2015-09-21Zmiany w zarządzie EuRoPol Gaz SA
(...) 17 września 2015 roku w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzanie EuRoPol Gaz SA powołało członków Zarządu i Rady Nadzorczej na nową, trzyletnią, wspólną kadencję. Ponadto zatwierdzone zostały (...)2016-03-15Józef Rojek i Tomasz Hinc weszli w skład zarządu Grupy Azoty
(...) Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała z dniem 14 marca br. powołała do zarządu spółki Józefa Rojka i Tomasza Hinca, podała spółka. "Zarząd Grupy Azoty informuje (...)2016-03-15RN KGHM powołała Piotra Walczaka na wiceprezesa ds. produkcji
(...) Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź odwołała ze składu zarządu Mirosława Laskowskiego i powołała na stanowisko wiceprezesa ds. produkcji Piotra Walczaka, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki (...)GALERIA: Wręczenie nagród Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta
2017-06-22Wall Street w dół w ślad za taniejącą ropą
(...) czasu znajdował się pod presją inwestorów, do których należą fundusze Benchmark, First Round Capital, Lowercase Capital, Menlo Ventures i Fidelity Investments. Kalanick pozostanie członkiem rady (...)2017-06-22Tomasz Cudny nowym prezesem Spółki Restrukturyzacji Kopalń
(...) Tomasz Cudny objął w czwartek, decyzją rady nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń, stanowisko prezesa tej firmy - poinformował w czwartek wieczorem rzecznik SRK Witold Jajszczok. Dotąd Cudny był (...)2017-06-21Z rachunku iAlbatros wyprowadzono 3,5 mln zł? Alior zablokował konta
(...) na walnym zgromadzeniu tego dnia przez nową większość. Obie strony uważają, że to one mają prawo do reprezentowania spółki. Stare władze nie uznają nowo wybranej rady nadzorczej i prezesa, dlatego we wtorek (...)2017-06-21Współzałożyciel Ubera rezygnuje ze stanowiska
(...) na swobodne wejście w nowy rozdział historii firmy. Jednocześnie liczymy na dalszą owocną współpracę z Travisem w ramach Rady Nadzorczej Ubera" - głosi oświadczenie firmy. (...)2017-06-21200 mln zł podzielą między sobą posiadacze akcji KGHM. To już pewne
(...) do 63,6 mln zł. Środowe walne decyduje również o zmianach w składzie rady nadzorczej spółki. O kulisach kadrowych przetasowań w miedziowym gigancie piszemy w money.pl. (...)2015-09-17Nowy prezes EuRoPol Gazu
(...) 17 września zwyczajne walne zgromadzanie EuRoPol Gaz powołało członków zarządu i rady nadzorczej na nową, trzyletnią, wspólną kadencję. Prezesem zarządu spółki został Marcin Idzik. Walne zatwierdziło (...)2015-11-27Przegląd informacji ze spółek
(...) straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Dekpol przydzielił 10 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E1, o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł, podała spółka. Rada Nadzorcza ING (...)2017-06-20Polityka dywidendowa Bowim zakłada przeznaczanie 5-15% zysku netto na dywidendę
(...) za kolejne lata obrotowe, będzie przedkładał radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie (...)2017-06-20Oferta publiczna Uniserv-Piecbud ruszy 29 VI, spółka chce pozyskać ok. 35 mln zł
(...) , 100% akcji Uniserv-Piecbud jest Artur Nizioł - przewodniczący rady nadzorczej. Po ofercie, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji będą oni mieli 35,66% w kapitale (...)2017-06-20Notowania iAlbatros zawieszone bezterminowo na żądanie KNF
(...) władze â te, które przeprowadziły walne zgromadzenie i wybrały na nim nowy skład rady nadzorczej spółki oraz prezesa. M.in. dlatego właśnie zawieszone zostały notowania iAlbatros Group. Jak tłumaczył (...)2016-03-11Kiedy poznamy wnioski z audytu w Kompanii Węglowej? Padł konkretny termin
(...) węgla. Zespół audytowy powołany przez radę nadzorczą Kompanii, na polecenie ministra energii, rozpoczął działalność 17 lutego. W jego skład weszło 17 osób. Gawęda potwierdził, że piątek jest formalnie (...)2016-03-11Stefan Schönauer został dyrektorem finansowym Immofinanz
(...) Rada nadzorcza Immofinanz powołała Stefana Schönauera na dyrektora finansowego (CFO) od dziś na trzy lata, podała spółka. RN zaakceptowała też Dietmara Reindla na stanowisku dyrektora operacyjnego (...)wstecz | 108| 109| 110| 111| 112| 113| 114| 115| 116| 117| ... +10| +25| +100| 278 | dalej |