ULMA > Ulma SA (ULM) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Regon 11201520 Prezes Kozłowski Andrzej numer EKD 45.23 EKD budowa i przebudowa dróg i lotnisk, budownictwo lądowe Fax +48 22 8143131 WWW www.ulma-c.pl E-mail info@ulma-c.pl Audytor KPMG Audyt sp. z o.o (...)UNIBEP > Unibep SA (UNI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) objęcia stanowiska Mikołuszko Jan Prezes Zarządu 2005-03-29 Gołębiecki, Leszek Marek Wiceprezes Zarządu 2005-03-31 Skowroński, Dariusz Tomasz Przewodniczący RN 2007-10-26 Mikołuszko Zofia Wiceprzewodniczący (...)UNIBEP > Unibep SA (UNI) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) ). Szczegółowe informacje: Unibep SA (UNI) Pełna nazwa firmy Unibep SA Adres ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Telefon +48 85 7307061 NIP 543-02-00-365 Regon 58100 Prezes Mikołuszko Jan numer EKD 45.21 EKD (...)UNICREDIT > UniCredit SpA (UCG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) (UCG) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Rampl Dieter Prezes Zarządu Palenzona Fabrizio Wiceprezes Zarządu Profumo Alessandro Członek Zarządu Chief Executive Officer Bischoff Manfred Członek (...)UNICREDIT > UniCredit SpA (UCG) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Minghetti 17, 00187 Rzym Telefon +39 0288621 NIP 00348170101 Regon Prezes Rampl Dieter numer EKD EKD Fax WWW www.unicreditgroup.eu E-mail info@unicreditgroup.eu Audytor ISIN IT0000064854 KRS Zatrudnienie (...)UNIMA > Unima 2000 SA (U2K) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 1,04 2011-03-11 2011-02-24 Sikora Krzysztof 16375 0,59 16375 0,43 2011-03-11 2011-02-24 Ludzie: Unima 2000 SA (U2K) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Kniszner Krzysztof Prezes Zarządu 2004-10-01 (...)UNIMA > Unima 2000 SA (U2K) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA Adres ul. Skrarżyńskiego 14, 31-866 Kraków Telefon +48 12 6222111 NIP 677-20-87-174 Regon 351570688 Prezes Kniszner Krzysztof numer EKD 64.20 EKD telekomunikacja (...)VARIANT > Variant SA (VRT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wiesław Prezes Zarządu 2006-06-30 Kołodziej Leszek Wiceprezes Zarządu 2006-06-30 Leśniak Marek Sekretarz RN 2005-03-23 Cholewa Przemysław Członek RN 2009-01-12 Cholewa Bożena Wiceprzewodniczący RN 2004-06 (...)VARIANT > Variant SA (VRT) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) prezes spółki Wiesław Cholewa. 1 | 2 | dalej Variant SA (VRT): Podsumowanie Transakcje (online) O firmie Akcjonariat Finanse Emisje Artykuły Komunikaty (Emitent) Analiza techniczna Udział w indeksach Forum (...)VARIANT > Variant SA (VRT) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) się recyklingiem olejów. Szczegółowe informacje: Variant SA (VRT) Pełna nazwa firmy Variant SA Adres ul. Czerwieńskiego 3B, 31-319 Kraków Telefon +48 12 6369944 NIP 677-10-07-078 Regon 350757002 Prezes Cholewa (...)VISTULA > Vistula SA (VST) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Grzegorz Prezes Zarządu 2009-10-09 (...)VISTULA > Vistula SA (VST) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Prezes Pilch Grzegorz numer EKD 18.22 EKD produkcja odzieży wierzchniej Fax +48 12 6565098 WWW www.vistula.pl E-mail vistula@vistula.pl Audytor Pro Audit Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o., Kraków (...)VOTUM > Votum SA (VOT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -01-25 2010-12-20 Ludzie: Votum SA (VOT) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Czyż Dariusz Prezes Zarządu 2010-04-09 Dadełło Andrzej Przewodniczący RN 2010-04-09 Łebek Andrzej Wiceprzewodniczący RN (...)VOTUM > Votum SA (VOT) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) (VOT) Pełna nazwa firmy Votum SA Adres ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław Telefon +48 71 3343800 NIP 899-25-49-057 Regon 20136043 Prezes Czyż Dariusz numer EKD 66.21 EKD działalność związana z oceną (...)KRUK > W.Kruk SA (KRK) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Spółka odzieżowa Vistula spełniła założenia programu motywacyjnego na 2009 roku jeśli chodzi o zysk netto i liczy, że w tym roku także je zrealizuje - powiedział Grzegorz Pilch, prezes spółki. 2009-11-04 (...)wstecz | 103| 104| 105| 106| 107| 108| 109| 110| 111| 112| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |