MIRBUD > Mirbud SA (MRB) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek RN Gola Marek Wiceprzewodniczący RN Bujnowska, Agnieszka Maria Sekretarz RN Kosonóg Wiesław Przewodniczący RN 2009-05-12 (...)MISPOL > Mispol SA (MIP) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) zmiany ogólnej liczby głosów UAB NDA Energija 5887895 32,91 5887895 32,91 2011-03-28 2010-12-31 Jutkiewicz Marek 2300000 12,85 2300000 12,85 2009-10-19 2010-12-31 Podlaskie Towarzystwo Finansowo (...)MISPOL > Mispol SA (MIP) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) na zysk w przedziale 5-10 mln zł - powiedziała prezes Mirosława Achinger. 2009-10-08 14:03:19 Mispol ma nowego prezesa Marek Piątkowski zrezygnował z funkcji prezesa spółki Mispol z dniem 8 października (...)GALERIA: Luxury China Expo: Targi marek luksusowych w Pekinie
PPWK > MIT Mobile Internet Technology SA (MIT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wiceprzewodniczący RN 2009-05-21 Południkiewicz Marek Członek RN 2009-12-18 Kułak Leszek Prezes Zarządu 2010-09-23 Gac Anna Członek Zarządu 2011-01-13 Klag Mateusz Członek RN 2011-03-16 (...)MOSTALZAB > Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Marek Członek RN 2007-10-30 Opach Zbigniew Przewodniczący RN 2007-09-04 Panek Mirosław Członek RN 2009-06-30 Farmus Eliza Wiceprzewodniczący RN 2009-06-30 Duda Jan Sekretarz RN 2007-04-11 (...)NAFTOBUDOWA > Naftobudowa SA (NFT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Paweł Wiceprezes Zarządu 2008-01-25 Koryciński Marek Członek RN 2009-06-02 Gerula Krzysztof Członek RN 2009-06-02 (...)NEWWORLDR > New World Resources Plc (NWR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) : New World Resources Plc (NWR) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Salamon Miklos Prezes Zarządu Beck, Klaus-Dieter Ralf Dyrektor dyrektor zarządzający Jelinek Marek Dyrektor Dyrektor zarządzający (...)NOVITA > Novita SA (NVT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2009-05-27 Dybalski Marek Sekretarz RN 2009-05-27 Wołejko Józef Członek Zarządu 2009-10-01 (...)NOVITUS > Novitus SA (NVS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wierzbowski Marek Członek RN 2007-06-21 Jungmann Jens Członek RN 2007-06-21 Woliński Waldemar Członek RN 2007-06-21 Tevnell Waldemar Członek RN 2009-05-13 Wysocki Marcin Członek RN 2009-07-30 Urbanowicz (...)ORZBIALY > Orzeł Biały SA (OBL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Józef Wiceprezes Zarządu 2006-05-25 Błażejewska Agnieszka Sekretarz RN 2005-05-12 Wojtaszek, Tomasz Jakub Wiceprezes Zarządu 2008-01-09 Bogucki Marek Członek RN 2008-02-05 Mellinger Pierre Członek RN 2008 (...)PEP > PEP SA (PEP) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Prokopowicz Zbigniew Prezes Zarządu 2008-07-01 Gabryjelski Marek Członek RN 2009-05-21 Sobolewski, Krzysztof Robert Członek RN 2007-01-10 Kaczmarczyk Krzysztof Członek RN 2007-01-10 Fijołek Robert Członek RN (...)PETROLINV > Petrolinvest SA (OIL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Tomasz Członek RN 2009-06-30 Juszczak Rafał Członek RN 2010-06-25 Pietruszewski Marek Wiceprezes Zarządu 2010-06-30 Jałowiecki Bartosz Członek RN 2010-06-30 Spark Andre Wiceprzewodniczący RN 2010-06-30 Le (...)PGE > PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Marek Wiceprezes Zarządu 2009-08-03 Szymanek Piotr Wiceprezes Zarządu 2008-07-21 Zieliński Marcin Przewodniczący RN 2008-08-18 Bałtowski Maciej Wiceprzewodniczący RN 2008-08-18 Barylski Jacek Członek RN (...)PGNIG > PGNiG SA (PGN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Dudziński Radosław Wiceprezes Zarządu 2008-03-12 Kawecki Mieczysław Sekretarz RN 2008-04-28 Karabuła Marek Wiceprezes Zarządu 2010-07-19 Szkałuba Mirosław Członek Zarządu 2011-03-13 (...)DUDA > PKM Duda SA (DUD) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wiceprezes Zarządu 2006-01-01 Oleszak Rafał Wiceprezes Zarządu 2007-12-12 Popiołek Michał Członek RN 2009-08-31 Cholewa Mariusz Członek RN 2009-08-31 Purwin Adam Członek RN 2009-08-31 Dybalski Marek Członek RN (...)wstecz | 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| ... +10| +25| +100| 725 | dalej |