POLNORD > Polnord SA (PND) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) ) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Ratnicka-Kiczka, Barbara Halina Członek RN 2003-12-05 Wesołowski Piotr Wiceprezes Zarządu 2005-06-10 Walendziak Wiesław Członek RN 2007-06-28 Podgórski, Andrzej (...)POLNORD > Polnord SA (PND) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) prezesa Rada nadzorcza Polnordu powołała na stanowisko prezesa Bartosza Puzdrowskiego. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | dalej Polnord SA (PND): Podsumowanie Transakcje (online) O firmie Akcjonariat (...)POLREST > PolRest SA (POL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Data objęcia stanowiska (...)GALERIA: Zobacz, jak przebiega dzisiejsze referendum na wschodzie Ukrainy
POLJADLO > Polskie Jadło SA (PLJ) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 1,37 300000 1,18 2010-09-22 2010-07-29 Ludzie: Polskie Jadło SA (PLJ) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Kościuszko Jan Prezes Zarządu 2007-09-04 Gilewicz-Ziarko Jolanta Członek RN 2008-06-30 Głowacki (...)PWRMEDIA > Power Media (PWM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 239100 3,73 239100 2,76 2011-03-28 2008-03-20 Ludzie: Power Media (PWM) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Narczyński, Wojciech Jakub Prezes Zarządu 2007-06-01 Przewłocka, Marta Zofia Wiceprezes (...)POZBUD > Pozbud T&R SA (POZ) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Investors Poland SA 1479782 6,32 1479782 5,42 2011-02-15 2010-04-19 Prentki Wojciech 4606 0,01 4606 0,01 2010-08-25 2010-04-19 Ludzie: Pozbud T&R SA (POZ) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Andrzejak (...)WADEX > PPH Wadex SA (WAX) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 11,01 364400 7,74 2011-03-04 2011-02-23 Ludzie: PPH Wadex SA (WAX) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Piechociński Zbigniew Prezes Zarządu 2006-12-12 Sebastian Ryszard Członek Zarządu 2006-01-17 Rybka (...)PRAGMAINK > Pragma Inkaso SA (PRI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Boduszek Tomasz 980 0,02 980 0,02 2009-11-05 2011-01-28 Ludzie: Pragma Inkaso SA (PRI) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Boduszek Tomasz Prezes Zarządu Kolmasiak Michał Wiceprezes Zarządu Holewa Jakub (...)PRATERM > Praterm SA (PTM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) zmiany ogólnej liczby głosów Dalkia Polska SA, Warszawa 10232605 99,01 10232605 99,01 2008-04-22 2004-12-06 Ludzie: Praterm SA (PTM) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Przykorski Lucjan Wiceprezes (...)PRIMAMODA > Prima Moda SA (PMA) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 8,13 260363 5,42 2009-09-24 2007-11-20 Ludzie: Prima Moda SA (PMA) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Plesiak Dariusz Prezes Zarządu Jankiewicz-Plesiak Renata Wiceprezes Zarządu Butwicka Katarzyna (...)PROCHEM > Prochem SA (PRM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) stanowiska Karczykowski Andrzej Przewodniczący RN Obłój Krzysztof Członek RN Stępniewski Jarosław Prezes Zarządu 2008-06-22 Marczak Krzysztof Członek Zarządu 2008-06-22 Krajowski-Kukiel Dariusz Członek RN 2008 (...)PROCHNIK > Próchnik SA (PRC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) stanowiska Jaworski Paweł Wiceprezes Zarządu 2008-10-03 Grabowski Krzysztof Prezes Zarządu 2009-01-02 Maculewicz Radosław Wiceprzewodniczący RN 2008-09-23 Kordalska Dorota Członek RN 2009-09-25 Augustyniak (...)PRONOX > Pronox Technology SA (PRO) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 0,04 2009-06-30 2010-12-31 Mrozik Przemysław 2200 0,01 2200 0,00 2009-09-30 2010-12-31 Ludzie: Pronox Technology SA (PRO) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Szołdrowski Marek Członek RN 2006-11-02 (...)PROSPER > Prosper SA (PSP) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Prosper ma nowego prezesa Walne Zgromadzenie spółki Prosper powołało na stanowisko prezesa zarządu Dariusza Śmiejkowskiego, poinformowała spółka. 2009-05-22 06:01:14 Ranking: 10 najbardziej zadłużonych (...)PZU > PZU SA (PZU) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) głosów Skarb Państwa 39020483 45,18 39020483 45,18 2010-05-12 2010-05-12 Maj Waldemar 30 0,00 30 0,00 2010-11-15 2010-04-13 Ludzie: PZU SA (PZU) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Klesyk Andrzej (...)wstecz | 119| 120| 121| 122| 123| 124| 125| 126| 127| 128| ... +10| +25| +100| 924 | dalej |