NOWAGALA > Ceramika Nowa Gala SA (CNG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Grzegorz 773537 1,35 773537 1,42 2009-02-25 2007-08-03 Górnicki Paweł 352077 0,61 352077 0,62 2008-06-30 2007-08-03 Ludzie: Ceramika Nowa Gala SA (CNG) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Piotrowski (...)CERSANIT > Cersanit SA (CST) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Ludzie: Cersanit SA (CST) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Mrowiec Piotr Członek Zarządu 2003-08-01 Jędrzejczyk Mirosław Prezes Zarządu 2005-01-03 Miroński Grzegorz Wiceprzewodniczący RN 2006-06-20 (...)CEZ > CEZ a.s. (CEZ) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Data objęcia stanowiska Roman Martin Prezes Zarządu 2007-05-09 Beneą Daniel Wiceprezes Zarządu 2007-05-09 Šimek Drahoslav Członek RN 2007-05-17 Pleskač Tomáą Wiceprezes Zarządu 2008-02-11 Novák Martin (...)GALERIA: Zobacz, jak przebiega dzisiejsze referendum na wschodzie Ukrainy
CHEMOS > Chemoservis-Dwory SA (CHS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Remont Sp. z o.o. 14171078 9,44 14171078 9,44 0000-00-00 2010-12-08 Mazur Wojciech 9135 0,00 9135 0,00 2010-08-27 2010-12-08 Ludzie: Chemoservis-Dwory SA (CHS) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska (...)CCIINT > Cinema City International NV (CCI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) International NV (CCI) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Greidinger Moshe Prezes Zarządu Weltsch Amos Członek Zarządu 2007-02-28 Greidinger Israel Członek Zarządu 2007-02-28 Greidinger Coleman (...)CITYINTER > City Interactive SA (CIA) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 0,07 9565 0,07 2010-11-15 2009-10-09 Ludzie: City Interactive SA (CIA) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Tymiński Marek Prezes Zarządu 2007-06-01 Sroczyński Krzysztof Przewodniczący RN 2007-05-16 (...)CCENERGY > Clean&Carbon Energy SA (CCE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 26,25 2011-03-04 2010-11-15 Komputronik SA 30582274 17,84 30582274 17,84 2008-06-26 2010-11-15 Ludzie: Clean&Carbon Energy SA (CCE) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Piechota Jacek Członek RN 2010-09-01 (...)COGNOR > Cognor SA (COG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) zmiany ogólnej liczby głosów Złomrex SA 42663704 64,42 42663704 64,42 2010-09-30 2010-05-11 Ludzie: Cognor SA (COG) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Sztuczkowski Przemysław Prezes Zarządu 2011-03 (...)COMARCH > ComArch SA (CMR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) (CMR) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Filipiak Janusz Prezes Zarządu 1991-01-01 Prokop Paweł Wiceprezes Zarządu Filipiak Elżbieta Przewodniczący RN Ławrynowicz Anna Członek RN 2004-06-30 (...)CPENERGIA > CP Energia SA (CPE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -02-29 2011-05-04 Ludzie: CP Energia SA (CPE) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Swół Michał Wiceprezes Zarządu 2009-11-18 Caliński Mariusz Prezes Zarządu 2011-04-07 Zierhoffer Marek Członek (...)CSS > CSS SA (CSS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -26 PZU Asset Management SA 190877 5,12 190877 5,12 2007-02-06 1999-05-26 Woźniakowski Andrzej 29866 0,80 29866 0,80 2007-07-06 1999-05-26 Ludzie: CSS SA (CSS) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska (...)CYFRPLSAT > Cyfrowy Polsat SA (CPS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Zygmunt 10603750 3,95 21207500 4,73 2009-04-17 2010-03-31 Libicki Dominik 1497 0,00 1497 0,00 2010-05-17 2010-03-31 Ludzie: Cyfrowy Polsat SA (CPS) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Libicki Dominik (...)DEBICA > Dębica SA (DBC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -12 1996-04-12 Cieszkowski Stanisław 420 0,00 420 0,00 2010-05-13 1996-04-12 Pryczek Jacek 1 0,00 1 0,00 2008-02-14 1996-04-12 Ludzie: Dębica SA (DBC) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Cichocki (...)DECORA > Decora SA (DCR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Waldemar 199734 1,76 199734 1,76 2010-03-18 2010-03-03 Hibner Artur 50016 0,44 50016 0,44 2008-02-29 2010-03-03 Ludzie: Decora SA (DCR) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Dusar, Heinz (...)DELKO > Delko SA (DEL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Ludzie: Delko SA (DEL) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Newel Mirosław Przewodniczący RN 2008-11-06 Wójcik Leszek Wiceprzewodniczący RN 2007-05-24 Dąbrowski Mirosław Członek RN 2007-05-24 Luberda (...)wstecz | 104| 105| 106| 107| 108| 109| 110| 111| 112| 113| ... +10| +25| +100| 924 | dalej |