TESGAS > Tesgas SA (TSG) - Finanse spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -31 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 524 60 503 29 645 25 835 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 773 2 145 2 338 3 160 Zysk (...)TESGAS > Tesgas SA (TSG) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) +48 61 8901600 NIP 777-25-27-260 Regon 639801998 Prezes Kocik Włodzimierz numer EKD 29.56 EKD Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana Fax +48 61 8901602 (...)TIM > TIM SA (TIM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -13 Piekarczyk Artur Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Handlowych 2004-06-25 Posadzy Maciej Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Operacyjnych 2010-04-13 (...)GALERIA: 25. rocznica upadku muru berlińskiego. Tak świętuje stolica Niemiec
TIM > TIM SA (TIM) - Finanse spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) z działalności finansowej 1 408 13 628 Aktywa razem 61 301 48 155 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 281 19 499 Zobowiązania długoterminowe 0 105 Zobowiązania krótkoterminowe 25 782 19 119 Kapitał własny 34 (...)TRAKCJA > Trakcja Polska SA (TRK) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) - prywatna subskrybcja 2003-06-10 3000000 0.00 1.00 split 1:6 1997-10-17 0 0.00 1.00 podwyższenie kapitału 1997-10-17 417000 0.00 6.00 obniżenie kapitału 1996-06-25 417000 0.00 2.77 seria A - przekształcenie (...)TRAKCJA > Trakcja Polska SA (TRK) - Finanse spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -25 543 -86 073 -51 294 -88 999 -7 018 Przepływy netto z działalności finansowej -5 380 -2 511 81 632 47 873 2 581 Aktywa razem 754 365 602 144 754 185 496 447 377 (...)TRAKCJA > Trakcja Polska SA (TRK) - Transakcje online > Spółki GPW > Giełda
(...) 25 3,32 0,00 0,00 -0,07 -2,06 335 1112,20 11:12:22 24 3,32 0,01 0,30 -0,07 -2,06 500 1660,00 10:53:39 23 3,31 0,01 0,30 -0,08 -2,36 500 1655,00 10:49:53 22 3,30 0,00 0,00 -0,09 -2,65 10 33,00 10:46:33 (...)TRITON > Triton Development SA (TRI) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 25 458 092 ROA 1,57% ROE 3,13% Free Float 51,85% Statystyki [52 tyg. ]: Triton Development SA (TRI) Max. cena [zł] 6,50 Min. cena [zł] 3,81 Max. obrot [mln. zł] 7,06 Min. obrot [mln. zł] 0,00 Śr. obrot (...)TRITON > Triton Development SA (TRI) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) ) 0,52 Kapitalizacja [mln.] 141,29 Liczba akcji 25 458 092 ROA 1,57% ROE 3,13% Free Float 51,85% Statystyki [52 tyg. ]: Triton Development SA (TRI) Max. cena [zł] 6,50 Min. cena [zł] 3,81 Max. obrot [mln. zł] 7,06 Min (...)TUEUROPA > TU Europa SA (ERP) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Data zmiany ogólnej liczby głosów Getin Holding SA 6288414 66,54 6288414 66,54 2009-07-13 2010-10-08 ING OFE 1180082 12,48 1180082 12,48 2011-01-25 2010-10-08 Wlazło Stanisław 326 0,00 326 0,00 2007-08 (...)TUEUROPA > TU Europa SA (ERP) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) dywidendy w łącznej wysokości 100,08 mln zł z zysku za 2010 rok oraz za lata ubiegłe. 2011-02-22 08:48:49 Zysk TU Europa wyższy o 25 procent Towarzystwo Ubezpieczeń Europa miało 150,52 mln zł skonsolidowanego (...)ULMA > Ulma SA (ULM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Andrzej Prezes Zarządu 1989-02-14 Escudero, Ernesto Julian Maestre Członek RN 2004-09-14 Ugarte, Lourdes Urzelai Wiceprzewodniczący RN 2004-09-14 Odriozola, Ander Ollo Członek RN 2005-05-25 Orzełowski (...)ULMA > Ulma SA (ULM) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 297,3 zł, podtrzymując rekomendację - kupuj. 2007-10-25 13:21:39 Millennium DM rekomenduje "kupuj" Ulmę Analitycy Millennium DM w raporcie z 18 października wydali rekomendację "kupuj" dla Ulmy, wyznaczając (...)ULMA > Ulma SA (ULM) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) . w SA 1995-09-25 24000 100.00 konwersja 186 obligacji na akcje serii F 465000 0.00 2.00 2003-12-19 (...)UNIBEP > Unibep SA (UNI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) RN 2005-03-29 Miedziałowski Czesław Członek RN 2008-01-04 Stajkowska Zofia Członek RN 2008-06-25 Kubajewska Irena Członek RN 2009-08-01 Sawoniewski Mariusz Wiceprezes Zarządu 2008-01-01 Cetnar (...)wstecz | 154| 155| 156| 157| 158| 159| 160| 161| 162| 163| ... +10| +25| +100| 980 | dalej |