PERMEDIA > Permedia SA (PMD) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) : Permedia SA (PMD) Pełna nazwa firmy Zakłady Chemiczne Permedia SA Adres ul. Grenadierów 9, 20-331 Lublin Telefon +48 81 7441271 NIP 712-01-50-875 Regon 430413516 Prezes Wygrys Michal numer EKD 24.12 EKD (...)PETROLINV > Petrolinvest SA (OIL) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Gdynia Telefon +48 58 6288910 NIP 586-10-27-954 Regon 190829082 Prezes Le Guern, Bertrand numer EKD 11.20 EKD działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Fax +48 58 (...)GRAJEWO > Pfleiderer Grajewo SA (GRJ) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Pfleiderer Grajewo SA Adres ul. Wiórowa 1, 19-203 Grajewo Telefon +48 86 2729600 NIP 719-10-00-479 Regon 450093817 Prezes Gątkiewicz Wojciech numer EKD 20.20 EKD produkcja płyt wiórowych Fax +48 86 2723983 WWW (...)PGE > PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2010-08-31 Prus Katarzyna 273 0,00 273 0,00 2010-05-17 2010-08-31 Ludzie: PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Zadroga Tomasz Prezes Zarządu 2008-08-01 Szostek (...)PGE > PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Szczegółowe informacje: PGE Polska Grupa Energetyczna SA (PGE) Pełna nazwa firmy PGE Polska Grupa Energetyczna SA Adres ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa Telefon +48 22 3401000 NIP 526-025-05-41 Regon 6227638 Prezes (...)PGF > PGF SA (PGF) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: PGF SA (PGF) Pełna nazwa firmy Polska Grupa Farmaceutyczna SA Adres ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź Telefon +48 42 6133444 NIP 726-10-09-357 Regon 470929074 Prezes Szwajcowski Jacek numer EKD (...)PGNIG > PGNiG SA (PGN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Marcin Wiceprzewodniczący RN 2006-06-19 Szubski Michał Prezes Zarządu 2008-03-12 Chmielarz Agnieszka Członek RN 2008-04-28 Siergiej Jolanta Członek RN 2008-04-28 Hinc Sławomir Wiceprezes Zarządu 2008-03-12 (...)PGNIG > PGNiG SA (PGN) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) , 01-224 Warszawa Telefon +48 22 5894555 NIP 525-000-80-28 Regon 12216736 Prezes Szubski Michał numer EKD 40.20 EKD Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Fax +48 22 (...)DUDA > PKM Duda SA (DUD) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 0,00 2010-06-30 2011-04-20 Ludzie: PKM Duda SA (DUD) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Duda Maciej Prezes Zarządu 2006-01-01 Duda-Jankowiak, Bogna Maria Wiceprezes Zarządu 2006-01-01 Miler Roman (...)DUDA > PKM Duda SA (DUD) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Regon 411141076 Prezes Duda Maciej numer EKD 15.11 EKD produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa Fax +48 65 5477001 WWW www.pkmduda.pl E-mail duda@pkmduda.pl Audytor Ernst & Young Audit sp. z o.o (...)PKNORLEN > PKN Orlen SA (PKN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -02-07 Karabuła Marek Wiceprzewodniczący RN 2008-02-07 Serafin Marek Członek Zarządu 2008-05-28 Krawiec, Dariusz Jacek Prezes Zarządu 2008-09-18 Jędrzejczyk Sławomir Wiceprezes Zarządu 2008-05-28 Sarota (...)PKNORLEN > PKN Orlen SA (PKN) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Szczegółowe informacje: PKN Orlen SA (PKN) Pełna nazwa firmy Polski Koncern Naftowy ORLEN SA Adres ul. Chemików 7, 09-411 Płock Telefon +48 24 3650000 NIP 774-00-01-454 Regon 610188201 Prezes Krawiec, Dariusz (...)PKOBP > PKO BP SA (PKO) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -31 Papierak Wojciech Wiceprezes Zarządu 2009-10-01 Jagiełło Zbigniew Prezes Zarządu 2009-10-01 Papierski Jakub Wiceprezes Zarządu 2010-03-22 Marczak Piotr Członek RN 2010-06-25 Alicki, Piotr Stanisław (...)PKOBP > PKO BP SA (PKO) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 5217192 NIP 525-000-77-38 Regon 16298263 Prezes Jagiełło Zbigniew numer EKD 65.12 EKD działalność bankowa Fax +48 22 5217144 WWW www.pkobp.pl E-mail Audytor PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., Warszawa ISIN (...)PLASTBOX > Plast-Box SA (PLX) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 0,03 2010-03-01 2010-02-22 Ludzie: Plast-Box SA (PLX) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Pawlak Grzegorz Członek Zarządu 2010-04-01 Gregorczuk Cezary Członek RN 2010-03-29 Ciecierski Dariusz Prezes (...)wstecz | 90| 91| 92| 93| 94| 95| 96| 97| 98| 99| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |