KREC > Krynicki Recykling SA (KRC) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia dwóch firm z branży - poinformował prezes spółki Adam Krynicki. 2010-10-22 14:35:11 Akcje Krynicki Recykling od 26 października na rynku równoległym Zarząd (...)KREC > Krynicki Recykling SA (KRC) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Telefon +48 89 5353292 NIP 739-33-40-652 Regon 519544043 Prezes Krynicki Adam numer EKD 51.57 EKD sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Fax +48 89 5352572 WWW www.krynicki.pl E-mail krynicki@krynicki.pl Audytor (...)KOV > Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Przewodniczący RN 2008-12-10 Elliott, Timothy M. Prezes Zarządu 2006-02-10 Holton, Norman W. Wiceprzewodniczący RN 2008-12-09 Mioduski Dariusz Dyrektor 2008-12-10 McVea, Michael A. Dyrektor 2006-02-10 Madnani (...)KOV > Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Prezes Elliott, Timothy M. numer EKD NULL EKD NULL Fax +1 403 2648861 WWW www.kulczykoilventures.com E-mail kov@kulczykoil.ca Audytor KPMG LPP, Kanada ISIN CA5012401058 KRS Kulczyk Oil Ventures Inc. (KOV (...)LCCORP > LC Corp SA (LCC) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: LC Corp SA (LCC) Pełna nazwa firmy LC Corp SA Adres ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław Telefon +48 71 7988010 NIP 899-25-62-750 Regon 20246398 Prezes Niedośpiał Dariusz numer EKD 74.15 EKD (...)LDASA > ŁDA Invest SA (LDS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 0,42 2007-02-15 1998-04-01 Ludzie: ŁDA Invest SA (LDS) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Jarosław Fronk Członek RN 2003-06-30 Majchrzak Dariusz Członek RN 2003-06-30 Tokarski Zdzisław Prezes Zarządu (...)LDASA > ŁDA Invest SA (LDS) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) -53-47 Regon 470562030 Prezes Tokarski Zdzisław numer EKD 74.15 EKD zarządzanie przedsiębiorstwami Fax +48 22 6921693 WWW E-mail Audytor BIM Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. ISIN PLLDAKC (...)LENA > Lena Lighting SA (LEN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2004-12-31 Hibner Artur Członek RN 2004-12-31 Pawlak Andrzej Członek RN 2008-03-04 Tomaszewski Andrzej Przewodniczący RN 2008-03-04 Lesiński Włodzimierz Prezes Zarządu 2008-03-04 Hamryszak Michał Członek (...)LENA > Lena Lighting SA (LEN) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Telefon +48 61 2860300 NIP 786-16-16-166 Regon 634635800 Prezes Lesiński Włodzimierz numer EKD 31.50 EKD produkcja i sprzedaż sprzętu oświetleniowego Fax +48 61 2854059 WWW www.lenalighting.pl E-mail office (...)LENTEX > Lentex SA (LTX) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2009-06-30 Wielgus Paweł Wiceprzewodniczący RN 2009-06-30 Rostworowski Wojciech Sekretarz RN 2009-06-30 Gorczyca Jaromir Członek Zarządu 2011-04-29 Hoffmann Wojciech Prezes Zarządu 2011-04-28 (...)LENTEX > Lentex SA (LTX) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Europejskiej (ok. 15%). Szczegółowe informacje: Lentex SA (LTX) Pełna nazwa firmy Zakłady Lentex SA Adres ul. Powstańców 54, 42-700 Lubliniec Telefon +48 34 3515600 NIP 575-00-07-888 Regon 150122050 Prezes (...)LIBET > Libet SA (LBT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) zmiany ogólnej liczby głosów IAB Financing s.a.r.l. 50000000 100,00 50000000 100,00 2011-04-05 2010-12-14 Ludzie: Libet SA (LBT) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Napierała Robert Prezes Zarządu (...)LIBET > Libet SA (LBT) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) -242-24-24 Regon 141349437 Prezes Napierała Robert numer EKD 23.61 EKD produkcja wyrobów budowlanych z betonu Fax +48 71 3351100 WWW www.libet.pl E-mail biuro@n-b.com.pl Audytor Deloitte Audyt Sp. z o.o (...)LPP > LPP SA (LPP) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Piechocki Marek 175000 9,93 875000 27,86 2010-09-07 2011-03-25 LPP SA 21398 1,21 21398 0,68 2008-06-04 2011-03-25 Ludzie: LPP SA (LPP) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Piechocki Marek Prezes Zarządu (...)LPP > LPP SA (LPP) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 583-10-14-898 Regon 190852164 Prezes Piechocki Marek numer EKD 51.42 EKD sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Fax +48 58 7696909 WWW www.lpp.com.pl E-mail lpp@lpp.com.pl Audytor Grant Thornton Frąckowiak (...)wstecz | 78| 79| 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |