BOMI > Bomi SA (BMI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -08 Kraszewski Andrzej Wiceprezes Zarządu 2008-11-03 Matczuk Tomasz Członek RN 2009-12-09 Falkin Jerzy Wiceprezes Zarządu 2010-05-01 Romanowski Marek Prezes Zarządu 2010-10-15 Zientara Maciej Członek RN (...)BOMI > Bomi SA (BMI) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) NIP 593-10-07-159 Regon 190863162 Prezes Romanowski Marek numer EKD 52.11 EKD sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywości, napojów i wyrobów tytoniowych Fax +48 58 6273461 (...)BORYSZEW > Boryszew SA (BRS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) RN 2006-06-06 Iwanejko Małgorzata Prezes Zarządu 2007-07-01 Piętka Tadeusz Członek RN 2009-06-26 Bednarski Robert Wiceprezes Zarządu 2010-07-19 Jarosz Dariusz Członek RN 2010-08-17 Kutnik Mirosław (...)BORYSZEW > Boryszew SA (BRS) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Adres ul. 15-go Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew Telefon +48 46 8630201 NIP 837-000-06-34 Regon 750010992 Prezes Iwanejko Małgorzata numer EKD 24.66 EKD produkcja wyrobów chemicznych i wyrobów z tworzyw (...)BOS > BOŚ SA (BOS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Zarządu 2008-10-01 Klimczak Mariusz Prezes Zarządu 2008-12-17 Topolski, Janusz Marek Członek RN 2010-08-25 Pierzyński Jacek Wiceprezes Zarządu 2010-11-24 (...)BOS > BOŚ SA (BOS) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) ) Pełna nazwa firmy Bank Ochrony Środowiska SA Adres Al. Jana Pawła II nr 12, 00-950 Warszawa Telefon +48 22 8508720 NIP 527-020-33-13 Regon 6239498 Prezes Klimczak Mariusz numer EKD 65.12 EKD działalność (...)BRE > BRE Bank SA (BRE) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Senatorska 18, 00-950 Warszawa Telefon +48 22 8290000 NIP 526-021-50-88 Regon 1254524 Prezes Stypułkowski Cezary numer EKD 65.12 EKD działalność bankowa Fax +48 22 8290033 WWW www.brebank.pl E-mail info (...)BSCDRUK > BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Funkcja Data objęcia stanowiska Schwark Janusz Prezes Zarządu 2007-01-01 Czysz Arkadiusz Wiceprezes Zarządu 2008-01-01 Baranowski Andrzej Wiceprezes Zarządu 2008-01-01 Bestehorn, Hans Christian (...)BSCDRUK > BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Telefon +48 61 8676061 NIP 779-20-76-889 Regon 639627371 Prezes Schwark Janusz numer EKD 17.21 EKD produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Fax +48 61 8676066 WWW (...)BUDIMEX > Budimex SA (BDX) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Michałowski Marek Przewodniczący RN 2009-09-30 Blocher Dariusz Prezes Zarządu 2009-09-30 Weresa, Marzenna Anna Członek RN 2010-05-19 Kamiński Piotr Członek RN 2010-05-19 Stańczuk Maciej Członek RN 2010-05-19 (...)BUDIMEX > Budimex SA (BDX) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) : Budimex SA (BDX) Pełna nazwa firmy BUDIMEX SA Adres ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa Telefon +48 22 6236000 NIP 526-10-03-187 Regon 10732630 Prezes Blocher Dariusz numer EKD 45.21 EKD budownictwo ogólne (...)BUDOPOL > Budopol-Wrocław SA (BDL) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 15/19, 53-149 Wrocław Telefon +48 71 7993900 NIP 899-10-20-923 Regon 930423002 Prezes Motyka Mirosław numer EKD 45.21 EKD budownictwo ogólne i inżynieria lądowa Fax +48 71 7993905 WWW (...)BUDVARCEN > Budvar Centrum SA (BDV) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) (BDV) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Trzciński Marek Prezes Zarządu Kaczmarek Jan Przewodniczący RN Trzcińska Urszula Wiceprzewodniczący RN Trzciński Kazimierz Sekretarz RN Kowalczyk Aleksander (...)BUDVARCEN > Budvar Centrum SA (BDV) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 730353650 Prezes Trzciński Marek numer EKD 25.23 EKD Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa Fax +48 43 8243133 WWW www.budvar.pl E-mail info@budvar.pl Audytor Biuro Biegłych Rewidantów Eko (...)BUMECH > Bumech SA (BMC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2010-09-21 Ludzie: Bumech SA (BMC) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Szmal Michał Członek RN 2009-09-24 Zguda Robert Członek RN 2009-09-24 Kosmała Zygmunt Prezes Zarządu 2009-09-24 Dźwigoł Dariusz (...)wstecz | 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |