SYGNITY > Sygnity SA (SGN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek RN 2008-06-11 Woźniak Jan Członek RN 2009-07-01 Biedrzycki Norbert Prezes Zarządu 2010-03-02 Paszyński Andrzej Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży 2010-03-02 Arkadiusz, Lew-Kiedrowski Wiceprezes (...)SYGNITY > Sygnity SA (SGN) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) -293 Regon 190407926 Prezes Biedrzycki Norbert numer EKD 72.20 EKD doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania Fax +48 22 5711001 WWW www.sygnity.pl E-mail info@computerland.pl (...)SYNTHOS > Synthos SA (SNS) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Synthos SA (SNS) Pełna nazwa firmy Synthos SA Adres ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim Telefon +48 33 8441821 NIP 549-000-21-08 Regon 70472049 Prezes Krawczyk Dariusz numer EKD 24.16 EKD Produkcja (...)TALEX > Talex SA (TLX) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -30 2000-10-17 Szałek Rafał 889 0,02 889 0,02 2007-08-06 2000-10-17 Ludzie: Talex SA (TLX) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Gocałek Janusz Prezes Zarządu 1990-03-01 Klauziński Jacek Wiceprezes (...)TALEX > Talex SA (TLX) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Talex SA Adres ul. Karpia 27 d, 61-619 Poznań Telefon +48 61 8275500 NIP 782-00-21-045 Regon 4772751 Prezes Gocałek Janusz numer EKD 51.64 EKD sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych Fax +48 61 (...)TAURONPE > Tauron Polska Energia SA (TPE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Ludzie: Tauron Polska Energia SA (TPE) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Lubera Dariusz Prezes Zarządu 2008-03-08 Stolarczyk Dariusz Wiceprezes Zarządu 2008-03-08 Zamasz Krzysztof Wiceprezes Zarządu (...)TAURONPE > Tauron Polska Energia SA (TPE) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) , 40-389 Katowice Telefon +48 32 7742700 NIP 9542583988 Regon 240524697 Prezes Lubera Dariusz numer EKD 35.14 EKD handel energią elektryczną Fax +48 32 7742799 WWW www.tauron-pe.pl E-mail Audytor Ernst (...)TECHMEX > Techmex SA (TEX) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu 2010-04-09 Piętka Tadeusz Członek RN 2010-09-20 Guillermin Laurent Członek RN 2010-09-20 Studencka Teresa Prezes Zarządu 2010-09-20 (...)TECHMEX > Techmex SA (TEX) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 530.000 akcji Techmeksu, które uprawniają do wykonywania 6,33 proc. głosów na WZA, w wyniku realizacji poręczenia udzielonego przez prezesa Techmeksu Jacka Studenckiego. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | dalej Techmex SA (TEX (...)TECHMEX > Techmex SA (TEX) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Szczegółowe informacje: Techmex SA (TEX) Pełna nazwa firmy TECHMEX SA Adres ul. Partyzantów 71, 43-316 Bielsko-Biała Telefon +48 33 8130000 NIP 547-00-85-953 Regon 70595480 Prezes Studencka Teresa numer EKD (...)TPSA > Telekomunikacja Polska SA (TPS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Timothy Członek RN 2005-04-26 Rajski Jerzy Członek RN 2006-09-21 Witucki Maciej Prezes Zarządu 2006-11-06 Rozłucki Wiesław Członek RN 2006-11-09 Freeman Ronald Członek RN 2007-09-20 Gronicki Mirosław (...)TPSA > Telekomunikacja Polska SA (TPS) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Telekomunikacja Polska SA (TPS) Pełna nazwa firmy TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA Adres ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa Telefon +48 22 5272323 NIP 526-025-09-95 Regon 12100784 Prezes Witucki Maciej numer (...)TFONE > TelForceOne SA (TFO) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Data objęcia stanowiska Sawicki Sebastian Prezes Zarządu 2005-03-29 Żywicki Wiesław Wiceprezes Zarządu 2005-03-29 Koch Tomasz Członek RN 2007-08-14 Ciborski Dariusz Przewodniczący RN 2008-06-30 Traczyk (...)TFONE > TelForceOne SA (TFO) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Adres ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław Telefon +48 71 3272000 NIP 898-19-67-851 Regon 932674375 Prezes Sawicki Sebastian numer EKD 51 EKD handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami (...)TELL > Tell SA (TEL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Stempniewicz Rafał Prezes Zarządu 2009-09-15 Karmelita Piotr Członek RN Piątkowski Marek Członek RN 2011-04-28 (...)wstecz | 100| 101| 102| 103| 104| 105| 106| 107| 108| 109| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |