CYFRPLSAT > Cyfrowy Polsat SA (CPS) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) nie planuje wypłaty dywidendy Cyfrowy Polsat nie planuje wypłaty dywidendy za lata 2010-2011 - poinformował prezes spółki Dominik Libicki. 2011-03-17 08:50:37 Niepokój mija. Możliwe odbicie w Europie Unijny (...)CYFRPLSAT > Cyfrowy Polsat SA (CPS) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 3566000 NIP 796-18-10-732 Regon 670925160 Prezes Libicki Dominik numer EKD 92.20 EKD działalność radiowa i telewizyjna Fax +48 22 3566003 WWW www.cyfrowypolsat.pl E-mail cyfrowypolsat@cyfrowypolsat.pl (...)DEBICA > Dębica SA (DBC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Leszek Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych Lussier Serge Wiceprzewodniczący RN 2004-06-30 Golsong Dominikus Członek RN 2005-04-05 Pryczek Jacek Prezes Zarządu 2008-01-01 Rzonzef Michel Przewodniczący (...)DEBICA > Dębica SA (DBC) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Szczegółowe informacje: Dębica SA (DBC) Pełna nazwa firmy Firma Oponiarska DĘBICA SA Adres ul. 1-go Maja 1, 39-200 Dębica Telefon +48 14 6702831 NIP 872-000-34-04 Regon 850004505 Prezes Pryczek Jacek numer EKD (...)DECORA > Decora SA (DCR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) W. Wiceprzewodniczący RN 2004-12-14 Lesiński Włodzimierz Przewodniczący RN 2004-12-14 Hibner Artur Członek Zarządu 2004-12-14 Osuch Waldemar Prezes Zarządu 2004-12-14 Tomaszewski Andrzej Członek RN 2006-04-24 Weigand (...)DECORA > Decora SA (DCR) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) , 63-000 Środa Wielkopolska Telefon +48 61 2864200 NIP 786-10-00-577 Regon 630247715 Prezes Osuch Waldemar numer EKD 25.24 EKD produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Fax +48 61 2854975 WWW (...)DELKO > Delko SA (DEL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Kazimierz Członek RN 2007-05-24 Sobecka Luiza Członek RN 2008-10-14 Kowalski, Wojciech Szymon Członek RN 2010-06-29 Tyszkowski Jerzy Wiceprezes Zarządu 2010-08-02 Worsztynowicz Andrzej Prezes Zarządu 2010-08 (...)DELKO > Delko SA (DEL) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) -10-03-396 Regon 630306168 Prezes Worsztynowicz Andrzej numer EKD 51:90 EKD pozostała sprzedaż hurtowa Fax +48 61 2834015 WWW www.delko.com.pl E-mail office@delko.com.pl Audytor 4Audyt sp. z o.o (...)WOLAINFO > Devoteam SA (WIN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -15 Hołubiec Marcin 189870 2,20 189870 2,20 2007-11-26 2010-10-15 Ludzie: Devoteam SA (WIN) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Hołubiec Marcin Wiceprezes Zarządu Record Jacques Prezes Zarządu 2010 (...)WOLAINFO > Devoteam SA (WIN) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) przedsiębiorstw i instytucji. Szczegółowe informacje: Devoteam SA (WIN) Pełna nazwa firmy Devoteam SA Adres ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa Telefon +48 22 4318400 NIP 521-10-10-788 Regon 12264043 Prezes Record (...)DGA > DGA SA (DGA) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Andrzej Prezes Zarządu 1995-05-18 Szymańska Anna Wiceprezes Zarządu 1995-05-18 Marek Mirosław Wiceprezes Zarządu 2007-02-01 Gosieniecki Piotr Przewodniczący RN 2007-08-17 Komornicki, Leon Stanisław Członek (...)DGA > DGA SA (DGA) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) , administracji państwowej i samorządowej. Szczegółowe informacje: DGA SA (DGA) Pełna nazwa firmy DGA SA Adres ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań Telefon +48 61 8595900 NIP 781-10-10-013 Regon 630346245 Prezes Głowacki (...)IDMSAPL > DM IDM SA (IDM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2009-06-05 Bogucki Władysław 10000 0,00 10000 0,00 2009-06-30 2009-06-05 Ludzie: DM IDM SA (IDM) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Leszczyński Grzegorz Prezes Zarządu 2002-06-27 Abratański Rafał (...)IDMSAPL > DM IDM SA (IDM) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) -041 Kraków Telefon +48 12 3970600 NIP 676-20-70-700 Regon 351528670 Prezes Leszczyński Grzegorz numer EKD 67.12 EKD działalność maklerska i zarządzanie funduszami Fax +48 12 3970601 WWW www.idmsa.pl E (...)DSS > Dolnośląskie Surowce Skalne SA (DSS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) objęcia stanowiska Łuczak Jan Józef Prezes Zarządu 2009-03-31 Then Małgorzata Członek Zarządu 2009-03-31 Głuchowski Marek Przewodniczący RN 2009-03-31 Budnikowski Adam Bartłomiej Członek RN 2009-03-31 Galos (...)wstecz | 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| 69| 70| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |