MAGELLAN > Magellan SA (MAG) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Łódź Telefon +48 42 2723100 NIP 947-180-02-71 Regon 471987671 Prezes Kawalec Krzysztof numer EKD 65.23 EKD pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane Fax +48 42 2723101 WWW (...)MAKARONPL > Makarony Polskie SA (MAK) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Data objęcia stanowiska Nowakowski Paweł Prezes Zarządu 2005-01-01 Daniłowski Zenon Przewodniczący RN 2007-06-22 Słomkowski Grzegorz Wiceprzewodniczący RN 2008-06-30 Feruś Marek Wiceprezes Zarządu 2009 (...)MAKARONPL > Makarony Polskie SA (MAK) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Telefon +48 17 8753010 NIP 813-32-78-856 Regon 691674708 Prezes Nowakowski Paweł numer EKD 15.85 EKD produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych Fax +48 17 8753011 WWW www.makarony.pl E-mail (...)MAKRUM > Makrum SA (MKM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 0,17 2010-11-24 2007-07-11 Ludzie: Makrum SA (MKM) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Jerzy Beata Członek RN 2006-09-14 Jerzy Rafał Prezes Zarządu 2007-09-06 Nadarzewski Jerzy Wiceprzewodniczący RN 2009 (...)MAKRUM > Makrum SA (MKM) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) nazwa firmy Makrum SA Adres ul. Leśna 11-19, 85-676 Bydgoszcz Telefon +48 52 3236401 NIP 554-030-90-05 Regon 90549380 Prezes Jerzy Rafał numer EKD 29.52 EKD produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa (...)MARVIPOL > Marvipol SA (MVP) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Marvipol SA (MVP) Pełna nazwa firmy Marvipol SA Adres ul. Stawki 3A, 00-193 Warszawa Telefon +48 22 5365000 NIP 526-12-11-046 Regon 11927062 Prezes Nizio Andrzej numer EKD 70.11 EKD (...)MCI > MCI Management SA (MCI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Czechowicz Tomasz Prezes Zarządu 2002-01-01 Siewierski Wojciech Członek RN 2006-06-27 Sitnik Konrad Wiceprezes Zarządu 2008-02-20 Janiszewski, Hubert Andrzej Przewodniczący RN 2008-10-21 Olechowski Andrzej (...)MCI > MCI Management SA (MCI) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Management SA (MCI) Pełna nazwa firmy MCI Management SA Adres ul. Emili Plater 53, 00-113 Warszawa Telefon +48 71 7591810 NIP 899-22-96-521 Regon 932038308 Prezes Czechowicz Tomasz numer EKD 74.14 EKD (...)MEDIATEL > Mediatel SA (MTL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Mirosław Prezes Zarządu 2010-07-15 Nowakowski Marek Członek Zarządu 2010-08-30 Michalik Jarosław Członek RN 2010-10-18 (...)MEDIATEL > Mediatel SA (MTL) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) SA Adres al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa Telefon +48 22 3774001 NIP 526-03-02-640 Regon 12512021 Prezes Janisiewicz Mirosław numer EKD 64.20 EKD telekomunikacja Fax +48 22 3774500 WWW (...)MENNICA > Mennica Polska SA (MNC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Data objęcia stanowiska Jakubas Zbigniew Przewodniczący RN 2003-06-24 Steckiewicz Tadeusz Prezes Zarządu 2003-06-24 Sissons Barbara Członek Zarządu 2005-04-20 Kula Leszek Członek Zarządu 2005-04-20 (...)MENNICA > Mennica Polska SA (MNC) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Mennica Polska SA (MNC) Pełna nazwa firmy Mennica Polska SA Adres ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa Telefon +48 22 6564000 NIP 527-00-23-255 Regon 10635937 Prezes Steckiewicz Tadeusz numer EKD (...)MERCOR > Mercor SA (MCR) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) ) Pełna nazwa firmy Mercor SA Adres ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk Telefon +48 58 3414245 NIP 584-030-22-14 Regon 8047521 Prezes Krempeć Krzysztof numer EKD 45.30 EKD wykonywanie instalacji (...)MEWA > Mewa SA (MEW) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Artur Członek RN 2009-06-26 Piebiak Ryszard Członek RN 2009-06-26 Jadczyszyn Zbigniew Wiceprzewodniczący RN 2009-06-26 Kenicer Dorota Prezes Zarządu 2009-06-26 Kiszka Józef Wiceprezes Zarządu 2009-06-26 (...)MEWA > Mewa SA (MEW) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) na GPW? Do końca roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych może być notowanych 20 firm zagranicznych, przy optymistycznych założeniach, uważa prezes GPW Ludwik Sobolewski. 2007-02-05 14:30:23 (...)wstecz | 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 88| 89| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |