PAGED > Paged SA (PGD) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) ) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Wójcik Tomasz Członek RN 2002-06-15 Spaczyński Piotr Członek RN 2008-06-23 Mzyk Daniel Prezes Zarządu 2008-12-10 Rafał Robert Wiceprzewodniczący RN 2009-06-16 Wiatr (...)PAGED > Paged SA (PGD) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) , której oferta o wartości 65,1 mln zł została wybrana przez Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) w przetargu na nabycie pakietu 85% akcji Sklejki Pisz, otrzymała zgodę od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji (...)PAGED > Paged SA (PGD) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) : handlowym, sklejkowym i meblowym. Szczegółowe informacje: Paged SA (PGD) Pełna nazwa firmy PAGED SA Adres ul. Mineralna 7, 02-274 Warszawa Telefon +48 22 8468576 NIP 526-10-09-095 Regon 10800595 Prezes Mzyk (...)PAMAPOL > Pamapol SA (PMP) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -01 Kamiński Piotr Członek RN 2006-06-28 Tuzimek Rafał Wiceprzewodniczący RN 2006-06-28 Szataniak Ewa Sekretarz RN 2006-06-28 Półgrabia Krzysztof Prezes Zarządu 2008-12-01 Szataniak Paweł Przewodniczący (...)PAMAPOL > Pamapol SA (PMP) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Telefon +48 43 6766020 NIP Regon 730365765 Prezes Półgrabia Krzysztof numer EKD 15.13 EKD Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu i królików Fax +48 43 6766887 WWW www.pamapol.com.pl E-mail (...)TERESA > Pani Teresa SA (TER) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Madejska Małgorzata Członek Zarządu 2010-03-18 Sobkowiak Anna Prezes Zarządu 2010-05-24 Zalewski Leszek Przewodniczący RN 2010-06-22 Paczkowska Małgorzata Członek RN 2010-06-22 Kliszcz Kamil Członek RN 2008 (...)TERESA > Pani Teresa SA (TER) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Pani Teresa SA (TER) Pełna nazwa firmy Pani Teresa Medica SA Adres ul. Powidzka 50, 62-300 Września Telefon +48 61 4388314 NIP 789-10-01-653 Regon 630278940 Prezes Sobkowiak Anna numer EKD (...)PATENTUS > Patentus SA (PAT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Funkcja Data objęcia stanowiska Duda Józef Prezes Zarządu 2007-06-20 Gotz Henryk Wiceprezes Zarządu 2007-06-20 Duda Stanisław Wiceprezes Zarządu 2009-09-29 Markiel Maciej Przewodniczący RN 2007-12-28 Gotz (...)PATENTUS > Patentus SA (PAT) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) spółek węglowych. Szczegółowe informacje: Patentus SA (PAT) Pełna nazwa firmy Patentus SA Adres ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna Telefon +48 32 2100078 NIP 6381435033 Regon 27358931 Prezes Duda Józef (...)PBG > PBG SA (PBG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Woroch Tomasz 1778 0,01 1778 0,00 2008-11-06 2009-07-15 Ludzie: PBG SA (PBG) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Wiśniewski Jerzy Prezes Zarządu 2004-01-02 Woroch Tomasz Wiceprezes Zarządu 2004-01-02 (...)PBG > PBG SA (PBG) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Wysogotowo, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo Telefon +48 61 6651700 NIP 777-21-94-746 Regon 631048917 Prezes Wiśniewski Jerzy numer EKD 45.21 EKD Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa Fax +48 61 6651701 (...)PBSFINANSE > PBS Finanse SA (PBF) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Jerzy 435300 0,83 435300 0,83 2010-09-15 2006-10-25 Rysz Grzegorz 7500 0,01 7500 0,01 2006-08-14 2006-10-25 Ludzie: PBS Finanse SA (PBF) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Biel Jerzy Prezes Zarządu (...)PBSFINANSE > PBS Finanse SA (PBF) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Sanok Telefon +48 13 4631151 NIP 687-000-54-96 Regon 370014314 Prezes Biel Jerzy numer EKD 15.11 EKD produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa Fax +48 13 4634816 WWW www.pbs-finanse.pl E-mail pbs (...)PCGUARD > PC Guard SA (PCG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Funkcja Data objęcia stanowiska Grześkowiak Dariusz Prezes Zarządu 2005-03-31 Bławat Mariusz Członek Zarządu 2007-04-05 Motała Łukasz Przewodniczący RN 2005-12-05 Skiba Wojciech Członek RN 2008-06-27 Motała (...)PCGUARD > PC Guard SA (PCG) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Telefon +48 61 8434266 NIP 779-21-28-540 Regon 639792992 Prezes Grześkowiak Dariusz numer EKD 72.20 EKD Działalność w zakresie oprogramowania Fax +48 61 8431246 WWW www.pcguard.pl E-mail hotline@pcguard.pl (...)wstecz | 88| 89| 90| 91| 92| 93| 94| 95| 96| 97| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |