NORTCOAST > North Coast SA (NCT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 4114561 12,85 4114561 9,79 2010-06-30 2006-05-09 Colalillo Vincenzo 10500 0,03 10500 0,02 2010-12-23 2006-05-09 Ludzie: North Coast SA (NCT) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Fiocco Silvano Prezes (...)NOVITA > Novita SA (NVT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -10-23 Novita SA 41535 1,66 41535 1,68 2009-10-12 2002-10-23 Kaczmarek, Henryk Jerzy 1000 0,04 1000 0,04 2008-11-12 2002-10-23 Ludzie: Novita SA (NVT) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Majchrzak (...)NOVITUS > Novitus SA (NVS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Bogusław 38819 0,69 38819 0,69 2011-04-18 2007-05-11 Wawer Andrzej 2085 0,03 2085 0,03 2007-05-11 2007-05-11 Ludzie: Novitus SA (NVS) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Łatka Bogusław Prezes Zarządu (...)GALERIA: Zobacz, jak przebiega dzisiejsze referendum na wschodzie Ukrainy
NTTSYSTEM > NTT System SA (NTT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 75400 0,13 75400 0,13 2007-06-30 2007-04-12 Ludzie: NTT System SA (NTT) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Kurek Tadeusz Prezes Zarządu Kozubowski Jacek Wiceprezes Zarządu Kurek Andrzej Wiceprezes (...)ODLEWNIE > Odlewnie Polskie SA (ODL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Kazimierz 100 0,00 100 0,00 2010-06-30 2010-05-27 Ludzie: Odlewnie Polskie SA (ODL) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Walczyk Leszek Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy 2002-06-10 Ronduda Zbigniew (...)OLYMPIC > Olympic Entertainment Group AS (OEG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 19,27 29175010 19,27 2010-09-30 2010-09-14 Ojakäär Kristi 1450 0,00 1450 0,00 2009-10-01 2010-09-14 Ludzie: Olympic Entertainment Group AS (OEG) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Korpusov Jaan Członek RN (...)ONE2ONE > One-2-One SA (O2O) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -10 Ludzie: One-2-One SA (O2O) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Styczeń Rafał Członek RN 2009-06-17 Murawski Jacek Członek RN 2010-01-21 Ograbek Arkadiusz Członek RN 2010-06-16 Prentki Wojciech (...)OPOCZNO > Opoczno SA (OPO) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 1124120 6,83 1124120 6,83 2007-01-05 2005-02-15 Pacan Kazimierz 328 0,00 328 0,00 2007-05-15 2005-02-15 Ludzie: Opoczno SA (OPO) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Jędrzejczyk Mirosław Członek RN 2007 (...)OPONEO.PL > Oponeo.pl SA (OPN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -09-12 Ludzie: Oponeo.pl SA (OPN) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Topolewski Dariusz Prezes Zarządu 2007-03-05 Reysowski Andrzej Członek Zarządu 2007-03-05 Zawieruszyński Ryszard Przewodniczący (...)OPTEAM > OPTeam SA (OPM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -08-05 Szary Wacław 399666 5,47 399666 5,73 2011-01-03 2010-08-05 OPTeam SA 325000 4,45 325000 4,68 2010-08-11 2010-08-05 Ludzie: OPTeam SA (OPM) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Bober Janusz (...)OPTIMUS > Optimus SA (OPT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) stanowiska Ziółek Katarzyna Przewodniczący RN 2007-06-29 Kujawski Grzegorz Członek RN 2007-06-29 Majewski Maciej Członek RN 2010-01-19 Świetlicki Adam Sekretarz RN 2009-06-30 Nielubowicz Piotr (...)ORBIS > Orbis SA (ORB) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 9,89 2010-04-13 1998-04-20 Węgłowski Ireneusz 3000 0,00 3000 0,00 2006-08-10 1998-04-20 Ludzie: Orbis SA (ORB) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Węgłowski Ireneusz Wiceprezes Zarządu 2002-05-21 (...)ORCOGROUP > Orco Property Group SA (OPG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Juan, Alexis Raymond 380 0,00 380 0,00 2011-02-02 2010-04-15 Ludzie: Orco Property Group SA (OPG) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Ott Jean-François Prezes Zarządu Vobruba Ales Wiceprezes Zarządu (...)ORZBIALY > Orzeł Biały SA (OBL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 0,49 81911 0,49 2010-07-30 2007-10-22 Ludzie: Orzeł Biały SA (OBL) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Rybakiewicz Zbigniew Prezes Zarządu 2003-09-01 Lewicki Tomasz Wiceprezes Zarządu 2006-05-25 Wolarek (...)ORZEL > Orzeł SA (ORZ) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -02-12 2010-01-25 Ludzie: Orzeł SA (ORZ) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Czupryński Rafał Prezes Zarządu 2008-10-23 Dróździel Jan Członek RN 2010-04-29 Kaliński Marcin Członek RN 2010-04-29 (...)wstecz | 116| 117| 118| 119| 120| 121| 122| 123| 124| 125| ... +10| +25| +100| 924 | dalej |