KOPEX > Kopex SA (KPX) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) r. niewielkim zyskiem netto, wynika z czwartkowych wypowiedzi prezesa Mariana Kostempskiego. 2010-11-09 17:32:43 Kopex liczy na nową procedurę prywatyzacji Remagu Giełdowy Kopex liczy, że resort (...)KOPEX > Kopex SA (KPX) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) : Kopex SA (KPX) Pełna nazwa firmy KOPEX SA Adres ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice Telefon +48 32 6047000 NIP 634-012-68-49 Regon 271981166 Prezes Kostempski Marian numer EKD 45.21 EKD budownictwo ogólne (...)KPPD > KPPD SA (KPD) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Grzegorz 8 0,00 8 0,00 2006-08-04 1998-03-30 Ludzie: KPPD SA (KPD) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Szumowicz-Włodarczyk Marek Prezes Zarządu Jańczak Tomasz Członek RN 2008-08-27 Mania Grzegorz (...)KPPD > KPPD SA (KPD) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) SA Adres ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek Telefon +48 94 3749700 NIP 637-000-62-31 Regon 330348087 Prezes Szumowicz-Włodarczyk Marek numer EKD 20.10 EKD cięcie i heblowanie drewna, impregnacja (...)KRAKCHEM > Krakchemia SA (KCH) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 9,50 950000 9,50 2008-02-29 2007-08-23 Ludzie: Krakchemia SA (KCH) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Mazgaj Jerzy Przewodniczący RN Wojdon Mariusz Członek RN 2007-04-17 Zdebski Andrzej Prezes Zarządu (...)KRAKCHEM > Krakchemia SA (KCH) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) : Krakchemia SA (KCH) Pełna nazwa firmy Krakchemia SA Adres ul. Płk. Dąbka 10, 30-832 Kraków Telefon +48 12 6522000 NIP 945-19-23-562 Regon 357220430 Prezes Zdebski Andrzej numer EKD 51.70 EKD pozostały handel (...)KREDYTB > Kredyt Bank SA (KRB) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 2006-07-24 Witkowski Andrzej Przewodniczący RN 2007-10-01 Bardan Maciej Prezes Zarządu 2008-03-01 Mampaey Dirk Członek RN 2009-05-27 Rammeloo Gert Wiceprezes Zarządu 2009-05-29 Delchambre Ronny Członek (...)KREDYTB > Kredyt Bank SA (KRB) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Kredyt Bank SA (KRB) Pełna nazwa firmy Kredyt Bank SA Adres ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa Telefon +48 22 6345400 NIP 527-020-40-57 Regon 6228968 Prezes Bardan Maciej numer EKD 65.12 EKD (...)KREDYTIN > Kredyt Inkaso SA (KRI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) stanowiska Górnik, Artur Maksymilian Prezes Zarządu Ćwik Sławomir Wiceprezes Zarządu Buchajska Agnieszka Członek RN 2007-08-30 Filipiak Tomasz Sekretarz RN 2009-07-03 Bogacki Sylwester Przewodniczący RN 2010 (...)KREDYTIN > Kredyt Inkaso SA (KRI) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) , oraz Telekomunikacją Polską. Szczegółowe informacje: Kredyt Inkaso SA (KRI) Pełna nazwa firmy Kredyt Inkaso SA Adres ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Telefon +48 84 5381010 NIP 922-25-44-099 Regon 951078572 Prezes Górnik (...)KROSNO > Krosno SA, Tarnów (KRS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Siatkowski Wojciech Członek RN 2009-07-09 Maciejewski Stefan Prezes Zarządu 2009-07-15 (...)KROSNO > Krosno SA, Tarnów (KRS) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) ul. Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno Telefon +48 13 4328000 NIP 684-00-09-294 Regon 4015122 Prezes Maciejewski Stefan numer EKD 26.10 EKD produkcja szkła i wyrobów ze szkła Fax +48 13 4363111 WWW (...)KRUSZWICA > Kruszwica SA (KSW) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) -27 Ludzie: Kruszwica SA (KSW) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Szeliga Mariusz Członek Zarządu Rybacki Roman Wiceprezes Zarządu 2006-06-27 Jensen, Tommy Gade Prezes Zarządu 2006-06-27 Gourbin (...)KRUSZWICA > Kruszwica SA (KSW) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Szczegółowe informacje: Kruszwica SA (KSW) Pełna nazwa firmy Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA SA Adres ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica Telefon +48 52 3535100 NIP 556-080-06-78 Regon 91279630 Prezes Jensen (...)KREC > Krynicki Recykling SA (KRC) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Krynicki Adam Prezes Zarządu 2007-10-10 Barska, Anna Maria Przewodniczący RN 2007-10-10 Pawlicka Joanna Członek RN 2007-10-10 Andrzejak Anna Członek RN 2008-12-18 Nadolski Piotr Członek RN 2010-12-20 (...)wstecz | 77| 78| 79| 80| 81| 82| 83| 84| 85| 86| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |