AMREST > AmRest Holdings SE (EAT) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Telefon +48 71 3861000 NIP 8095.77.914 Regon Prezes numer EKD 74.84 EKD pozostała działalność komercyjna Fax +48 71 3861060 WWW www.amrest.eu E-mail Audytor PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., Warszawa ISIN (...)ANTI > Anti SA (ANT) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 7845690 NIP 899-24-35-856 Regon 932963607 Prezes Rzepa Arkadiusz numer EKD 71.11 EKD działalność w zakresie architektury Fax +48 71 7845692 WWW www.anti.com.pl E-mail relations@anti.com.pl Audytor AVANTA (...)APATOR > Apator SA (APT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -12 Ludzie: Apator SA (APT) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Niedźwiecki Janusz Prezes Zarządu 2000-01-14 Guzowska Danuta Członek RN Marzygliński Janusz Przewodniczący RN 2006-06-06 Kwiatkowski (...)APATOR > Apator SA (APT) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) dla energetyki oraz przemysłu. Szczegółowe informacje: Apator SA (APT) Pełna nazwa firmy Apator SA Adres ul. Żółkiewskiego 21/29, 87-100 Toruń Telefon +48 56 6191271 NIP 879-016-68-96 Regon 870037630 Prezes (...)APLISENS > Aplisens SA (APN) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Prezes Adam Żurawski numer EKD 26.51 EKD produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Fax +48 22 8140778 WWW www.aplisens.pl E-mail aplisens@aplisens.pl Audytor PKF Audyt sp (...)ARCTIC > Arctic Paper SA (ATC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Funkcja Data objęcia stanowiska Jarczyński, Michał Piotr Prezes Zarządu 2008-01-01 Karlander, Hans Olof Członek Zarządu 2008-01-01 Bartkowiak, Michał Jan Członek Zarządu 2009-04-20 Grundberg, Rolf Olof (...)ARCTIC > Arctic Paper SA (ATC) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Telefon +48 61 6262000 NIP Regon 80262255 Prezes Jarczyński, Michał Piotr numer EKD 17:12 EKD produkcja papieru i tektury Fax +48 61 6262001 WWW www.arcticpaper.com E-mail biuro@arcticpaper.com Audytor (...)ARCUS > Arcus SA (ARC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) objęcia stanowiska Słoniewski Michał Członek RN 2007-01-02 Janusiewicz Tadeusz Członek RN Jakszuk Sławomir Członek RN Kruszyński Wojciech Prezes Zarządu 2009-03-01 Różański Wiktor Wiceprezes Zarządu 2009-07 (...)ARCUS > Arcus SA (ARC) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 526-03-08-803 Regon 1345988 Prezes Kruszyński Wojciech numer EKD 72.60 EKD pozostała działalność związana z informatyką Fax +48 22 8317043 WWW www.arcus.pl E-mail biuro@arcus.pl Audytor Mazars & Guerard (...)ARMATURA > Armatura Kraków SA (ARM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Data objęcia stanowiska Hernik Konrad Prezes Zarządu Kulmińska-Jaroszyńska, Jolanta Wiceprzewodniczący RN Witkowski Piotr Wiceprezes Zarządu 2009-04-16 Kępa Danuta Członek RN 2009-06-26 Jastrzębski Piotr (...)ARMATURA > Armatura Kraków SA (ARM) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) - powiedział podczas konferencji prezes spółki, Konrad Hernik. 2011-03-30 12:02:50 Zarząd Armatury rekomenduje wypłatę dywidendy Zarząd Armatury rekomenduje wypłatę 16 mln zł na dywidendę, czyli 0,2 zł na akcję (...)ARMATURA > Armatura Kraków SA (ARM) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) ) Pełna nazwa firmy Armatura Kraków SA Adres ul. Zakopiańska 72, 30-418 Kraków Telefon +48 12 2544200 NIP 675-000-13-20 Regon 351376420 Prezes Hernik Konrad numer EKD 29.13 EKD produkcja kurków i zaworów (...)ARTERIA > Arteria SA (ARR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2009-04-22 Ludzie: Arteria SA (ARR) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Bieńkowski Wojciech Prezes Zarządu Grygiel Grzegorz Członek Zarządu 2008-12-01 Stokowski Dariusz Przewodniczący RN 2009-01-22 (...)ARTERIA > Arteria SA (ARR) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) : Arteria SA (ARR) Pełna nazwa firmy Arteria SA Adres ul. Jana Rosoła 10, 02-797 Warszawa Telefon +48 22 6488072 NIP 527-24-58-773 Regon 140012670 Prezes Bieńkowski Wojciech numer EKD 74.86 EKD działalność (...)ARTEFE > Artman SA (ART) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Piechocki Marek Prezes Zarządu 2008-11-17 Pachla Dariusz Wiceprezes Zarządu 2008-11-17 Lubianiec Jerzy Przewodniczący RN 2008-11-17 Dreliszak Stanisław Członek RN 2008-11-17 Milińska Alicja Członek RN 2008-11 (...)wstecz | 51| 52| 53| 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |