ENAP > Energoaparatura SA (ENP) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) Michalik Tomasz Prezes Zarządu 2008-02-15 Gęgotek-Rapak Małgorzata Członek RN 2008-04-03 Beza Adam Przewodniczący RN 2008-02-15 Zatryb Jacek Członek RN 2006-06-29 Koralewski Zdzisław Członek RN 2011-03-10 (...)ENAP > Energoaparatura SA (ENP) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) -012-87-07 Regon 271169230 Prezes Michalik Tomasz numer EKD 45.34 EKD montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, instalacji elektrycznej, przewodów i urządzeń grzewczych, montowanie systemów do sterowania (...)ENERGOINS > Energoinstal SA (ENI) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) 7,51 1353270 7,51 2008-02-29 2007-09-25 PZU Asset Management SA 1335000 7,41 1335000 7,41 2009-08-31 2007-09-25 Ludzie: Energoinstal SA (ENI) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Więcek Stanisław Prezes (...)ENERGOINS > Energoinstal SA (ENI) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) 634-012-88-77 Regon 271076705 Prezes Więcek Stanisław numer EKD 28.11 EKD produkcja konstrukcji metalowych i ich części Fax +48 32 7357257 WWW www.energoinstal.pl E-mail energoinstal@energoinstal.pl (...)ENERGOPN > Energomontaż-Północ SA (EPN) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) : Energomontaż-Północ SA (EPN) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Dyrka Włodzimierz Prezes Zarządu 2005-04-14 Dyląg Adam Członek RN 2006-07-18 Artwik Zygmunt Członek RN 2007-06-12 Jaskóła Konrad (...)ENERGOPN > Energomontaż-Północ SA (EPN) - Artykuły o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) - poinformował Włodzimierz Dyrka, prezes spółki. 2010-11-23 09:48:41 Energomontaż Północ podpisał umowę za 288,6 mln złotych Konsorcjum z Energomontażem Północ na czele podpisało z PGE Górnictwo i Energetyka (...)ENERGOPN > Energomontaż-Północ SA (EPN) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) firmy Energomontaż-Północ SA Adres ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa Telefon +48 22 5836000 NIP 526-030-03-97 Regon 11519601 Prezes Dyrka Włodzimierz numer EKD 45.34 EKD budowa obiektów sieci kablowej (...)ENERGOPLD > Energomontaż-Południe SA (EPD) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Energomontaż-Południe SA (EPD) Pełna nazwa firmy ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SA Adres ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice Telefon +48 32 2008181 NIP 634-013-54-81 Regon 270649263 Prezes Kamiński Radosław (...)ENERGOPOL > Energopol Południe SA (EPL) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) ) Nazwisko Funkcja Data objęcia stanowiska Taźbirek Jacek Prezes Zarządu 2007-10-25 Strzelczyk Marcin Członek RN 2009-04-08 Kwiatek, Piotr Jakub Wiceprezes Zarządu 2009-11-02 Rawski Artur Członek RN 2009-12-28 (...)ENERGOPOL > Energopol Południe SA (EPL) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) Sosnowiec Telefon +48 32 2944011 NIP 644-001-18-38 Regon 271122279 Prezes Taźbirek Jacek numer EKD 45.11 EKD rozbiórka i burzenie budynków, roboty ziemne; budownictwo ogólne i inzynieria lądowa, budowa (...)ERBUD > Erbud SA (ERB) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) informacje: Erbud SA (ERB) Pełna nazwa firmy Erbud SA Adres ul. Puławska 300A, 02-819 Warszawa Telefon +48 22 5487000 NIP Regon Prezes numer EKD 45.21 EKD budownictwo ogólne i inżynieria lądowa Fax +48 22 (...)ZTSERG > ERG SA (ERG) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) do wykonywania czynności prezesa zarządu do 04.06.2011 r. 2010-10-28 (...)ZTSERG > ERG SA (ERG) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) SA (ERG) Pełna nazwa firmy ERG SA Adres ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza Telefon +48 32 2640284 NIP 629-00-11-681 Regon 272242844 Prezes numer EKD 25.22 EKD produkcja opakowań z tworzyw (...)ERGIS > Ergis-Eurofilms SA (EEF) - Ogólne informacje o spółce > Spółki GPW > Giełda
(...) . Szczegółowe informacje: Ergis-Eurofilms SA (EEF) Pełna nazwa firmy Ergis-Eurofilms SA Adres ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon +48 22 8280410 NIP 573-00-03-999 Regon 150175921 Prezes Nowicki Tadeusz numer (...)ESSYSTEM > ES-System SA (ESS) - Akcjonariat spółki > Spółki GPW > Giełda
(...) stanowiska Pilszczek Bogusław Prezes Zarządu Ciupiński Leszek Wiceprezes Zarządu Wysocki Jacek Wiceprezes Zarządu Ciupińska Bożena Przewodniczący RN Burdzy Jerzy Członek RN Wojciechowski Radosław Członek RN (...)wstecz | 65| 66| 67| 68| 69| 70| 71| 72| 73| 74| ... +10| +25| +100| 1816 | dalej |