PLASTBOX > Plast-Box SA (PLX) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 8400880 NIP 839-00-23-940 Regon 770703308 Prezes Ciecierski Dariusz numer EKD 25.22 EKD produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Fax +48 59 8420528 WWW www.plast-box.com E-mail sekretariat@plast-box.com (...)PLAZACNTR > Plaza Centers N.V. (PLZ) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) : Plaza Centers N.V. (PLZ) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Zisser Mordechay Prezes Zarządu Shtarkman Ran Wiceprezes Zarządu dyrektor generalny Yitzhaki Shimon Członek Zarządu dyrektor niewykonawczy (...)PLAZACNTR > Plaza Centers N.V. (PLZ) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) do 50 mln USD zapowiedział prezes spółki Ran Shtarkman. 1 | 2 | 3 | dalej Plaza Centers N.V. (PLZ): Podsumowanie Transakcje (online) O firmie Akcjonariat Finanse Emisje Artykuły Komunikaty (Emitent (...)PLAZACNTR > Plaza Centers N.V. (PLZ) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Prezes Zisser Mordechay numer EKD 70.11 EKD zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Fax +31 20 3449561 WWW www.plazacenters.com E-mail info@plazacenters.com Audytor ISIN NL (...)POINTGROUP > Point Group SA (PGM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Group SA 589462 0,56 589462 0,56 2010-09-15 2008-07-28 Ludzie: Point Group SA (PGM) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Lisiecki, Michał M. Prezes Zarządu 2006-06-08 Sadowski Tomasz Wiceprezes (...)POINTGROUP > Point Group SA (PGM) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Mediowa Point Group prowadzi rozmowy z kilkunastu firmami dotyczące przejęć i nie wyklucza, że niektóre z nich uda się sfinalizować jeszcze w tym roku, wynika z wypowiedzi prezesa Michała Lisieckiego. 2009 (...)POINTGROUP > Point Group SA (PGM) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) NIP 521-008-88-31 Regon 10768408 Prezes Lisiecki, Michał M. numer EKD 22 EKD Działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Fax +48 22 3475001 WWW www.point-group.pl E (...)POLAQUA > Pol-Aqua SA (PQA) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Piaseczno Telefon +48 22 2017300 NIP 775-000-11-25 Regon 12783671 Prezes Chełkowski Piotr numer EKD 45.21 EKD Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa Fax +48 22 2017301 WWW www.pol-aqua.pl E-mail recepcja@pol (...)WARFAMA > Pol-Mot Warfama SA (WFM) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Janas Zbigniew Członek RN 2007-03-20 Gilewski Paweł Członek RN 2007-03-20 Szwonder Michał Członek RN 2007-04-27 Wielgus, Jan Andrzej Członek Zarządu 2008-06-30 Dobieliński Adam Prezes Zarządu 2009-11-20 (...)WARFAMA > Pol-Mot Warfama SA (WFM) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Prezes Dobieliński Adam numer EKD 29.3 EKD produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Fax +48 89 6153426 WWW www.warfama.pl E-mail warfama@warfama.pl Audytor Wessly sp. z o.o. Auyditing & Consulting ISIN (...)POLCOLOR > Polcolorit SA (PLT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) : Polcolorit SA (PLT) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Kosiel Arkadiusz Członek RN 2008-12-31 Rozpara Paweł Członek RN 2008-12-31 Urbaniak-Marconi Barbara Prezes Zarządu 2009-01-02 Bałandynowicz Andrzej (...)POLCOLOR > Polcolorit SA (PLT) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Polcolorit SA (PLT) Pełna nazwa firmy Polcolorit SA Adres ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice Telefon +48 75 7553586 NIP 611-17-15-343 Regon 230376371 Prezes Urbaniak-Marconi Barbara numer EKD (...)POLICE > Police SA (PCE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Mroczkowski Marek Przewodniczący RN 2010-04-13 Motyliński Janusz Wiceprezes Zarządu 2008-04-29 Naruć Wojciech Wiceprezes Zarządu dyrektor ekonomiczny 2011-01-24 Jałosiński Krzysztof Prezes Zarządu 2011-02-01 (...)POLICE > Police SA (PCE) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) rynkową oraz otoczenie, każdy kwartał 2011 roku będzie na plusie - powiedział prezes Krzysztof Jałosiński. 2011-05-10 08:06:52 Police: zysk netto lepiej od konsensusu Zakłady Chemiczne Police zanotowały (...)POLICE > Police SA (PCE) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Adres ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police Telefon +48 91 3171717 NIP 851-02-05-573 Regon 810822270 Prezes Jałosiński Krzysztof numer EKD 24.15 EKD Produkcja nawozów sztucznych i związków azotowych Fax +48 91 (...)wstecz | 91| 92| 93| 94| 95| 96| 97| 98| 99| 100| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |