NEUCA > Neuca SA (NEU) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Dziawgo Leszek Członek RN Piątek Robert Wiceprezes Zarządu 2006-03-01 Danek Leokadia Członek RN 2007-02-27 Kotkowski Jerzy Członek RN 2007-11-26 Łyjak Dariusz Członek RN 2007-11-26 Sucharski Piotr Prezes (...)NEUCA > Neuca SA (NEU) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) firmy Neuca SA Adres ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń Telefon +48 56 6694000 NIP 879-00-17-162 Regon 870227804 Prezes Sucharski Piotr numer EKD 51.46 EKD sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych Fax (...)NEWWORLDR > New World Resources Plc (NWR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) : New World Resources Plc (NWR) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Salamon Miklos Prezes Zarządu Beck, Klaus-Dieter Ralf Dyrektor dyrektor zarządzający Jelinek Marek Dyrektor Dyrektor zarządzający (...)NEWWORLDR > New World Resources Plc (NWR) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) NL8151.97.998 Regon Prezes Salamon Miklos numer EKD EKD Fax +31 20 5702222 WWW www.nwrgroup.eu E-mail info@nwrgroup.eu Audytor ISIN GB00B42CTW68 KRS 34239108 New World Resources Plc (NWR): Podsumowanie (...)EMF > NFI EMF SA (EMF) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Szymański Maciej Prezes Zarządu 2010-04-13 Kampa Fabian Członek Zarządu 2010-10-01 Grosman Marc Członek RN 2011-03-16 (...)EMF > NFI EMF SA (EMF) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 5833771 NIP 526-103-22-43 Regon 11120129 Prezes Szymański Maciej numer EKD 65.23 EKD pośrednictwo finansowe Fax +48 22 6274057 WWW www.emf-group.eu E-mail inwestorzy@emf-group.eu Audytor (...)13FORTUNA > NFI Fortuna SA w likwidacji (13N) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2007-12-13 Rogowski Piotr Członek RN 2007-12-13 Segal Yair Prezes Zarządu 2008-01-30 Cutts, John W. Wiceprezes Zarządu 2008-01-30 (...)13FORTUNA > NFI Fortuna SA w likwidacji (13N) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Prezes Segal Yair numer EKD 65.23 EKD pośrednictwo finansowe Fax +48 22 5205758 WWW http://www.fortunanfi.pl E-mail nfi@fortunanfi.pl Audytor PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., Warszawa ISIN PLNFI (...)KREZUS > NFI Krezus SA (KZS) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) SA (KZS) Pełna nazwa firmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus SA Adres ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń Telefon +48 22 6562662 NIP 526-103-28-81 Regon 11154542 Prezes Krauze Małgorzata (...)06MAGNA > NFI Magna Polonia SA (06N) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Zbigniew 4416667 5,09 4416667 5,09 2010-05-17 2009-02-24 Ludzie: NFI Magna Polonia SA (06N) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Kuźmicz Albert Prezes Zarządu 2009-02-02 Kazimierczak Zbigniew Sekretarz (...)06MAGNA > NFI Magna Polonia SA (06N) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) : NFI Magna Polonia SA (06N) Pełna nazwa firmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA Adres Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa Telefon +48 22 6307700 NIP 118-00-87-290 Regon 11140008 Prezes (...)MIDAS > NFI Midas SA (MDS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wojciech Prezes Zarządu 2010-09-03 Majkowski Krzysztof Przewodniczący RN 2010-05-26 Mikołajczyk Mirosław Wiceprzewodniczący RN 2010-05-26 Solorz-Żak Zygmunt Członek RN 2010-12-13 Abramczuk Andrzej Członek RN (...)MIDAS > NFI Midas SA (MDS) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Szczegółowe informacje: NFI Midas SA (MDS) Pełna nazwa firmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny Midas SA Adres ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa Telefon +48 22 5797900 NIP 526-10-06-698 Regon 10974600 Prezes Pytel (...)08OCTAVA > NFI Octava SA (08N) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wieczorkiewicz Andrzej Członek RN 2002-08-14 Kryca Bogdan Członek RN 2007-01-11 Rymaszewski Piotr Prezes Zarządu 2007-01-11 DeBenedetti, Charles David Przewodniczący RN 2005-08-01 Chojnacki Arkadiusz Członek RN (...)08OCTAVA > NFI Octava SA (08N) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: NFI Octava SA (08N) Pełna nazwa firmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA Adres ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Telefon +48 22 3561890 NIP 526-10-36-962 Regon 10986677 Prezes Rymaszewski (...)wstecz | 84| 85| 86| 87| 88| 89| 90| 91| 92| 93| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |