MEWA > Mewa SA (MEW) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Adres ul. Krzeszowska 62, 23-400 Biłgoraj Telefon +48 84 6860426 NIP 918-000-05-25 Regon 950011666 Prezes Kenicer Dorota numer EKD 18.23 EKD produkcja bielizny Fax +48 84 6860831 WWW www.mewa.com.pl E (...)MIESZKO > Mieszko SA (MSO) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Prezes Zarządu 2010-06-30 Prasek Gerard Członek Zarządu 2010-06-30 Mokrikas Tomas Przewodniczący RN 2010-09-10 (...)MIESZKO > Mieszko SA (MSO) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) NIP 639-00-10-391 Regon 273243857 Prezes Malinowski Marek numer EKD 15.84 EKD produkcja kakao, czekolady i innych wyrobów cukierniczych Fax +48 32 4153653 WWW www.mieszko.com.pl E-mail mieszko (...)MILKILAND > Milkiland NV (MLK) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) ) Pełna nazwa firmy Milkiland NV Adres Reinwardtstraat 232, 1093 H Amsterdam Telefon + 38 044369525 NIP Regon Prezes Yurkevych Anatoliy numer EKD 10.51 EKD przetwórstwo mleka i wyrób serów Fax WWW (...)MIRACULUM > Miraculum SA (MIR) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Funkcja Data objęcia stanowiska Nowakowska Monika Prezes Zarządu 2010-01-21 Butscher Michał Członek RN 2011-01-31 Golec Grzegorz Przewodniczący RN 2011-01-31 Kozerski Tomasz Członek RN 2011-01-31 Śliwowski (...)MIRACULUM > Miraculum SA (MIR) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) , 30-348 Kraków Telefon +48 12 3768305 NIP 726 23 92 016 Regon 472905994 Prezes Nowakowska Monika numer EKD 24.52 EKD produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Fax +48 12 3768403 WWW www.miraculum.pl (...)MIRBUD > Mirbud SA (MRB) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 234572 0,31 234572 0,31 2010-11-02 2010-07-23 Ludzie: Mirbud SA (MRB) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Bojdo Hubert Członek RN 2009-10-23 Mirgos, Halina Zofia Prezes Zarządu Zakrzewski Andrzej (...)MIRBUD > Mirbud SA (MRB) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Centrum Handlowego "Bawełnianka" o wartości 105,8 mln zł brutto. 2010-11-29 17:30:20 UOKIK zgadza się na transakcję Mirbudu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie (...)MIRBUD > Mirbud SA (MRB) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Prezes Mirgos, Halina Zofia numer EKD 41.20 EKD usługi budowlano-montażowe Fax +48 46 8339732 WWW www.mirbud.com.pl E-mail sekretariat@mirbud.com.pl Audytor Bggm Audyt sp.zo.o. ISIN PLMRBUD00015 KRS (...)MISPOL > Mispol SA (MIP) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Członek Zarządu 2008-06-30 Kulesza Anna Członek RN 2009-09-07 Malec Andrzej Członek RN 2009-09-07 Achinger Mirosława Prezes Zarządu 2009-10-08 Lenkiewicz, Adam Bogusław Przewodniczący RN Smolarczyk (...)MISPOL > Mispol SA (MIP) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) ) Pełna nazwa firmy Mispol SA Adres ul. Octowa 1, 15-399 Białystok Telefon +48 857499358 NIP 5422377014 Regon 50400516 Prezes Achinger Mirosława numer EKD 15.13 EKD Produkcja konserw, przetworów z miesa (...)PPWK > MIT Mobile Internet Technology SA (MIT) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Wiceprzewodniczący RN 2009-05-21 Południkiewicz Marek Członek RN 2009-12-18 Kułak Leszek Prezes Zarządu 2010-09-23 Gac Anna Członek Zarządu 2011-01-13 Klag Mateusz Członek RN 2011-03-16 (...)PPWK > MIT Mobile Internet Technology SA (MIT) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa Telefon +48 22 4831100 NIP 526-02-10-984 Regon 11525843 Prezes Kułak Leszek numer EKD 63.99 EKD pozostała działalnośc usługowa w zakresie informacji (...)MNI > MNI SA (MNI) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) NIP 722-00-03-300 Regon 450085143 Prezes Piechocki Andrzej numer EKD 64.20 EKD działalność telekomunikacyjna Fax +48 22 6270914 WWW www.mni.pl E-mail spolka@mni.pl Audytor Grant Thornton Frąckowiak Sp (...)MOJ > MOJ SA (MOJ) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Przewodniczący RN Czypionka Sebastian Wiceprzewodniczący RN Jarosz Marcin Sekretarz RN Klank Maksymilian Członek RN Kosecki Andrzej Prezes Zarządu 2008-01-11 Kołodziej Henryk Wiceprezes Zarządu 2008-01-11 Bik (...)wstecz | 81| 82| 83| 84| 85| 86| 87| 88| 89| 90| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |