DSS > Dolnośląskie Surowce Skalne SA (DSS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) objęcia stanowiska Łuczak Jan Józef Prezes Zarządu 2009-03-31 Then Małgorzata Członek Zarządu 2009-03-31 Głuchowski Marek Przewodniczący RN 2009-03-31 Budnikowski Adam Bartłomiej Członek RN 2009-03-31 Galos (...)ELEKTROEX > Elektromontaż-Export SA (ELX) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Przewodniczący RN 2007-08-27 Kossowski Marek Prezes Zarządu 2007-08-27 Wasilewski Zbigniew Członek Zarządu 2007-08-27 Łatała Wiesław Wiceprzewodniczący RN 2007-08-27 Kącki Krzysztof Sekretarz RN 2007-08-27 (...)ELEKTROEX > Elektromontaż-Export SA (ELX) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export SA Adres ul. Staniewicka 12 lok. 100, 03-310 Warszawa Telefon +48 22 6203025 NIP 527-020-34-48 Regon 12038341 Prezes Kossowski Marek numer (...)GALERIA: Luxury China Expo: Targi marek luksusowych w Pekinie
ZTSERG > ERG SA (ERG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Marek Wiceprzewodniczący RN 2004-11-18 Wrochna Wojciech Sekretarz RN 2008-06-18 Koczur-Purgał, Anna Członek RN 2010-10-28 Boszko Marcin Członek RN 2010-10-28 Purgał Dariusz Przewodniczący RN oddelegowany (...)EUROMARK > Euromark Polska SA (EMK) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) i dystrybucją odzieży i sprzętu outdoorowego. Firma działa na polskim rynku od 1993 roku. Firma jest właścicielem następujących marek: CampuS, Alpinus i Stir Crazy. Produkty marki CampuS można zobaczyć na ulicach (...)EFH > Europejski Fundusz Hipoteczny SA (EFH) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 7731098 5,27 10684246 7,28 2011-01-24 2011-02-03 Falenta Marek 7482658 5,10 7482658 5,10 2010-11-16 2011-02-03 Podobas Marcin 125419 0,08 125419 0,08 2010-11-09 2011-02-03 Kufliński Tadeusz 50409 0,03 50409 (...)EUROTEL > Eurotel SA (ETL) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) ) i kuponów doładowujących wartość kont na tych kartach, sprzedaż akcesoriów do telefonów komórkowych. Dodatkowo Eurotel sprzedaje asortyment piśmienniczy - pióra i długopisy renomowanych marek (Parker (...)FORTE > Forte SA (FTE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Przewodniczący RN Frasyniuk Władysław Członek RN Krauz Stanisław Członek RN Rocki Marek Członek RN 2004-01-27 Domagalski Tomasz Członek RN 2009-06-24 Dahlem, Klaus Dieter Członek Zarządu 2010-01-01 Coopmann Gert (...)GPW > GPW w Warszawie SA (GPW) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -28 Pawłowicz Leszek Przewodniczący RN 2008-02-12 Wierzbowski Marek Wiceprzewodniczący RN 1994-09-16 Rodzynkiewicz Mateusz Członek RN 2008-02-12 Sierpińska Maria Członek RN 2006-03-20 Skuza Sebastian (...)ADV.PL > Grupa ADV SA (ADV) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek RN 2007-05-22 Kalicki, Sławomir Tadeusz Członek RN 2008-05-07 Głuchowski Marek Wiceprzewodniczący RN 2010-06-28 (...)HAWE > Hawe SA (HWE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) głosów Presto Sp. z o.o., Lubin 30236888 28,73 30236888 28,73 2009-12-31 2009-10-08 Falenta Marek 13526340 12,85 13526340 12,85 2008-03-11 2009-10-08 Pioneer Pekao Investment Management SA 10236872 (...)HAWE > Hawe SA (HWE) - Emisje > Spółki GPW > Giełda
(...) D - Aneta Gajewska-Sowa, Marek Falenta, Presto sp. z o.o. 2007-02-07 208500 72.00 1.00 2007-07-25 seria C - oferta menedżerska 2007-01-02 25000 1.00 1.00 seria B - udziałowcy PBT Hawe Sp. z o.o. 2007 (...)HBPOLSKA > Hydrobudowa Polska SA (HBP) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Hamrol Adam Członek RN 2010-04-21 Obrusiewicz Marek Członek RN 2010-04-21 Czarny-Kropiwnicki Radosław Wiceprezes Zarządu 2011-04-27 (...)HYGIENIKA > Hygienika SA (HGN) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Nie zawsze wynikają więc bezpośrednio z różnicy kursów pomiędzy poszczególnymi notowaniami. Artykuly: Hygienika SA (HGN) 2011-03-03 09:27:56 Hygienika rozwija marki własne Hygienika zamierza rozwijać w tym roku (...)IVMX > Infovide-Matrix SA (IMX) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wiceprzewodniczący RN 2007-06-14 Maciejewicz Jan Prezes Zarządu 2010-06-01 Kobiałka Marek Przewodniczący RN 2010-10-14 Chmielewska Beata Członek RN Plisz Jarosław Członek Zarządu 2011-01-01 (...)wstecz | 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| ... +10| +25| +100| 725 | dalej |