2017-07-06Zmiany w zarządzie PKN Orlen. W nowej kadencji inny podział kompetencji
(...) płockiego koncernu weszli wtedy także, zasiadający tam wcześniej: Mirosław Kochalski - jako wiceprezes oraz jako członkowie zarządu - Zbigniew Leszczyński i Krystian Pater. Informując w czwartek o podziale (...)2017-07-05Stopy procentowe: RPP podjęła decyzję. Rekord wydłużony do 27. miesięcy
(...) wraz z ich podwyżkami. Na ten problem zwrócił na początku czerwca uwagę Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Według niego za kilka lat, gdy stopy (...)2017-07-04Oświadczenie majątkowe prezes Sądu Najwyższego. Pół kg złota i liczne nieruchomości
(...) , że społeczeństwo wywiodą w pole i ukryją swoją oświadczenia majątkowe - mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zobacz także: ile zarabiają sędziowie i kiedy przechodzą na emerytury // Sędzia (...)2017-07-04Korupcja i przemyt papierosów. Wśród oskarżonych byli celnicy
(...) przemyt papierosów, przy czym jednorazowo było to nie mniej niż 150 tys. paczek. Siódmym oskarżonym jest Zbigniew H., który miał pośredniczyć w przekazywaniu obietnicy łapówki i ustalaniu warunków umowy (...)2017-07-04Byli celnicy oskarżeni w sprawie przemytu papierosów
(...) o co najmniej 250 tys. paczek papierosów. Ponadto Andrzej B. miał też poświadczyć nieprawdę w dokumentach wskazując, że przewozi opał, podczas gdy były to nielegalne papierosy. Siódmym oskarżonym jest Zbigniew H (...)2017-07-03Bauer rezygnuje z kierowania Próchnikiem. Na jego miejsce Kutrzeba
(...) zarządu, Zbigniew Nasiłowski - członek zarządu. Kutrzeba zrezygnował przy tym z zasiadania w radzie nadzorczej. Również 2 lipca w skład rady został powołany Rafał Bauer, dotychczasowy prezes zarządu spółki (...)2017-07-03Kongres PiS. Dlaczego zabrakło przemówienia Szydło?
(...) przemawiali nasi sojusznicy, czyli pan premier Jarosław Gowin (Polska razem) i pan minister Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska) - tłumaczył Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Mateusz (...)2016-07-20PKP Cargo: Klepacki odwołany ze stanowiska prezesa zarządu AWT a.s.
(...) Zbigniew Klepacki został odwołany ze stanowiska prezesa zarządu spółki AWT a.s. - największego podmiotu Grupy AWT. Funkcję prezesa zarządu tej spółki będzie pełnił Arkadiusz Olewnik - członek (...)2017-06-30Kongres PiS. Dla kogo to może być sądny dzień?
(...) Morawieckiego. Kto jest bezpieczny? Na gorącym krześle nie siedzą Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, Zbigniew Ziobro, minister (...)2017-06-30Prezes PKN Orlen stawia na innowacje i utrzymanie pozycji koncernu na polskim rynku
(...) : Mirosław Kochalski - wiceprezes oraz członkowie zarządu: Zbigniew Leszczyński i Krystian Pater. Kochalski, dotychczas wiceprezes ds. korporacyjnych i Leszczyński, dotąd odpowiadający za sprzedaż (...)2017-06-30Przegląd informacji ze spółek
(...) wiceprezes, a także Zbigniew Leszczyński oraz Krystian Pater jako członkowie zarządu, podała spółka. Jednocześnie na członków zarządu powołani zostali: Maria Sosnowska oraz Wiesław Protasewicz, pełniący do tej (...)2017-06-30Tydzień na GPW. Rekordowa dywidenda z Orlenu
(...) w dwóch ratach po 50 gr. Zyskiem w tym roku w ogóle nie podzielił się za to bank PKO BP. Jego prezes Zbigniew Jagiełło zapowiedział jednak, że w przyszłym roku będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysków (...)2017-06-29Tchórzewski przejmie w piątek kontrolę nad Orlenem. Rekordowa dywidenda
(...) - od marca 2007 r., który odpowiada za produkcję i Zbigniew Leszczyński - od lutego 2016 r., odpowiedzialny za sprzedaż. Pozostałe plany Tchórzewskiego Walne zgromadzenie 30 czerwca ma też ustalić zasady (...)2017-06-29Straty w rolnictwie w tym roku wyniosły już ponad 300 mln zł
(...) . Owoce mogą być rekordowo drogie // Z informacji przedstawionej na wtorkowym posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa przez wiceministra Zbigniewa Babalskiego wynika, że zdecydowana większość start (...)2017-06-28A. Klimek i R. Jennings zostali powołani na wiceprezesów OT Logistics
(...) wymienionych, w skład zarządu OT Logistics S.A wchodzą: prezes Zbigniew Nowik (strategia), wiceprezes Piotr Ambrozowicz (akwizycje i pozyskiwanie finansowania) oraz wiceprezes Ireneusz Miski" - czytamy dalej (...)wstecz | 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| ... +10| +25| +100| 157 | dalej |