CENTKLIMA > Centrum Klima SA (CKL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Marek Prezes Zarządu 2008-02-28 Jakrzewski, Wojciech Stanisław Wiceprezes Zarządu 2008-02-28 Karpińska Magdalena Przewodniczący RN 2008-02-28 Nair Agnieszka Członek RN 2008-02-28 Klinke Tomasz Członek RN (...)CENTKLIMA > Centrum Klima SA (CKL) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Centrum Klima SA (CKL) Pełna nazwa firmy Centrum Klima SA Adres Wieruchów, ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki Telefon +48 22 2505050 NIP 522-10-22-534 Regon 11179157 Prezes Perendyk (...)NOWAGALA > Ceramika Nowa Gala SA (CNG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Waldemar Prezes Zarządu 2001-01-01 Górnicki Paweł Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy 2001-05-01 Leszczyński Grzegorz Członek RN 2004-08-12 Ogonowski Grzegorz Członek RN 2005-06-17 Marcinkiewicz Paweł (...)NOWAGALA > Ceramika Nowa Gala SA (CNG) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) SA Adres ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie Telefon +48 41 3901100 NIP 658-10-02-540 Regon 290556362 Prezes Piotrowski Waldemar numer EKD 26.11 EKD produkcja szkła płaskiego Fax +48 41 3901102 WWW (...)CERSANIT > Cersanit SA (CST) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Ludzie: Cersanit SA (CST) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Mrowiec Piotr Członek Zarządu 2003-08-01 Jędrzejczyk Mirosław Prezes Zarządu 2005-01-03 Miroński Grzegorz Wiceprzewodniczący RN 2006-06-20 (...)CERSANIT > Cersanit SA (CST) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Cersanit SA (CST) Pełna nazwa firmy Cersanit SA Adres ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce Telefon +48 41 3631765 NIP 564-000-16-66 Regon 110011180 Prezes Jędrzejczyk Mirosław numer EKD 51.44 EKD (...)CEZ > CEZ a.s. (CEZ) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Data objęcia stanowiska Roman Martin Prezes Zarządu 2007-05-09 Beneą Daniel Wiceprezes Zarządu 2007-05-09 Šimek Drahoslav Członek RN 2007-05-17 Pleskač Tomáą Wiceprezes Zarządu 2008-02-11 Novák Martin (...)CEZ > CEZ a.s. (CEZ) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Szczegółowe informacje: CEZ a.s. (CEZ) Pełna nazwa firmy CEZ a.s. Adres Duhova 2/1444, 140 53 Praha 4 Telefon +420 211041111 NIP CZ45274649 Regon Prezes Roman Martin numer EKD 40.10 EKD wytwarzanie (...)CHEMOS > Chemoservis-Dwory SA (CHS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wojciech Prezes Zarządu 2010-05-26 (...)CHEMOS > Chemoservis-Dwory SA (CHS) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) firmy Chemoservis-Dwory SA Adres ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim Telefon +48 33 8472062 NIP 549-19-11-468 Regon 70889223 Prezes Mazur Wojciech numer EKD 29.56 EKD działalność usługowa w zakresie (...)CIECH > Ciech SA (CIE) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 182, 02-670 Warszawa Telefon +48 22 6391000 NIP 118-00-19-377 Regon 11179878 Prezes Kunicki Ryszard numer EKD 51.70 EKD pozostały handel hurtowy Fax +48 22 6391451 WWW www.ciech.com E-mail ciech (...)CCIINT > Cinema City International NV (CCI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) International NV (CCI) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Greidinger Moshe Prezes Zarządu Weltsch Amos Członek Zarządu 2007-02-28 Greidinger Israel Członek Zarządu 2007-02-28 Greidinger Coleman (...)CCIINT > Cinema City International NV (CCI) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 5666999 NIP NL8039.50.408 Regon Prezes Greidinger Moshe numer EKD 92.13 EKD projekcja filmów Fax +48 22 5666984 WWW www.cinemacity.nl E-mail ayelet@cinemacity.nl Audytor ISIN NL0000687309 KRS 33260971 (...)CITYINTER > City Interactive SA (CIA) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 0,07 9565 0,07 2010-11-15 2009-10-09 Ludzie: City Interactive SA (CIA) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Tymiński Marek Prezes Zarządu 2007-06-01 Sroczyński Krzysztof Przewodniczący RN 2007-05-16 (...)CITYINTER > City Interactive SA (CIA) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) motywacyjnego, jest realne, a nawet możliwe do przekroczenia - wynika z wypowiedzi Marka Tymińskiego, prezesa spółki. 2010-11-16 08:53:35 City Interactive zarobiło netto ponad 13 mln złotych Producent (...)wstecz | 59| 60| 61| 62| 63| 64| 65| 66| 67| 68| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |