ZEG > ZEG SA (ZEG) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: ZEG SA (ZEG) Pełna nazwa firmy Zakład Elektroniki Górniczej ZEG SA Adres ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy Telefon +48 32 2271081 NIP 646-032-56-17 Regon 271178334 Prezes Trzeciak Adam numer (...)ZELMER > Zelmer SA (ZLR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Gembarowski Janusz 400 0,00 400 0,00 2008-06-30 2001-07-03 Ludzie: Zelmer SA (ZLR) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Gembarowski Janusz Sekretarz RN 2003-06-30 Płocica Janusz Prezes Zarządu 2005-11-10 (...)ZELMER > Zelmer SA (ZLR) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Zelmer SA (ZLR) Pełna nazwa firmy Zelmer SA Adres ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów Telefon +48 17 8522666 NIP 813-02-68-159 Regon 34648 Prezes Płocica Janusz numer EKD 29.71 EKD produkcja sprzętu (...)ZETKAMA > Zetkama SA (ZKA) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) ) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Jurasz Leszek Prezes Zarządu 2002-06-30 Kożuch Jerzy Członek Zarządu Dyrektor Marketingu i Sprzedaży 1999-06-30 Jurczyk Tomasz Członek RN 2007-06-12 Stamirowski (...)ZETKAMA > Zetkama SA (ZKA) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Zetkama SA (ZKA) Pełna nazwa firmy Zetkama SA Adres ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia Telefon +48 74 8652100 NIP 883-00-00-482 Regon 890501767 Prezes Jurasz Leszek numer EKD 29.13 EKD (...)HERMAN > ZM Herman SA (HER) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Przewodniczący RN 2004-02-05 Mirosław, Marian Mieczysław Członek RN 2004-02-05 Frączek Tadeusz Prezes Zarządu 2008-06-01 Aleszczyk, Józef Andrzej Członek RN 2008-08-27 Ruszel Sławomir Wiceprzewodniczący RN 2004-02 (...)HERMAN > ZM Herman SA (HER) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Herman SA (HER) Pełna nazwa firmy Zakłady Mięsne Herman SA Adres Hermanowa 900, 36-020 Tyczyn Telefon +48 17 2299404 NIP 8133186031 Regon 691529550 Prezes Frączek Tadeusz numer EKD 15.13 EKD działalność (...)ROPCZYCE > ZM Ropczyce SA (RPC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) stanowiska Siwiec Józef Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny 2000-01-01 Pylypenko Oleksandr Członek RN 2006-06-21 Ubysz Grzegorz Członek RN 2009-02-13 Leon Marciniec Wiceprzewodniczący RN 2006-06-21 Wenc Roman (...)ROPCZYCE > ZM Ropczyce SA (RPC) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Ropczyce Telefon +48 17 2229222 NIP 818-00-02-127 Regon 690026060 Prezes Siwiec Józef numer EKD 26.26 EKD produkcja ogniotrwałych wyrobów ceramicznych Fax +48 17 2218593 WWW www.ropczyce.com.pl E-mail (...)ZNTKLAPY > ZNTK Łapy SA (ZNT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 0,00 49 0,00 2009-05-04 2004-05-27 Ludzie: ZNTK Łapy SA (ZNT) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Kruszyński Jerzy Członek RN Ciok Agata Prezes Zarządu 2009-11-29 Koźlak Rafał Członek Zarządu 2009-11 (...)ZNTKLAPY > ZNTK Łapy SA (ZNT) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) NIP 542-020-08-72 Regon 50302386 Prezes Ciok Agata numer EKD 35.20 EKD produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru kolejowego Fax +48 85 7152368 WWW www.zntklapy.com.pl E-mail zntklapy@zntklapy.com.pl (...)BYTOM > ZO Bytom SA (BTM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 0,70 500000 0,70 2011-03-10 2011-02-22 Ludzie: ZO Bytom SA (BTM) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Wójcik Michał Prezes Zarządu 2010-07-29 Koterwa Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2010-07-29 Bajołek Krzysztof (...)BYTOM > ZO Bytom SA (BTM) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Wrocławska 32/34, 41-900 Bytom Telefon +48 32 2810281 NIP 626-000-31-74 Regon 3550818 Prezes Wójcik Michał numer EKD 18.22 EKD produkcja odzieży wierzchniej Fax +48 32 2817603 WWW www.bytom.com.pl E-mail (...)OTMUCHOW > ZPC Otmuchów SA (OTM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 299669 2,35 299669 2,35 2010-11-29 2010-09-29 Ludzie: ZPC Otmuchów SA (OTM) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Węgierek Bernard Prezes Zarządu 2010-08-11 Dziewicki Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2010 (...)OTMUCHOW > ZPC Otmuchów SA (OTM) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Telefon +48 77 4315083 NIP 7530012546 Regon 531258977 Prezes Węgierek Bernard numer EKD 15:81 EKD produkcja chleba; produkcja świeżych wyrobów piekarniczych, ciast i ciastek Fax +48 77 4315085 WWW (...)wstecz | 106| 107| 108| 109| 110| 111| 112| 113| 114| 115| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |