2017-02-09Włodzimierz Kawecki powołany na wiceprezesa Qumaka ds. sprzedaży
(...) Rada nadzorcza Qumaka podjęła uchwałę o powołaniu w skład zarządu Włodzimierza Kaweckiego, który obejmie funkcję wiceprezesa i będzie sprawował nadzór nad sprzedażą w obszarze IT, podała spółka (...)2017-02-09Przegląd informacji ze spółek
(...) roku, podał bank. Rada nadzorcza Qumaka podjęła uchwałę o powołaniu w skład zarządu Włodzimierza Kaweckiego, który obejmie funkcję wiceprezesa i będzie sprawował nadzór nad sprzedażą w obszarze IT (...)Michał Kobosko > Przeglądaj wg autora > Archiwum
(...) Michał Kobosko > Przeglądaj wg autora > Archiwum Artykuły z zakresu 1-20 2001-07-09 09:01:00 Rada nadzorcza Elektrimu musi mówić jednym głosem Elektrim wrócił wreszcie na właściwą ścieżkę rozwoju (...)GALERIA: Wręczenie nagród Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta
2016-06-01Skarb Państwa wprowadza do porządku obrad WZ Grupy Lotos zmiany w RN
(...) Ministerstwo Skarbu Państwa wniosło do porządku obrad walnego zgromadzenia Grupy Lotos, zaplanowanego na 28 czerwca, uchwały o zmianach w składzie rady nadzorczej, podała spółka. "Umieszczenie (...)2016-10-14Przegląd informacji ze spółek
(...) ) serii B spółki Celon Phrama zadebiutują w poniedziałek, 17 października na rynku głównym warszawskiej giełdy, podała spółka. Rada nadzorcza Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) powołała (...)2017-04-28Sąd zarejestrował połączenie spółek leasingowych z Grupy PKO BP
(...) i konsekwentne utrzymywanie efektywności tego biznesu powyżej średniej rynkowej" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej PKO Leasing Jakub Papierski, cytowany w komunikacie. Celem powołanej instytucji (...)2017-02-07Przegląd informacji ze spółek
(...) , podał bank. Wcześniejszy wykup nastąpi 28 lutego br. wobec pierwotnego terminu 28 lutego 2022 r. Celem jest obniżenie kosztów odsetkowych. Rada nadzorcza Orange Polska powołała na nową, trzyletnią (...)2017-02-07Grupa Kęty zakłada wypłatę dywidendy wysokości ok. 80% zysku w strategii do 2020
(...) % zysku w okresie trwania strategii. "Wielkość dywidendy jest zgodna z przyjętą przez radę nadzorczą Grupy Kęty S.A. polityką dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100 (...)2017-02-07Trzech dotychczasowych członków zarządu Orange Polska powołano na nową kadencję
(...) Warszawa, 07.02.2017 (ISBnews) - Rada nadzorcza Orange Polska powołała na nową, trzyletnią kadencję trzech dotychczasowych członków zarządu - Mariusza Gacę, Macieja Nowohońskiego oraz Jacka (...)2015-10-17PE i audytorzy: nowe regulacje prowokują pytania
(...) , jak również ustalenie limitów wynagrodzeń od jednego klienta w całości przychodów. A jak osiągnąć poprawę jakości ustawowych badań? Poprzez lepszą jakość raportowania na rzecz komitetu audytu, rady nadzorczej (...)2016-10-06Zarząd PAP będzie jednoosobowy, prezesem Artur Dmochowski
(...) Zarząd PAP będzie jednoosobowy - Rada Mediów Narodowych przyjęła w czwartek uchwałę w tej sprawie. Prezesem agencji pozostaje Artur Dmochowski - poinformował przewodniczący RMN Krzysztof Czabański (...)2017-02-06Marvipol chce wypłacić znacznie wyższą r/r dywidendę za 2016 r.
(...) . W listopadzie ub.r. rada nadzorcza Marvipolu zatwierdziła zaproponowaną przez zarząd politykę dywidendową dla segmentu motoryzacyjnego oraz deweloperskiego na lata 2016-2020. Zakłada ona rokroczny wzrost wypłaty (...)2017-02-06Przegląd informacji ze spółek
(...) Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2017 r. wyniosła łącznie 19 312,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 19 166,6 mln zł. Rada nadzorcza MNI (...)2015-12-11Czystki w MON. Macierewicz odwołał prezesa Agencji Mienia Wojskowego
(...) Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz odwołał Radę Nadzorczą Agencji Mienia Wojskowego i powołał nową. Odwołany został też prezes AMW Piotr Sadoch, a w piątek jego obowiązki przejął nowy (...)2015-12-11Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT
(...) w marcu 2016, poinformował ISBnews prezes Adam Kiciński. Źródło: ISBnews Cyfrowy Polsat: Rada nadzorcza powierzyła funkcję prezesa zarządu Tobiasowi Solorzowi, dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu (...)wstecz | 123| 124| 125| 126| 127| 128| 129| 130| 131| 132| ... +10| +25| +100| 278 | dalej |