HYGIENIKA > Hygienika SA (HGN) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) w indeksach Forum dyskusyjne (HGN) Emisje: Hygienika SA (HGN) Opis operacji Data decyzji WZA Ilość akcji w (tys.) Cena emisijna Cena nominalna Data operacji na GPW seria F - oferta menedżerska 2009-11-23 (...)HYGIENIKA > Hygienika SA (HGN) - Finanse spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Raporty roczne 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 424 30 007 28 330 36 838 37 328 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (...)IDEATFI > Idea TFI SA (IDA) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Data objęcia stanowiska Kukowski Piotr Prezes Zarządu 2008-01-01 Jagiełło Łukasz Członek Zarządu 2009-07-21 Leszczyński Grzegorz Przewodniczący RN 2006-01-01 Derlatka Piotr Sekretarz RN 2006-01-01 (...)GALERIA: Honda Civic Type S 2009
IDEATFI > Idea TFI SA (IDA) - Finanse spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) techniczna Udział w indeksach Forum dyskusyjne (IDA) Raporty finansowe: Idea TFI SA (IDA) Raporty roczne 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (...)IMMOEAST > Immoeast AG (IEA) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Zarządu 2008-10-06 Knap Michael Przewodniczący RN 2008-10-29 Kofler Herbert Wiceprzewodniczący RN 2008-10-29 Zehetner Eduard Członek Zarządu 2008-11-21 Wiltschnigg Manfred Członek Zarządu 2009-02-16 (...)INDYKPOL > Indykpol SA (IND) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Bogdan Członek RN Malinowski Roman Członek RN 2002-07-19 Pacuk Stanisław Członek RN 2003-06-17 Madejska Dorota Członek RN 2009-06-23 (...)IVMX > Infovide-Matrix SA (IMX) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) więcej zamówień Portfel zamówień spółki IT Infovide-Matrix na 2011 r. jest wyższy o 38% od backlogu na kolejny rok, jaki spółka posiadała na koniec III kw. 2009 r. 2010-11-08 10:23:24 Spółka z grupy (...)INTEGERPL > Integer.pl SA (ITG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Management SA 514398 8,66 514398 8,66 2010-04-15 2007-10-30 Generali OFE 316669 5,33 316669 5,33 2009-08-04 2007-10-30 Nordea OFE 315044 5,30 315044 5,30 2010-03-03 2007-10-30 Ludzie: Integer.pl SA (ITG (...)INTERCARS > Inter Cars SA (CAR) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) 100.00 100.00 2004-05-06 seria A - założyciele 1999-05-17 4000 100.00 100.00 2004-05-26 realizacja oferty menedżerskiej 40000 0.00 2.00 realizacja oferty menedżerskiej 157334 0.00 2.00 2009-12-21 (...)GROCLIN > Inter Groclin Auto SA (GCN) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) połączenie z Inter Groclin Trading Sp. z o.o. 2009-04-28 0 0.00 0.00 umorzenie akcji 2003-06-30 -650000 0.00 1.00 seria E - publiczna subskrypcja 2003-01-17 1150000 57.00 1.00 2003-05-21 split 1:5 1999-06-25 (...)INWESTCON > Investcon Group SA (INC) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Za nami bardzo nerwowy tydzień na rynkach. Upłynął pod znakiem kłopotów Grecji i zbliżającej się wielkimi krokami megaoferty PZU. 2009-11-24 11:46:56 Spółka paliwowa Kulczyka chce wejść na GPW Kulczyk Oil Ventures Inc (...)IZOLACJA > Izolacja Jarocin SA (IZO) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 08:59:07 Izolacja Jarocin: Pół miliona złotych straty netto Spółka Izolacja Jarocin miała 0,48 mln zł jednostkowej straty netto w IV kw. 2009 roku wobec 1,31 mln zł straty rok wcześniej. Izolacja (...)IZOLACJA > Izolacja Jarocin SA (IZO) - Finanse spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) dywidenda na jedną akcję (PLN) 0 0 0 0 0 Raporty roczne 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 187 28 836 26 346 33 824 36 017 (...)K2INTERNT > K2 Internet SA (K2I) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Lach Michał 163068 8,04 163068 8,04 2010-08-27 2010-07-23 Tomczyk Tomasz 87815 4,33 87815 4,33 2010-11-15 2010-07-23 Chmielewski Tymoteusz 24800 1,22 24800 1,22 2009-07-02 2010-07-23 Ludzie: K2 Internet (...)KGHM > KGHM Polska Miedź SA (KGH) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Sekretarz RN 2008-02-14 Wirth Herbert Prezes Zarządu 2009-07-20 Czyczerski Józef Członek RN 2006-11-14 Rymarczyk Jan Członek RN 2010-05-17 Kuciński Jacek Przewodniczący RN 2008-02-14 Dyl Marcin (...)wstecz | 225| 226| 227| 228| 229| 230| 231| 232| 233| 234| ... +10| +25| +100| 612 | dalej |