są nie tylko dworce (...)GALERIA: Lofty Qbik od Macieja Zienia
2016-12-08Gołębie doniesienia z EBC mogą dodatkowo osłabić euro
(...) pracy w USA. Wszystkie inne publikacje będą z pewnością w pełni przytłumione przez decyzję EBC, zatem ich wpływ na rynki będzie niewielki. Maciej Leściorz - dyrektor ds. sprzedaży i edukacji, CMC Markets (...)2016-12-08Forte rozpoczęło skup do 1,2 mln akcji własnych po 65 zł za akcję
(...) są czołowym polskim producentem i eksporterem mebli, posiadającym cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą. Spółka założona przez Macieja Formanowicza (...)2016-12-08WEI: Powołanie Rady Inwestorów Zagranicznych wzmocni napływ inwestycji
(...) radca ministra z Departamentu Polityki inwestycyjnej Ministerstwa Rozwoju Maciej Lachowski podczas konferencji. Ponadto w raporcie znalazła się rekomendacja dotycząca likwidacji specjalnych stref (...)2016-05-13Przegląd informacji ze spółek
(...) Państwa i chce w większym stopniu zapewniać im powierzchnię biurową, poinformował prezes Maciej Jankiewicz. Grupa Recykl odnotowała 0,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom (...)2016-05-11Kempa o rządach PO-PSL: Tsunami niegospodarności
(...) Państwa 265 tysięcy złotych - powiedziała Kempa. Doprecyzowała, że oprócz wynagrodzenia dla członków tego zespołu kierowanego przez Macieja Laska, w kwocie ponad 222 tys. zł., wypłacono środki w łącznej (...)2016-12-05Kolejne zmiany w spółkach Skarbu Państwa? Już widać pierwsze ruchy kadrowe
(...) odwołali ze składu rady nadzorczej Przemysława Lisa i Macieja Baranowskiego. Jednocześnie powołano Monikę Fill (była prezesem Fundacji GPW i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych) i Ireneusza (...)2015-10-24100 hektarów legalnej plantacji konopi w Polsce. Pojechaliśmy tam z kamerą
(...) ubranych, bardzo krótko wystrzyżonych młodych mężczyzn i zaczęło mnie pouczać, że to przecież nic nie daje, że to przemysłówka. Oni myśleli, że ja to kradnę - mówi Maciej Kowalski z HemPoland. To firma (...)2015-10-22Przegląd informacji ze spółek
(...) zarządu ds. finansowych Macieja Nowohońskiego. Grupa Kęty nadal postrzega USA jako bardzo obiecujący rynek dla swoich systemów aluminiowych w budownictwie, a kolejnym rynkiem z dobrymi perspektywami (...)2016-12-02Wirtualna Polska wchodzi na rynek TV. Michał Brański: Trzeba grać ofensywnie
(...) , reality show i talk show, które podbiły serca telewidzów. Telewizja WP startuje w piątek 2 grudnia - debiutuje o 16:50 programem informacyjnym Macieja Orłosia #dziejesię. Kanał będzie nadawany w naziemnej (...)2016-12-02Przegląd informacji ze spółek
(...) niż przed rokiem, podała spółka. Akcjonariusze Grupy Azoty odwołali ze składu rady nadzorczej Przemysława Lisa i Macieja Baranowskiego. Jednocześnie powołano Monikę Fill i Ireneusza Purgacza, podała spółka (...)2016-12-02Rating Polski bez zmian, perspektywa w górę. S&P podjęła decyzję
(...) się cieszyć: obniżka wieku emerytalnego może skłonić analityków do kolejnych cięć już w przyszłym roku. aktualizacja 20:20:00 Według głównego ekonomisty BZ WBK Macieja Relugi o ile w styczniu nie było podstaw (...)2016-12-02M. Fill i I. Purgacz weszli do RN Azotów w miejsce P. Lisa i M. Baranowskiego
(...) Akcjonariusze Grupy Azoty odwołali ze składu rady nadzorczej Przemysława Lisa i Macieja Baranowskiego. Jednocześnie powołano Monikę Fill i Ireneusza Purgacza, podała spółka. "Nowi członkowie rady (...)wstecz | 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| ... +10| +25| +100| 200 | dalej |