PEP > PEP SA (PEP) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) 461329 0.00 2.00 2009-11-06 realizacja oferty menedżerskiej 40000 0.00 2.00 2007-08-27 seria P - Klein Stephen Richard 49500 7.80 2.00 2006-12-18 seria U 125300 7.80 2.00 2007-10-08 seria O - oferta (...)PEPEES > Pepees SA (PPS) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Nie zawsze wynikają więc bezpośrednio z różnicy kursów pomiędzy poszczególnymi notowaniami. Artykuly: Pepees SA (PPS) 2009-08-11 11:47:18 Pepees: Emisja akcji wstrzymana Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał postanowienie (...)PERMEDIA > Permedia SA (PMD) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Permedia zaproponowała, by z zysku za 2010 rok nie wypłacać dywidendy. 2009-02-26 19:55:14 Aviva Investors ma poniżej 5 proc. Permedii Aviva Investors Poland zmniejszyła zaangażowanie w spółce Permedia (...)GALERIA: Honda Civic Type S 2009
PKNORLEN > PKN Orlen SA (PKN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Data zmiany ogólnej liczby głosów Skarb Państwa 117710196 27,52 117710196 27,52 2009-07-16 2003-11-20 Aviva OFE 21744036 5,08 21744036 5,08 0010-02-05 2003-11-20 Gabor Artur 3200 0,00 3200 0,00 2010-08 (...)PLASTBOX > Plast-Box SA (PLX) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) w indeksach Forum dyskusyjne (PLX) Emisje: Plast-Box SA (PLX) Opis operacji Data decyzji WZA Ilość akcji w (tys.) Cena emisijna Cena nominalna Data operacji na GPW seria G - prawo poboru 1:1 2009-09-07 4406140 (...)PLAZACNTR > Plaza Centers N.V. (PLZ) - Finanse spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) techniczna Udział w indeksach Forum dyskusyjne (PLZ) Raporty finansowe: Plaza Centers N.V. (PLZ) Raporty roczne skonsolidowane 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 Przychody netto ze (...)POINTGROUP > Point Group SA (PGM) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) ) Analiza techniczna Udział w indeksach Forum dyskusyjne (PGM) Emisje: Point Group SA (PGM) Opis operacji Data decyzji WZA Ilość akcji w (tys.) Cena emisijna Cena nominalna Data operacji na GPW seria G 2009 (...)WARFAMA > Pol-Mot Warfama SA (WFM) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) z FMR Pol-Mot Opalenica sp. z o.o. 2009-07-31 0 0.00 0.00 seria D - oferta menedżerska 2008-05-06 100000 0.00 1.00 seria L - oferta menedżerska 2007-04-27 500000 0.00 1.00 seria K - publiczna subskrypcja (...)POLCOLOR > Polcolorit SA (PLT) - Finanse spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Raporty roczne 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 55 774 67 329 86 361 102 212 81 397 Zysk (strata) z działalności (...)POLICE > Police SA (PCE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2005-08-19 Miklewicz Zbigniew 1 0,00 1 0,00 2009-09-30 2005-08-19 Ludzie: Police SA (PCE) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Tarocińska Anna Członek RN 2007-06-21 Markwas Wiesław Sekretarz RN 2007 (...)POLLENAE > Pollena-Ewa SA (PLE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek RN 2004-12-27 Janusz, Tadeusz Wiceprzewodniczący RN 2006-06-12 Zawisza Arkadiusz Członek RN 2006-06-12 Łątkowski Marcin Prezes Zarządu 2009-07-13 (...)POLNORD > Polnord SA (PND) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) :11 Polnord w 2010 roku sprzedał 891 mieszkań Dla porównania w 2009 roku w Grupie Polnord sprzedano 569 mieszkań. W tym samym okresie zanotowano 158 zwrotów. 2011-01-19 16:57:45 Polnord ma nowego (...)POLREST > PolRest SA (POL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) zmiany ogólnej liczby głosów PolRest SA 1000000 16,00 1000000 20,00 2009-11-18 2007-06-06 Thabino Holdings Ltd. 1000000 16,00 1000000 19,04 2010-06-30 2010-10-08 Ludzie: PolRest SA (POL) Nazwisko Funkcja (...)POLJADLO > Polskie Jadło SA (PLJ) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) z GK Polskie Jadło SA na Polskie Jadło SA 2009-05-28 0 0.00 0.00 seria D - publiczna subskrypcja 2007-10-11 1751059 0.00 0.05 2008-07-28 seria A - przekształcenie Grupy Kościuszko ,,Polskie Jadło" Anna (...)POZBUD > Pozbud T&R SA (POZ) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Tadeusz Prezes Zarządu Andrzejak Roman Wiceprezes Zarządu Andrzejak Bartosz Członek RN Tomaszewski Marek Członek RN 2009-05-18 Kozicki Edward Członek RN 2010-01-07 Komer Wojciech Członek RN 2010-01-07 (...)wstecz | 229| 230| 231| 232| 233| 234| 235| 236| 237| 238| ... +10| +25| +100| 612 | dalej |