AZOTYTARNOW > Azoty Tarnów SA (ATT) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) , że po konsolidacji wyników z kędzierzyńskim ZAK będą miały na koniec 2010 roku 3 mld zł przychodów - poinformował prezes spółki Jerzy Marciniak. 2010-11-12 09:48:02 Skonsolidowany zysk netto ZA Tarnów wyniósł 13,2 mln (...)AZOTYTARNOW > Azoty Tarnów SA (ATT) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) (ATT) Pełna nazwa firmy Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA Adres ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów Telefon +48 14 6330781 NIP 873-000-68-29 Regon 850002268 Prezes Marciniak Jerzy numer (...)B3SYSTEM > B3System SA (B3S) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) objęcia stanowiska Kaliński Mirosław Prezes Zarządu 2006-06-22 Katana Jerzy Członek RN 2010-01-11 Czykiel Jacek Członek RN 2010-09-30 Jurzysta Piotr Członek Zarządu 2010-10-01 Wodziński Robert Wiceprezes (...)B3SYSTEM > B3System SA (B3S) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) będą zajmowały się bezpieczeństwem IT - poinformował Mirosław Kaliński, prezes spółki. 1 | 2 | dalej B3System SA (B3S): Podsumowanie Transakcje (online) O firmie Akcjonariat Finanse Emisje Artykuły (...)B3SYSTEM > B3System SA (B3S) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) ) Pełna nazwa firmy B3System SA Adres Al. Jerozolimskie 162 A, II piętro, 02-342 Warszawa Telefon +48 22 4808900 NIP 521-30-60-709 Regon 16226542 Prezes Kaliński Mirosław numer EKD 51.84 EKD sprzedaż (...)BACA > BACA (BCA) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Moneta Andrea Członek Zarządu 2006-05-04 Kretschmer Werner Członek Zarządu 2006-05-04 Hampel Erich Prezes Zarządu Strobl Johann Członek Zarządu Zadrazil Robert Członek Zarządu Rauch Franz (...)BACA > BACA (BCA) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) , A-1030 Wiedeń Telefon +43 50505 NIP Regon Prezes Hampel Erich numer EKD 65.12 EKD działalność bankowa Fax +43 5050556149 WWW www.ba-ca.com E-mail info@ba-ca.com Audytor ISIN AT0000995006 KRS Zatrudnienie (...)BAKALLAND > Bakalland SA (BAK) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) stanowiska Owerko Marian Prezes Zarządu Ungier Artur Wiceprezes Zarządu Marciniak Elżbieta Przewodniczący RN 2005-07-07 Marciniak Krzysztof Członek RN 2007-03-22 Dąbrowska Barbara Członek RN 2007-03-22 (...)BAKALLAND > Bakalland SA (BAK) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) w segment zdrowej żywności. Szczegółowe informacje: Bakalland SA (BAK) Pełna nazwa firmy Bakalland SA Adres ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa Telefon +48 22 3552200 NIP Regon 12272090 Prezes Owerko Marian (...)BPHPBK > Bank BPH SA (BPH) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) +48 12 6186344 NIP 675-000-03-84 Regon 350535626 Prezes Gaskin Richard numer EKD 65.12 EKD działalność bankowa Fax +48 12 6186343 WWW www.bph.pl E-mail bankbph@bph.pl Audytor KPMG Audyt sp. z o.o (...)HANDLOWY > Bank Handlowy SA (BHW) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) ) Pełna nazwa firmy Bank Handlowy w Warszawie SA Adres ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa Telefon +48 22 6577200 NIP 526-03-00-291 Regon 13037 Prezes Sikora Sławomir numer EKD 65.12 EKD działalność bankowa (...)MILLENNIUM > Bank Millennium SA (MIL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -31 2010-02-26 Ludzie: Bank Millennium SA (MIL) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Kott Bogusław Prezes Zarządu 1989-06-01 Bednarkiewicz Maciej Przewodniczący RN Koźmiński, Andrzej K. Członek RN (...)MILLENNIUM > Bank Millennium SA (MIL) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) kredytów gotówkowych Bank Millennium, który w pierwszym kwartale sprzedał kredyty gotówkowe za 142 mln zł, spodziewa się, że kolejne kwartały przyniosą wzrost sprzedaży - poinformował Bogusław Kott, prezes (...)MILLENNIUM > Bank Millennium SA (MIL) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) -02-12-931 Regon 1379728 Prezes Kott Bogusław numer EKD 65.12 EKD działalność bankowa Fax +48 22 5981113 WWW www.bankmillennium.pl E-mail ir@bankmillennium.pl Audytor KPMG Audyt sp. z o.o., Warszawa (...)PEKAO > Bank Pekao SA (PEO) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Kornasiewicz Alicja Członek RN 2011-05-01 Lovaglio Luigi Prezes Zarządu 2011-05-01 (...)wstecz | 54| 55| 56| 57| 58| 59| 60| 61| 62| 63| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |