2015-12-23Skarb Państwa powołał Roberta Pietryszyna do RN Grupy Lotos
(...) Skarb Państwa powołał Roberta Pietryszyna w skład rady nadzorczej Grupy Lotos, podała spółka. "Skarb Państwa (akcjonariusz spółki), (...) powołał pana Roberta Pietryszyn do rady nadzorczej Grupy (...)2015-12-22Duże spółki z GPW pokazują siłę
(...) podwyższania stóp procentowych. KGHM - spodziewane zmiany na głównych stanowiskach Walne zgromadzenie akcjonariuszy KGHM zajmie się 18 stycznia zmianami w radzie nadzorczej - wynika z projektów uchwał na walne (...)2015-06-05Dywidenda Śnieżki dużo wyższa od wcześniejszych propozycji
(...) Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zdecydowali o przeznaczeniu 39,12 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co daje wypłatę 3,1 zł na akcję, podała spółka. Rada nadzorcza powołała zarząd (...)GALERIA: Wręczenie nagród Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta
Krzysztof Grad > Przeglądaj wg autora
(...) składu rady nadzorczej PKN Orlen przeprowadzona w czwartek oceniana jest przez analityków jako zwycięstwo Skarbu Państwa, który porozumiał się z inwestorami finansowymi. Rynek spodziewa się wkrótce zmian (...)Krzysztof Grad > Przeglądaj wg autora > Archiwum
(...) akcji PKN. 2004-08-06 08:59:00 Walka o PKN Orlen Zmiana prawie całego składu rady nadzorczej PKN Orlen przeprowadzona w czwartek oceniana jest przez analityków jako zwycięstwo Skarbu Państwa (...)2016-10-19Zakończyła się II edycja "Responsible Business Summit & Awards Gala".
(...) działania firmy. Francois Colombie â Przewodniczący Rady Nadzorczej Auchan Polska, Rosja i Ukraina wypowiadał się na temat akcjonariatu pracowniczego i tego, w jaki sposób Auchan buduje firmę poprzez (...)2014-07-23Ubezpieczenie kadry kierowniczej jest przychodem czy nie?
(...) umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów, innych pracowników wykonujących funkcje zarządcze lub nadzorcze, pracowników jako współpozwanych razem (...)2016-10-06Większy nadzór ministra nad szkołami morskimi. Nowela ustawy przyjęta
(...) , by przedstawicielami Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek z sektora gospodarki morskiej były osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Celem nowelizacji jest wzmocnienie kompetencji (...)2014-10-09AMD ma nowego dyrektora generalnego!
(...) Firma AMD ogłosiła, że na mocy decyzji rady nadzorczej Dr Lisa Su obejmuje ze skutkiem natychmiastowym stanowisko prezesa i CEO (chief executive oficer) oraz zostaje nowym członkiem rady nadzorczej (...)2017-01-05Zarząd TVP zarobi więcej? Jest ważna decyzja w tej sprawie
(...) wynagrodzenia mają określić rady nadzorcze spółek. Jak przypomina "Press", członkowie zarządu Polskiego Radia zarabiają obecnie od 5,5- do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a TVP â jego sześciokrotność (...)2016-10-05W. Tomikowski P. Sobkiewicz i Ł. Mitan weszli do zarządu Erne Ventures
(...) Partners S.A. Zasiadał i zasiada w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych. Zajmuje się także restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz procesami fuzji i przejęć, podano również. "Łukasz Mitan (...)2015-05-29Prezes Banku Ochrony Środowiska odwołany
(...) Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska odwołała Mariusza Klimczaka ze stanowiska prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa dotychczasowemu wiceprezesowi Dariuszowi Danilukowi. Rada nadzorcza (...)2015-05-29Grupa Azoty zrealizuje wielką inwestycję wartą ponad 2 miliardy złotych
(...) Na trzy inwestycje największa polska grupa chemiczna wyda w ciągu sześciu lat 2,2 miliarda złotych. Rada nadzorcza Zakładów Azotowych Puławy wyraziła zgodę na ich realizację. Grupa Azoty Zakłady (...)2017-01-04Robyg zwiększył liczbę przekazanych mieszkań o 40% r/r do ok. 2,8 tys. w 2016 r.
(...) Robyg jest skuteczna" - skomentował przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie. Przekazania w 2016 r. miały miejsce głównie w następujących inwestycjach: Osiedle Królewskie (...)2017-01-04Kłopoty Almy. Udziałowcy podjęli ważne decyzje dla przyszłości spółki, byli pracownicy protestują
(...) funkcję w radzie nadzorczej spółki. Współpraca: Sebastian Ogórek (...)wstecz | 146| 147| 148| 149| 150| 151| 152| 153| 154| 155| ... +10| +25| +100| 278 | dalej |