2015-09-29Marka Statoil zniknie z Polski za dwa lata
(...) Kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard ogłosiła zamiar skonsolidowania posiadanych marek detalicznych Circle K, Statoil, Mac’s i Kangaroo Express w jedną, pod odświeżonym, globalnym logo (...)2015-09-18Lenovo stworzy jedną markę serwerów
(...) od dyrektora centrum badań i rozwoju serwerów Lenovo w Taipei. Ośrodek pracuje już nad nowymi urządzeniami, które pojawią się na rynku za niecałe 2 lata. Obecnie Lenovo oferuje serwery pod markami System X (...)GALERIA: Luxury China Expo: Targi marek luksusowych w Pekinie
2015-09-16Impakt: kolejna marka gamingowa w portfolio
Impakt podpisał umowę dystrybucyjną z firmą Thrustmaster, producentem sprzętu dla graczy.warszawa, Marketing/Reklama/Public Relations [5/14] w Praca.Money.pl
(...) -05-06 Promotor Marki KLIENT Pracuj.pl Warszawa Promotor Marki Odpowiedzialność za prowadzenie wizyt handlowych w punktach sprzedaży w celu: koordynacji prowadzonych akcji marketingowych (gazetki (...)4FUNMEDIA > 4Fun Media SA (4FM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Zarządu 2009-01-01 Stokowski Dariusz Przewodniczący RN 2009-01-01 Parafiniuk Aneta Członek Zarządu 2011-03-03 Sowa Marek Członek RN 2011-05-06 Karasowski Andrzej Członek RN 2011-05-06 Paluszyński Andrzej (...)ABCDATA > ABC Data SA (ABC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 6,15 7500000 6,15 2010-08-30 2010-12-30 Sobol Andrzej 510000 0,41 510000 0,41 2010-08-30 2010-12-30 Sadowski Marek 510000 0,41 510000 0,41 2010-08-30 2010-12-30 Kottmann Ulrich 1920 0,00 1920 0,00 2010-08-30 (...)ATREM > Atrem SA (ATR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) zmiany ogólnej liczby głosów Śniatała Konrad 4104838 44,81 7709676 55,80 2011-03-25 2010-07-30 ING OFE 770119 8,40 770119 5,57 2010-08-27 2010-07-30 Korytowski Marek 728800 7,95 1298705 9,40 2010-08-27 (...)BARLINEK > Barlinek SA (BRK) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Data zmiany ogólnej liczby głosów Sołowow Michał 99885633 68,80 99885633 68,80 2009-02-27 2009-01-14 Janke Marek 17905 0,01 17905 0,01 2009-02-27 2009-01-14 Wrona, Roman Paweł 911 0,00 911 0,00 2006-08 (...)BBIZENNFI > BBI Zeneris NFI SA (BBZ) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2009-11-10 Turno Paweł 1600000 1,14 1600000 1,14 2009-12-09 2009-11-10 Ludzie: BBI Zeneris NFI SA (BBZ) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Perczyński Marek Wiceprezes Zarządu 2007-09-17 Olejniczak (...)BEST > Best SA (BST) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) głosów Borusowski Krzysztof 4290059 73,33 5970059 86,77 2007-02-22 2009-10-05 Kucner Marek 780000 13,33 780000 11,33 2007-02-22 2009-10-05 Best SA 650000 11,11 650000 9,44 2009-09-28 2009-10-05 Ludzie (...)BIPROMET > Bipromet SA (BPM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 3,19 197911 3,19 2010-07-13 2008-05-15 Ludzie: Bipromet SA (BPM) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Baj, Tadeusz Karol Prezes Zarządu 2003-06-01 Kacprowicz Marek Wiceprezes Zarządu 2007-11-15 Tajduś (...)BOMI > Bomi SA (BMI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Romanowski Marek 91858 0,23 91858 0,23 2010-11-19 2010-10-21 Woźniak Jan 75165 0,19 75165 0,19 2010-12-13 2010-10-21 Kraszewski Andrzej 10538 0,02 10538 0,02 2010-11-26 2010-10-21 Ludzie: Bomi SA (BMI (...)BUDIMEX > Budimex SA (BDX) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) zmiany ogólnej liczby głosów Grupo Ferrovial SA 15078159 59,06 15078159 59,06 2002-04-22 2002-04-03 OFE PZU Złota Jesień 1444895 5,65 1444895 5,65 2010-04-28 2002-04-03 Michałowski Marek 3900 0,01 3900 (...)wstecz | 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| ... +10| +25| +100| 725 | dalej |