ZTSERG > ERG SA (ERG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 7,97 2008-05-13 2010-04-20 ERG SA 2587131 5,97 2587131 6,35 2009-04-02 2010-04-20 Błasiak Maciej 15000 0,03 15000 0,03 2010-03-31 2010-04-20 Ludzie: ERG SA (ERG) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Migas (...)ESSYSTEM > ES-System SA (ESS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) stanowiska Pilszczek Bogusław Prezes Zarządu Ciupiński Leszek Wiceprezes Zarządu Wysocki Jacek Wiceprezes Zarządu Ciupińska Bożena Przewodniczący RN Burdzy Jerzy Członek RN Wojciechowski Radosław Członek RN (...)EUROCASH > Eurocash SA (EUR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) : Eurocash SA (EUR) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Conceicao de Amaral, Luis Manuel Prezes Zarządu 2003-07-17 Amaral Rui Członek Zarządu Dyrektor Generalny 2004-09-13 Kopaczewska Katarzyna Członek (...)GALERIA: Zobacz, jak przebiega dzisiejsze referendum na wschodzie Ukrainy
EUROFAKTR > Eurofaktor SA (EFR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) aktualizacji pakietu Data zmiany ogólnej liczby głosów Jupiter NFI SA 371556 7,48 371556 5,36 2011-01-05 2006-03-21 Ludzie: Eurofaktor SA (EFR) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Srokosz Tomasz Sekretarz (...)EUIMPLANT > Euroimplant SA (EUI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) . 14700000 9,97 14700000 6,70 2010-11-19 2010-09-03 Mierzejewski Piotr 7364755 5,00 12274592 5,59 2010-09-20 2010-09-03 Ludzie: Euroimplant SA (EUI) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Kisieliński Andrzej (...)EUROMARK > Euromark Polska SA (EMK) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) SA (EMK) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Jagodziński, Daniel Przemysław Członek RN Piekarski Adam Członek RN Romanowski Aleksander Wiceprzewodniczący RN Roberts, Timothy Mark Przewodniczący RN (...)EFH > Europejski Fundusz Hipoteczny SA (EFH) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Funkcja Data objęcia stanowiska Podobas Marcin Wiceprezes Zarządu 2007-10-01 Kufliński Tadeusz Wiceprezes Zarządu 2008-03-01 Bekkar Riad Prezes Zarządu 2010-01-18 Wierzbowski, Mirosław Jerzy Przewodniczący (...)EUCO > Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Ludzie: Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Lewandowski Krzysztof Prezes Zarządu 2010-07-02 Kubach Daniel Przewodniczący RN 2010-07-02 Filipiak Paweł (...)EUROTEL > Eurotel SA (ETL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2010-06-28 Ludzie: Eurotel SA (ETL) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Parnowski Krzysztof Członek RN 2006-06-01 Kostrzewski, Paweł Grzegorz Członek RN 2006-06-01 Płachta Krzysztof Przewodniczący (...)FAM > FAM SA (FAM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Firczyk Tomasz 21000 0,06 21000 0,06 2009-05-15 2007-10-10 Ludzie: FAM SA (FAM) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Filipiak Tomasz Członek RN 2009-02-27 Firczyk Tomasz Członek RN 2009-02-27 (...)FAMUR > Famur SA (FMF) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Ludzie: Famur SA (FMF) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Zawiszowska Beata Wiceprezes Zarządu Domogała Jacek Przewodniczący RN Domogała Tomasz Członek RN Uhl Tadeusz Członek RN Bednarz Ryszard (...)FARMACOL > Farmacol SA (FCL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Ludzie: Farmacol SA (FCL) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Sitko Krzysztof Członek Zarządu Olszewski Andrzej Przewodniczący RN Kowalewski Jan Członek RN Olszewski Maciej Członek RN Kaszowicz (...)FARMACOL > Farmacol SA (FCL) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) , Cersanit i Tell jako spółki, które potencjalnie mogą zachowywać się w 2011 roku lepiej niż reszta rynku. 2011-01-04 14:45:11 Prezes Farmacolu zrezygnował ze stanowiska Aleksander Chomiakow, dotychczasowy (...)FASING > Fasing SA (FSG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) (FSG) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Bik Zdzisław Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny 2001-10-22 Fiałek Mariusz Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny Bąk Marian Przewodniczący RN 2002-06-18 Klank (...)FERRO > Ferro SA (FRO) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Depta Artur 85312 0,40 85312 0,40 2010-03-31 2011-04-29 Gonsior Zbigniew 85312 0,40 85312 0,40 2010-03-31 2011-04-29 Ludzie: Ferro SA (FRO) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Raczek Aneta Prezes (...)wstecz | 107| 108| 109| 110| 111| 112| 113| 114| 115| 116| ... +10| +25| +100| 924 | dalej |